M Patrick THEURIET
Gérant de CERTUS FINANCES
M Patrick THEURIET a 73 ans ( naissance en 1949), est Gérant de la société CERTUS FINANCES
M Patrick THEURIET peut être contacté au siège de la société CERTUS FINANCES par courrier à l'adresse CERTUS FINANCES CERTUS FINANCES ET PATRIMOINES 2 RUE VICTOR DELAVELLE 25000 BESANCON FRANCE
La société CERTUS FINANCES est principalement dirigée par M Patrick THEURIET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société CERTUS FINANCES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/03/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43488319500027.
- M Jean-Francois MAURICE, Gérant non associé (1968) depuis le 30 octobre 2010
Anciens dirigeants :
- M Patrick THEURIET, Gérant (1949) du 02 mars 2004 au 19 novembre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CERTUS FINANCES | |
Entrepreneurs individuels | CERTUS FINANCES | |
Identifiant de l'entreprise | 434883195 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 2 RUE VICTOR DELAVELLE 25000 BESANCON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 avril 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 06 mars 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 464 827,00 | |
Résultat net | 71 303,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 316 110 |
Immobilisation incorporelle | 311 122 |
Immobilisation corporelle | 1 698 |
Immobilisation financière | 3 290 |
Actif circulant net | 130 509 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 104 631 |
Placement | 25 878 |
Total Actif | 446 620 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 403 541 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 43 075 |
Total Passif | 446 619 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 464 827 |
Produit d'exploitation | 471 845 |
Charge d'exploitation | 371 485 |
Résultat d'exploitation | 100 360 |
Produit financier net | 234 |
Charge financière | 714 |
Résultat financier | -479 |
Résultat courrant | 99 880 |
Produit exceptionnel | 10 |
Charges exceptionnelles | 54 |
Résultat exceptionnel | -43 |
Résultat net | 71 303 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43488319500027 | CERTUS FINANCES CERTUS FINANCES ET PATRIMOINES 2 RUE VICTOR DELAVELLE 25000 BESANCON FRANCE |
43488319500027 | CERTUS FINANCES CERTUS FINANCES ET PATRIMOINES 2 RUE VICTOR DELAVELLE 25000 BESANCON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-besancon.fr.
Les greffiers sont : BORON François , PIERRAT Alain
Le greffe est ouvert 9h30 à 12 h et 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Gérant associé : THEURIET Patrick Gérant non associé : MAURICE Jean-François, Daniel
Gérant non associé : MAURICE Jean-François, Daniel