M Jacky RIHOUET
Président de COUTANCES LOISIRS DIFFUSION
M Jacky RIHOUET a 63 ans ( naissance en 1959), est Président de la société COUTANCES LOISIRS DIFFUSION
M Jacky RIHOUET peut être contacté au siège de la société COUTANCES LOISIRS DIFFUSION par courrier à l'adresse COUTANCES LOISIRS DIFFUSION RTE DE CARENTAN 50200 COUTANCES
La société COUTANCES LOISIRS DIFFUSION est principalement dirigée par M Jacky RIHOUET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé ,vendeur d'articles de sport, marchand d'articles de sport, boutique d'articles de sport, magasin d'articles de sport
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4764Z (Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé), les activités sont :
- Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
- le commerce de détail d'articles de sport, d'articles pour la pêche, de matériel de camping, de bateaux et de bicyclettes
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'articles de tir et de chasse (y compris les munitions) (cf47.78C)
La société COUTANCES LOISIRS DIFFUSION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/01/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43433293800027.
- M Jacky RIHOUET, Président (1959) depuis le 25 décembre 2010
- M Pascal PERSAULT, Directeur général (1961) depuis le 25 décembre 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société COUTANCES LOISIRS DIFFUSION est de 62 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacky RIHOUET, Président (1959) du 19 janvier 2005 au 25 décembre 2010
- M Michel SAMSON, Directeur général (1943) du 05 mai 2009 au 25 décembre 2010
Dirigeants personne morale:
RTE DE CARENTAN
50200 COUTANCES
Téléphone : Société
COUTANCES LOISIRS DIFFUSION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COUTANCES LOISIRS DIFFUSION | |
Entrepreneurs individuels | COUTANCES LOISIRS DIFFUSION | |
Identifiant de l'entreprise | 434332938 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | RTE DE CARENTAN 50200 COUTANCES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 avril 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 25 janvier 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 4 097 000,00 | |
Résultat net | 322 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4764Z : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4764Z : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | |
Activité principale | 4764Z | |
Première activité | 4764Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur d'articles de sport, marchand d'articles de sport, boutique d'articles de sport, magasin d'articles de sport | |
Principal | magasin d'articles de sport |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 258 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 197 000 |
Immobilisation financière | 61 000 |
Actif circulant net | 1 373 000 |
Stock | 873 000 |
Avance | 57 000 |
Créance | 273 000 |
Placement | 170 000 |
Total Actif | 1 631 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 218 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 6 000 |
Dette | 407 000 |
Total Passif | 1 631 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 097 000 |
Produit d'exploitation | 4 120 000 |
Charge d'exploitation | 3 697 000 |
Résultat d'exploitation | 423 000 |
Produit financier net | 44 000 |
Charge financière | 6 000 |
Résultat financier | 39 000 |
Résultat courrant | 462 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 300 |
Résultat exceptionnel | -300 |
Résultat net | 322 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43433293800027 | COUTANCES LOISIRS DIFFUSION RTE DE CARENTAN 50200 COUTANCES |
Le greffe peut être appelé au 02 33 19 42 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-coutances.fr.
Les greffiers sont : CANTIER Maurice , CANTIER Tiphaine
Le greffe est ouvert 9h-12h / 13h30 - 16h30, du lundi au vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01423 Navigation de plaisance
- 01090 Services de l'automobile
Président : RIHOUET Jacky Albert Marius. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CHRISTIAN LEROY (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : JOURDREN François.
Président : RIHOUET Jacky Albert Marius. Directeur général : SAMSON Michel Jean. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CHRISTIAN LEROY (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : JOURDREN François.
Président : RIHOUET Jacky, Albert, Marius Personne ayant le pouvoir d'engager la société en France : PERSAULT Pascal, Laurent, René Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CHRISTIAN LEROY (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : JOURDREN François
Président : RIHOUET Jacky, Albert, Marius Directeur général : PERSAULT Pascal, Laurent, René Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES E D'EXPERTISE COMPTABLE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : PTBG ET ASSOCIES (SAS)
Président : RIHOUET Jacky Albert Marius ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES E D'EXPERTISE COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : PTBG ET ASSOCIES