M Jacques MEILLIER
Président de FONDERIE DU POITOU FONTE
M Jacques MEILLIER a 73 ans ( naissance en 1949), est Président de la société FONDERIE DU POITOU FONTE
M Jacques MEILLIER peut être contacté au siège de la société FONDERIE DU POITOU FONTE par courrier à l'adresse FONDERIE DU POITOU FONTE BATIMENT X ZONE INDUSTRIELLE SAINT USTRE BP 42 86220 INGRANDES FRANCE, par téléphone au 05Â 49Â 21Â 05Â 20 ou par fax au 05Â 49Â 85Â 15Â 94
La société FONDERIE DU POITOU FONTE est principalement dirigée par M Jacques MEILLIER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fonderie de fonte ,métallurgie, fonderie, fondeur, fonderie de fonte, fondeur de fonte
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2451Z (Fonderie de fonte), les activités sont :
- Fonderie de fonte
- la fonderie de demi-produits en fonte malléable, à graphite sphéroïdal ou grise ordinaire
- la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondant en fonte
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de tubes et d'accessoires de tuyauterie en acier (cf24.20Z)
La société FONDERIE DU POITOU FONTE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/01/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43515105500025.
- M Jerome RUBINSTEIN, Président (1976) depuis le 08 avril 2014
Anciens dirigeants :
- M Franck GATE, Directeur général (1967) du 13 novembre 2010 au 08 avril 2014
- M Jacques MEILLIER, Président (1949) du 19 janvier 2005 au 13 novembre 2010
- M Jacques MEILLIER, Président (1949) du 13 novembre 2010 au 19 décembre 2012
- M Jean-Pierre DANIEL, Directeur général (1950) du 08 avril 2014 au 27 mai 2016
- M Mario AMELOTTI, Président (1953) du 19 décembre 2012 au 08 avril 2014
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 27 mai 2016
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 mai 2016
- FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 mai 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FONDERIE DU POITOU FONTE | |
Sigle de l'entreprise | FPF | |
Entrepreneurs individuels | FONDERIE DU POITOU FONTE | |
Identifiant de l'entreprise | 435151055 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | ZI DE ST USTRE 86220 INGRANDES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 10 décembre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 400 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 400 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 09 mars 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 77 856 000,00 | |
Résultat net | -3 348 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2451Z : Fonderie de fonte | |
Activité principale de l'entreprise | 2451Z : Fonderie de fonte | |
Activité principale | 2451Z | |
Première activité | 2451Z | |
Deuxième activité | 7830Z | |
Troisième activité | 4674A | |
Quatrième activité | 4677Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fonderie de fonte | |
Synonyme | métallurgie, fonderie, fondeur, fonderie de fonte, fondeur de fonte | |
Principal | fonderie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 22 757 000 |
Immobilisation incorporelle | 271 000 |
Immobilisation corporelle | 21 813 000 |
Immobilisation financière | 673 000 |
Actif circulant net | 17 486 000 |
Stock | 9 697 000 |
Avance | 559 000 |
Créance | 5 240 000 |
Placement | 1 990 000 |
Total Actif | 40 243 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 17 840 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 5 285 000 |
Dette | 17 117 000 |
Total Passif | 40 243 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 77 856 000 |
Produit d'exploitation | 78 368 000 |
Charge d'exploitation | 82 426 000 |
Résultat d'exploitation | -4 058 000 |
Produit financier net | 17 000 |
Charge financière | 154 000 |
Résultat financier | -137 000 |
Résultat courrant | -4 195 000 |
Produit exceptionnel | 975 000 |
Charges exceptionnelles | 712 000 |
Résultat exceptionnel | 263 000 |
Résultat net | -3 348 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43515105500025 | FONDERIE DU POITOU FONTE BATIMENT X ZONE INDUSTRIELLE SAINT USTRE BP 42 86220 INGRANDES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 49 88 81 93 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr.
Les greffiers sont : COURET- RENOLLEAU Anne Marie , HULIN Pierre Olivier
Le greffe est ouvert Lundi au Jeudi : 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30. Vendredi 08h30 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 15h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02542 Métallurgie Aisne
- 00827 Métallurgie Ardennes
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 00920 Métallurgie Vienne
- 02344 Sidérurgie
Président de la société : MEILLIER Jacques Paul Directeur général : GATE Franck Luc René Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BLANCHE Anne
Président : MEILLIER Jacques Paul Directeur général : GATE Franck Luc René Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 19 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 19 Septembre 2012
Directeur général : GATE Franck Luc René Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 19 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 19 Septembre 2012 Président : AMELOTTI Mario en fonction le 17 Décembre 2012
Directeur général : GATE Franck Luc René modification le 04 Avril 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 19 Septembre 2012 Président : AMELOTTI Mario en fonction le 17 Décembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 04 Avril 2014
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 19 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 04 Avril 2014 Président : RUBINSTEIN Jérôme Yves Jacques en fonction le 04 Avril 2014 Directeur général : DANIEL Jean-Pierre Marie Jacques en fonction le 04 Avril 2014
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 19 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 04 Avril 2014 Président : RUBINSTEIN Jérôme Yves Jacques en fonction le 04 Avril 2014 Directeur général : DANIEL Jean-Pierre Marie Jacques en fonction le 04 Avril 2014 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT en fonction le 14 Août 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AYACHE Serge en fonction le 14 Août 2014
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 19 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 04 Avril 2014 Président : RUBINSTEIN Jérôme Yves Jacques en fonction le 04 Avril 2014 Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT en fonction le 14 Août 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AYACHE Serge en fonction le 14 Août 2014
qui prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J00026, date de cessation des paiements le 04/02/2019.Désigne co-mandataires judiciaires Me Marie Laetitia CAPEL, 5 bis rue des Chardonnerets 86280 SAINT BENOIT et la SELARL MJO représentée par Me Frédéric BLANC, 7 Promenade des Cours 86000 POITIERS.Désigne co-administrateurs la SCP ABITBOL & ROUSSELET prise en la personne de Me Frédéric ABITBOL, 38 avenue Hoche 75008 PARIS et Me Robert MEYNET, 128 Rue Pierre Corneille 69003 LYON avec la mission d'assistance et ouvre une période d'observation expirant le 10/08/2019.Les déclarations des créances sont à déposer aux mandataires judiciaires dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.