M Maroun ABOU SAMRA
Président de L'UNION TRAVAUX
M Maroun ABOU SAMRA a 49 ans ( naissance en 1975), est Président de la société L'UNION TRAVAUX
M Maroun ABOU SAMRA peut être contacté au siège de la société L'UNION TRAVAUX par courrier à l'adresse L UNION TRAVAUX ZAC DES DOUCETTES 9 RUE DES GAILLARDS 95140 GARGES LES GONESSE FRANCE, par téléphone au 01Â 48Â 35Â 77Â 10 ou par fax au 01Â 48Â 19Â 91Â 90
La société L'UNION TRAVAUX est principalement dirigée par M Maroun ABOU SAMRA qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Construction de routes et autoroutes ,constructeur, constructeur de routes, constructeur d'autoroutes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4211Z (Construction de routes et autoroutes), les activités sont :
- Construction de routes et autoroutes
- la construction d'autoroutes, de routes, de chaussées et d'autres voies pour véhicules et piétons
- les travaux de revêtement de chaussées, ponts ou tunnels :
- asphaltage des chaussées
- marquage à la peinture des chaussées et autres travaux de marquage
- installation de barrières de sécurité, de panneaux de circulation, etc.
- la construction de pistes d'atterrissage
- la construction de pistes cyclables
- le marquage au sol des chaussées et des parcs de stationnement
Mais sont exclues les activités :
- les travaux de terrassement préalables pour la construction de routes (cf43.12B)
- l'installation d'appareils d'éclairage de rue et de signaux électriques (cf43.21B)
- les activités d'architecture et d'ingénierie (cf71.1)
- les services de maîtrise d'Åuvre (cf71.1)
La société L'UNION TRAVAUX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/02/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43457074300055.
- M Dominique LEVEQUE, Commissaire aux comptes suppléant (1952) depuis le 07 février 2017
- M Mehdi BELAUD-ROTUREAU, Président (1972) depuis le 17 juillet 2015
- M Philippe COSSIC, Président (1962) depuis le 30 juin 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société L'UNION TRAVAUX est de 62 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Florent BELLIARD, Commissaire aux comptes titulaire (1973) du 17 juillet 2015 au 07 février 2017
- M Florent GESBERT, Commissaire aux comptes suppléant (1974) du 17 juillet 2015 au 07 février 2017
- M Maroun ABOU SAMRA, Président (1975) du 25 janvier 2014 au 17 juillet 2015
- M Medhi BELAUD - ROTUREAU, Président (1972) du 01 janvier 2013 au 25 janvier 2014
- M Mehdi BELAUD-ROTUREAU, Président (1972) du 17 juillet 2015 au 30 juin 2017
- M Pascal PAPILLON, Président (1961) du 22 janvier 2011 au 01 janvier 2013
Dirigeants personne morale:
- COGEED, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 février 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | L'UNION TRAVAUX | |
Entrepreneurs individuels | L'UNION TRAVAUX | |
Identifiant de l'entreprise | 434570743 | |
Numéro interne du siège | 00055 | |
Adresse | 50 BD SAINT SIMON 93700 DRANCY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 02 janvier 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 08 février 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 16 892 000,00 | |
Résultat net | 245 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4211Z : Construction de routes et autoroutes | |
Activité principale de l'entreprise | 4211Z : Construction de routes et autoroutes | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction de routes et autoroutes | |
Synonyme | constructeur, constructeur de routes, constructeur d'autoroutes |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 051 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 642 000 |
Immobilisation financière | 408 000 |
Actif circulant net | 6 426 000 |
Stock | 13 000 |
Avance | 0 |
Créance | 6 039 000 |
Placement | 374 000 |
Total Actif | 7 477 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 997 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 363 000 |
Dette | 5 117 000 |
Total Passif | 7 477 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 16 892 000 |
Produit d'exploitation | 16 999 000 |
Charge d'exploitation | 16 664 000 |
Résultat d'exploitation | 335 000 |
Produit financier net | 14 000 |
Charge financière | 10 000 |
Résultat financier | 5 000 |
Résultat courrant | 409 000 |
Produit exceptionnel | 18 000 |
Charges exceptionnelles | 9 000 |
Résultat exceptionnel | 9 000 |
Résultat net | 245 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43457074300055 | L UNION TRAVAUX 50 52 50 BOULEVARD SAINT SIMON 93700 DRANCY FRANCE |
43457074300022 | L UNION TRAVAUX ZAC DES DOUCETTES 9 RUE DES GAILLARDS 95140 GARGES LES GONESSE FRANCE |
43457074300048 | L UNION TRAVAUX MOLE CENTRAL ROUTE PRINCIPALE DU PORT 92230 GENNEVILLIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Associé : ASTEN modification le 29 Décembre 2004Associé : ENTREPRISE GENERALE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE G. E. T modification le 29 Décembre 2004. Gérant non associé : PAPILLON Pascal en fonction le 09 Septembre 2003. Commissaire aux comptes suppléant : GESBERT Florent en fonction le 20 Mai 2008. Commissaire aux comptes titulaire : BELLIARD Florent en fonction le 20 Mai 2008.
Président : PAPILLON Pascal modification le 17 Janvier 2011 Commissaire aux comptes suppléant : GESBERT Florent en fonction le 20 Mai 2008 Commissaire aux comptes titulaire : BELLIARD Florent en fonction le 20 Mai 2008
Commissaire aux comptes suppléant : GESBERT Florent en fonction le 20 Mai 2008 Commissaire aux comptes titulaire : BELLIARD Florent en fonction le 20 Mai 2008 Président : BELAUD - ROTUREAU Medhi en fonction le 28 Décembre 2012
Commissaire aux comptes suppléant : GESBERT Florent en fonction le 20 Mai 2008 Commissaire aux comptes titulaire : BELLIARD Florent en fonction le 20 Mai 2008 Président : ABOU SAMRA Maroun en fonction le 23 Janvier 2014
Commissaire aux comptes suppléant : GESBERT Florent en fonction le 20 Mai 2008 Commissaire aux comptes titulaire : BELLIARD Florent en fonction le 20 Mai 2008 Président : BELAUD-ROTUREAU Mehdi en fonction le 15 Juillet 2015
Président : BELAUD-ROTUREAU Mehdi en fonction le 15 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : LEVEQUE Dominique en fonction le 03 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : COGEED en fonction le 03 Février 2017
Commissaire aux comptes suppléant : LEVEQUE Dominique en fonction le 03 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : COGEED en fonction le 03 Février 2017 ; Président : COSSIC Philippe en fonction le 28 Juin 2017
Président : BELAUD ROTUREAU Mehdi ; Commissaire aux comptes titulaire : COGEED ; Commissaire aux comptes suppléant : LEVEQUE Dominique