M Philippe BALLERO
Président du directoire de TXCELL
M Philippe BALLERO a 72 ans ( naissance en 1952), est Président du directoire de la société TXCELL
M Philippe BALLERO peut être contacté au siège de la société TXCELL par courrier à l'adresse TXCELL L AIRE DES CARDOULINES ALLEE DE LA NERTIERE 06560 VALBONNE FRANCE, par téléphone au 0497218300 ou par fax au 04Â 93Â 64Â 15Â 80
La société TXCELL est principalement dirigée par M Philippe BALLERO qui en est Président du directoire.
Cette société a pour activité principale : Recherche-développement en biotechnologie ,chercheur en biotechnologie, unité de recherche en biotechnologie, laboratoire de biotechnologie, laboratoire de recherche en biotechnologie, recherche en biotechnologie, développement en biotechnologie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7211Z (Recherche-développement en biotechnologie), les activités sont :
- Recherche-développement en biotechnologie
- Cette sous-classe comprend la recherche et le développement expérimental en biotechnologie
- ADN/ARN : génomique, pharmacogénomique, sondes géniques, génie génétique, séquençage/synthèse/amplification de l'ADN/ARN, profilage de l'expression génétique et utilisation de la technologie antisens
- protéines et autres molécules : séquençage/synthèse/ingénierie de protéines et peptides (y compris hormones à grandes molécules) ; amélioration des méthodes d'administration de médicaments à grandes molécules ; protéomique, isolation et purification
- culture et ingénierie des cellules et tissus : culture de cellules/tissus, génie tissulaire (y compris structures d'échafaudage tissulaires et génie biomédical), fusion cellulaire, stimulants vaccinaux/immunitaires, manipulation embryonnaire
- techniques biotechnologiques des procédés : fermentation au moyen de bioréacteurs, biotraitement, biolessivage, biopulpage, bioblanchiment, biodésulphuration, biorestauration, biofiltration et phytorestauration
- vecteurs de gènes et d'ARN : thérapie génique, vecteurs viraux
- bioinformatique : construction de bases de données sur les génomes, les séquences de protéines, modélisation de processus biologiques complexes, y compris biologie systémique
- nanobiotechnologie : application des outils et procédés de nano/microfabrication pour construire des dispositifs permettant d'étudier les biosystèmes, avec des applications dans l'administration des médicaments, le diagnostic, etc.
La société TXCELL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/01/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43536120900032.
- M David SOLOMON, Administrateur (1960) depuis le 12 septembre 2015
- M Francois MEYER, Président du conseil d`administration (1948) depuis le 05 mars 2011
- M Francois MEYER, Administrateur (1948) depuis le 01 novembre 2012
- M Stephane BOISSEL, Directeur général (1968) depuis le 02 juin 2015
- MME Marie-Yvonne LANDEL-MEUNIER, Administrateur (1953) depuis le 25 octobre 2014
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société TXCELL est de 69 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 76 ans.
