M Yvan MOLLARD
Président de MICROSENT
M Yvan MOLLARD a 76 ans ( naissance en 1948), est Président de la société MICROSENT
M Yvan MOLLARD peut être contacté au siège de la société MICROSENT par courrier à l'adresse MICROSENT 60 64 A 60 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS FRANCE
La société MICROSENT est principalement dirigée par M Yvan MOLLARD qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles ,chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7219Z (Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles), les activités sont :
- Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles
- la recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie :
- recherche-développement en sciences naturelles
- recherche-développement en ingénierie et technologie
- recherche-développement en sciences médicales
- recherche-développement en agronomie
- recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences naturelles et ingénierie
La société MICROSENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/12/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43398945600028.
- M Jean MASSON, Président (1943) depuis le 23 octobre 2010
Anciens dirigeants :
- M Jean MASSON, Président (1943) du 10 octobre 2006 au 23 octobre 2010
- M Yvan MOLLARD, Président (1948) du 03 février 2004 au 10 octobre 2006
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MICROSENT | |
Entrepreneurs individuels | MICROSENT | |
Identifiant de l'entreprise | 433989456 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 60 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS 12 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 16 février 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 11 décembre 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité principale de l'entreprise | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | R&D | |
Activite | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | |
Synonyme | chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri | |
Principal | recherche-développement en sciences physiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
43398945600028 | MICROSENT 60 64 A 60 RUE DU RENDEZ VOUS 75012 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Commissaire aux comptes titulaire partant : Benabou, Michael, Commissaire aux comptes suppléant partant : Attias, Aaron
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Raymond, Marie-Christine, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Duparc, Emmanuelle
Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 8 mars 2011 désignant liquidateur SCP Brouard-Daude en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.19/10/2011