Anciens dirigeants :
- M Damian MARRON, Administrateur (1962) du 31 octobre 2013 au 13 juin 2015
- M David SALOMON, Administrateur (1960) du 09 juillet 2015 au 12 septembre 2015
- M Eric POTTIER, Directeur général délégué (1967) du 08 février 2013 au 08 mars 2016
- M Frederic HAMMEL, Président du directoire (1966) du 23 août 2005 au 10 octobre 2009
- M Frederic HAMMEL, Président du directoire (1966) du 10 octobre 2009 au 02 avril 2011
- M Herve GROUX, Directeur général (1962) du 21 juin 2005 au 17 janvier 2006
- M Jean HUREL, Président du conseil de surveillance (1935) du 24 mai 2005 au 13 décembre 2005
- M Marc BEER, Président du conseil de surveillance (1964) du 23 septembre 2008 au 10 octobre 2009
- M Marc BEER, Président du conseil de surveillance (1964) du 10 octobre 2009 au 05 mars 2011
- M Marc LEMAIRE, Président du conseil de surveillance (1955) du 13 décembre 2005 au 01 novembre 2012
- M Philippe BALLERO, Président du directoire (1952) du 24 mai 2005 au 23 août 2005
- MME Michele SEHMER, Président (1942) du 02 décembre 2003 au 01 mars 2005
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 juin 2015
- AURIGA PARTNERS, Administrateur depuis le 30 janvier 2013
- BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Administrateur depuis le 25 octobre 2014
- Bpifrance Participations, Administrateur depuis le 09 juillet 2015
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 juin 2015
- FIDEA CONTROLE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 juin 2015
- SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 juin 2015
- CDC ENTREPRISES, Administrateur du 30 janvier 2013 au 25 octobre 2014
- SEVENTURE PARTNERS, Administrateur du 30 janvier 2013 au 09 juillet 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 22 novembre 2018 : AURIGA PARTNERS n'est plus Administrateur. Sté par actions simplifiée BPIFRANCE INVESTISSEMENT n'est plus Administrateur. SOLOMON David, Horn nom d'usage : SOLOMON n'est plus Administrateur. SA Bpifrance Participations n'est plus Administrateur. YI Kathy devient administrateur. MCKAY Duncan nom d'usage : MCKAY devient administrateur. TURNER Heater devient administrateur. RAMELMEIER Rolf Andrew nom d'usage : RAMELMEIER devient administrateur)
- 14 février 2019 : TURNER Heater nom d'usage : TURNER devient président du conseil d'administration. MEYER François nom d'usage : MEYER n'est plus président du conseil d'administration. MEYER François nom d'usage : MEYER n'est plus Administrateur. MEUNIER Marie-Yvonne nom d'usage : LANDEL-MEUNIER n'est plus Administrateur)
- 14 février 2019 : MCKAY Duncan nom d'usage : MCKAY devient directeur général. BOISSEL Stéphane nom d'usage : BOISSEL n'est plus directeur général)
- 31 mai 2019 : MCKAY Duncan nom d'usage : MCKAY devient président du conseil d'administration. TURNER Heather nom d'usage : TURNER n'est plus président du conseil d'administration)
- 04 juin 2019 : MCKAY Duncan nom d'usage : MCKAY n'est plus président du conseil d'administration. MCKAY Duncan nom d'usage : MCKAY devient président. MCKAY Duncan nom d'usage : MCKAY n'est plus directeur général. YI Kathy n'est plus administrateur. MCKAY Duncan nom d'usage : MCKAY n'est plus administrateur. TURNER Heather n'est plus administrateur. RAMELMEIER Rolf Andrew nom d'usage : RAMELMEIER n'est plus administrateur. SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée FIDEA CONTROLE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SAS à capital variable AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 16 juillet 2021 : ARNAUD Isabelle nom d'usage : ARNAUD devient directeur général délégué)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TXCELL | |
Entrepreneurs individuels | TXCELL | |
Identifiant de l'entreprise | 435361209 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | L AIRE DES CARDOULINES 06560 VALBONNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 novembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 7 141 512,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 avril 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | -4 309 399,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7211Z : Recherche-développement en biotechnologie | |
Activité principale de l'entreprise | 7211Z : Recherche-développement en biotechnologie | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | R&D | |
Activite | Recherche-développement en biotechnologie | |
Synonyme | chercheur en biotechnologie, unité de recherche en biotechnologie, laboratoire de biotechnologie, laboratoire de recherche en biotechnologie, recherche en biotechnologie, développement en biotechnologie | |
Principal | recherche-développement en biotechnologie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 990 337 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 945 393 |
Immobilisation financière | 44 944 |
Actif circulant net | 5 558 507 |
Stock | 186 639 |
Avance | 0 |
Créance | 1 524 772 |
Placement | 3 847 096 |
Total Actif | 6 548 845 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 819 627 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 518 493 |
Dette | 1 210 724 |
Total Passif | 6 548 844 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 299 606 |
Charge d'exploitation | 5 608 130 |
Résultat d'exploitation | -5 308 524 |
Produit financier net | 209 492 |
Charge financière | 256 765 |
Résultat financier | -47 273 |
Résultat courrant | -5 355 797 |
Produit exceptionnel | 2 069 |
Charges exceptionnelles | 42 623 |
Résultat exceptionnel | -40 554 |
Résultat net | -4 309 399 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43536120900032 | TXCELL L AIRE DES CARDOULINES ALLEE DE LA NERTIERE 06560 VALBONNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grasse.fr.
Les greffiers sont : VUILLIN Kathy , TOMAS Valérie
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00112 Industrie laitière
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 01930 Meunerie
Président du directoire : HAMMEL Frédéric André Jean. Membre du conseil de surveillance : DELAAGE Michel. Membre du conseil de surveillance : CDC Innovation modification le 18 Janvier 2008. Membre du conseil de surveillance : LEMAIRE Marc modification le 04 Septembre 2008. Membre du conseil de surveillance : AURIGA PARTNERS. Membre du conseil de surveillance : BIOAM GESTION modification le 18 Janvier 2008. Membre du conseil de surveillance : AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE. Membre du directoire : FOUSSAT Arnaud Claude. Commissaire aux comptes suppléant : MEDITERRANEENNE D'AUDIT. Président du conseil de surveillance : BEER Marc D en fonction le 04 Septembre 2008.
Président du directoire : HAMMEL Frédéric André Jean. Membre du conseil de surveillance : DELAAGE Michel. Membre du conseil de surveillance : CDC Innovation représenté par REINAUD Florian modification le 24 Février 2009. Membre du conseil de surveillance : LEMAIRE Marc modification le 04 Septembre 2008. Membre du conseil de surveillance : AURIGA PARTNERS. Membre du conseil de surveillance : BIOAM GESTION modification le 18 Janvier 2008. Membre du conseil de surveillance : AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE. Membre du directoire : FOUSSAT Arnaud Claude. Commissaire aux comptes suppléant : MEDITERRANEENNE D'AUDIT. Président du conseil de surveillance : BEER Marc D en fonction le 04 Septembre 2008.
Président du directoire : HAMMEL Frédéric André Jean Membre du conseil de surveillance : DELAAGE Michel Membre du conseil de surveillance : CDC Innovation représenté par REINAUD Florian modification le 24 Février 2009 Membre du conseil de surveillance : LEMAIRE Marc modification le 04 Septembre 2008 Membre du conseil de surveillance : AURIGA PARTNERS Membre du conseil de surveillance : BIOAM GESTION représenté par ROULON Thibaut modification le 01 Octobre 2010 Membre du conseil de surveillance : AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Membre du directoire : FOUSSAT Arnaud Claude Commissaire aux comptes suppléant : MEDITERRANEENNE D'AUDIT Président du conseil de surveillance : BEER Marc D en fonction le 04 Septembre 2008 Membre du directoire : MARQUES GOMES DA SILVA FORTE Miguel Augusto en fonction le 01 Octobre 2010
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Me Ezavin Pierre-Louis 1 Rue Alexandre-Mari 06300 Nice mandataire judiciaire Selarl Gauthier-Sohm 80 Route des Lucioles - Immeuble Delta Les Espaces de Sophia 06560 Valbonne Sophia-Antipolis. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Président du directoire : HAMMEL Frédéric André Jean Membre du conseil de surveillance : DELAAGE Michel Membre du conseil de surveillance : CDC Innovation représenté par REINAUD Florian modification le 24 Février 2009 Membre du conseil de surveillance : LEMAIRE Marc modification le 04 Septembre 2008 Membre du conseil de surveillance : AURIGA PARTNERS Membre du conseil de surveillance : BIOAM GESTION représenté par ROULON Thibaut modification le 01 Octobre 2010 Membre du conseil de surveillance : AXA INVESTMENT MANAGERS PRIVATE EQUITY EUROPE Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Membre du directoire : FOUSSAT Arnaud Claude Commissaire aux comptes suppléant : MEDITERRANEENNE D'AUDIT Président du conseil de surveillance : BEER Marc D en fonction le 04 Septembre 2008 Membre du directoire : MARQUES GOMES DA SILVA FORTE Miguel Augusto en fonction le 01 Octobre 2010 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par ROULON Thibaut en fonction le 08 Novembre 2010
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Me Ezavin Pierre-Louis 1 Rue Alexandre-Mari 06300 Nice avec les pouvoirs : assister, mandataire judiciaire Selarl Gauthier-Sohm 80 Route des Lucioles - Immeuble Delta Les Espaces de Sophia 06560 Valbonne Sophia-Antipolis. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Président du directoire : HAMMEL Frédéric André Jean Membre du conseil de surveillance : DELAAGE Michel Membre du conseil de surveillance : LEMAIRE Marc modification le 04 Septembre 2008 Membre du conseil de surveillance : AURIGA PARTNERS Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Membre du directoire : FOUSSAT Arnaud Claude Commissaire aux comptes suppléant : MEDITERRANEENNE D'AUDIT Membre du directoire : MARQUES GOMES DA SILVA FORTE Miguel Augusto en fonction le 01 Octobre 2010 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par ROULON Thibaut en fonction le 08 Novembre 2010 President et membre du conseil de surveillance : MEYER François en fonction le 01 Mars 2011
Président du directoire : HAMMEL Frédéric André Jean Membre du conseil de surveillance : DELAAGE Michel Membre du conseil de surveillance : LEMAIRE Marc modification le 04 Septembre 2008 Membre du conseil de surveillance : AURIGA PARTNERS Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Membre du directoire : FOUSSAT Arnaud Claude Commissaire aux comptes suppléant : MEDITERRANEENNE D'AUDIT Membre du directoire : MARQUES GOMES DA SILVA FORTE Miguel Augusto en fonction le 01 Octobre 2010 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par ROULON Thibaut en fonction le 08 Novembre 2010 President et membre du conseil de surveillance : MEYER François en fonction le 01 Mars 2011 Membre du conseil de surveillance : SEVENTURE PARTNERS représenté par FIESSINGER Emmanuel en fonction le 09 Mars 2011
Membre du directoire : HAMMEL Frédéric André Jean modification le 30 Mars 2011 Membre du conseil de surveillance : DELAAGE Michel Membre du conseil de surveillance : LEMAIRE Marc modification le 04 Septembre 2008 Membre du conseil de surveillance : AURIGA PARTNERS Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Membre du directoire : FOUSSAT Arnaud Claude Commissaire aux comptes suppléant : MEDITERRANEENNE D'AUDIT Membre du directoire : MARQUES GOMES DA SILVA FORTE Miguel Augusto en fonction le 01 Octobre 2010 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par ROULON Thibaut modification le 25 Mars 2011 Président du directoire : MEYER François modification le 30 Mars 2011 Membre du conseil de surveillance : SEVENTURE PARTNERS représenté par FIESSINGER Emmanuel en fonction le 09 Mars 2011 Directeur général : HAMMEL Frédéric André Jean en fonction le 30 Mars 2011 Président du conseil de surveillance : LEMAIRE Marc en fonction le 30 Mars 2011 Membre du directoire : MEYER François en fonction le 30 Mars 2011
Membre du conseil de surveillance : DELAAGE Michel Membre du conseil de surveillance : LEMAIRE Marc modification le 04 Septembre 2008 Membre du conseil de surveillance : AURIGA PARTNERS Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Membre du directoire : FOUSSAT Arnaud Claude Commissaire aux comptes suppléant : MEDITERRANEENNE D'AUDIT Membre du directoire : MARQUES GOMES DA SILVA FORTE Miguel Augusto en fonction le 01 Octobre 2010 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par ROULON Thibaut modification le 25 Mars 2011 Président du directoire : MEYER François modification le 30 Mars 2011 Membre du conseil de surveillance : SEVENTURE PARTNERS représenté par FIESSINGER Emmanuel en fonction le 09 Mars 2011 Président du conseil de surveillance : LEMAIRE Marc en fonction le 30 Mars 2011 Membre du directoire : MEYER François en fonction le 30 Mars 2011
Membre du conseil d'administration : AURIGA PARTNERS représenté par DAUGERAS Bernard modification le 30 Octobre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : MEDITERRANEENNE D'AUDIT Membre du conseil d'administration : CDC ENTREPRISES représenté par ARTHAUD Laurent modification le 30 Octobre 2012 Président du conseil d'administration : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Membre du conseil d'administration : SEVENTURE PARTNERS représenté par FIESSINGER Emmanuel modification le 30 Octobre 2012 Membre du conseil d'administration : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Directeur général : MEYER François en fonction le 30 Octobre 2012
Administrateur : AURIGA PARTNERS représenté par DAUGERAS Bernard modification le 07 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Commissaire aux comptes suppléant : MEDITERRANEENNE D'AUDIT Administrateur : CDC ENTREPRISES représenté par ARTHAUD Laurent modification le 30 Octobre 2012 Président du conseil d'administration : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : SEVENTURE PARTNERS représenté par FIESSINGER Emmanuel modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Directeur général : MEYER François en fonction le 30 Octobre 2012 Pharmacien responsable Directeur général délégué : POTTIER Eric, Claude, André, Léon en fonction le 06 Février 2013
Administrateur : AURIGA PARTNERS représenté par DAUGERAS Bernard modification le 07 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Administrateur : CDC ENTREPRISES représenté par ARTHAUD Laurent modification le 30 Octobre 2012 Président du conseil d'administration : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : SEVENTURE PARTNERS représenté par FIESSINGER Emmanuel modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Directeur général : MEYER François en fonction le 30 Octobre 2012 Pharmacien responsable Directeur général délégué : POTTIER Eric, Claude, André, Léon en fonction le 06 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA CONTROLE en fonction le 31 Mai 2013
Administrateur : AURIGA PARTNERS représenté par DAUGERAS Bernard modification le 07 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Administrateur : CDC ENTREPRISES représenté par ARTHAUD Laurent modification le 30 Octobre 2012 Président du conseil d'administration : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : SEVENTURE PARTNERS représenté par FIESSINGER Emmanuel modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Pharmacien responsable Directeur général délégué : POTTIER Eric, Claude, André, Léon en fonction le 06 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA CONTROLE en fonction le 31 Mai 2013 Directeur général : MARRON Damian, John en fonction le 29 Octobre 2013
Administrateur : AURIGA PARTNERS représenté par DAUGERAS Bernard modification le 07 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Administrateur : CDC ENTREPRISES représenté par ARTHAUD Laurent modification le 30 Octobre 2012 Président du conseil d'administration : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : SEVENTURE PARTNERS représenté par FIESSINGER Emmanuel modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Pharmacien responsable Directeur général délégué : POTTIER Eric, Claude, André, Léon en fonction le 06 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA CONTROLE en fonction le 31 Mai 2013 Directeur général Administrateur : MARRON Damian, John modification le 30 Janvier 2014 Pharmacien responsable intérimaire : OUIROT Sophie, Gisèle, Nicole en fonction le 30 Janvier 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 30 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 30 Janvier 2014
Administrateur : AURIGA PARTNERS représenté par DAUGERAS Bernard modification le 07 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Administrateur : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par TOUYAROT Marie-Laure modification le 23 Octobre 2014 Président du conseil d'administration : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : SEVENTURE PARTNERS représenté par FIESSINGER Emmanuel modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Pharmacien responsable Directeur général délégué : POTTIER Eric, Claude, André, Léon en fonction le 06 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA CONTROLE en fonction le 31 Mai 2013 Directeur général Administrateur : MARRON Damian, John modification le 30 Janvier 2014 Pharmacien responsable intérimaire : QUIROT Sophie, Gisèle, Nicole modification le 05 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 30 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 30 Janvier 2014 Administrateur : MEUNIER Marie-Yvonne en fonction le 23 Octobre 2014
Administrateur : AURIGA PARTNERS représenté par DAUGERAS Bernard modification le 07 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Administrateur : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par TOUYAROT Marie-Laure modification le 24 Octobre 2014 Président du conseil d'administration : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : SEVENTURE PARTNERS représenté par FIESSINGER Emmanuel modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Pharmacien responsable Directeur général délégué : POTTIER Eric, Claude, André, Léon en fonction le 06 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA CONTROLE en fonction le 31 Mai 2013 Directeur général Administrateur : MARRON Damian, John modification le 30 Janvier 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 30 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 30 Janvier 2014 Administrateur : MEUNIER Marie-Yvonne en fonction le 23 Octobre 2014
Administrateur : AURIGA PARTNERS représenté par DAUGERAS Bernard modification le 07 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Administrateur : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par TOUYAROT Marie-Laure modification le 24 Octobre 2014 Président du conseil d'administration : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : SEVENTURE PARTNERS représenté par FIESSINGER Emmanuel modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Pharmacien responsable Directeur général délégué : POTTIER Eric, Claude, André, Léon en fonction le 06 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA CONTROLE en fonction le 31 Mai 2013 Administrateur : MARRON Damian, John modification le 29 Mai 2015 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 30 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 30 Janvier 2014 Administrateur : MEUNIER Marie-Yvonne en fonction le 23 Octobre 2014 Directeur général : BOISSEL Stéphane en fonction le 29 Mai 2015
Administrateur : AURIGA PARTNERS représenté par DAUGERAS Bernard modification le 07 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Administrateur : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par TOUYAROT Marie-Laure modification le 24 Octobre 2014 Président du conseil d'administration : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : SEVENTURE PARTNERS représenté par FIESSINGER Emmanuel modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Pharmacien responsable Directeur général délégué : POTTIER Eric, Claude, André, Léon en fonction le 06 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA CONTROLE en fonction le 31 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 30 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 30 Janvier 2014 Administrateur : MEUNIER Marie-Yvonne en fonction le 23 Octobre 2014 Directeur général : BOISSEL Stéphane en fonction le 29 Mai 2015
Administrateur : AURIGA PARTNERS représenté par DAUGERAS Bernard modification le 07 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Administrateur : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par TOUYAROT Marie-Laure modification le 24 Octobre 2014 Président du conseil d'administration : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Pharmacien responsable Directeur général délégué : POTTIER Eric, Claude, André, Léon en fonction le 06 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA CONTROLE en fonction le 31 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 30 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 30 Janvier 2014 Administrateur : MEUNIER Marie-Yvonne en fonction le 23 Octobre 2014 Directeur général : BOISSEL Stéphane en fonction le 29 Mai 2015 Administrateur : SALOMON David, Horn en fonction le 07 Juillet 2015
Administrateur : AURIGA PARTNERS représenté par DAUGERAS Bernard modification le 07 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Administrateur : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par TOUYAROT Marie-Laure modification le 24 Octobre 2014 Président du conseil d'administration : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Pharmacien responsable Directeur général délégué : POTTIER Eric, Claude, André, Léon en fonction le 06 Février 2013 Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA CONTROLE en fonction le 31 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 30 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 30 Janvier 2014 Administrateur : MEUNIER Marie-Yvonne en fonction le 23 Octobre 2014 Directeur général : BOISSEL Stéphane en fonction le 29 Mai 2015 Administrateur : SALOMON David, Horn en fonction le 07 Juillet 2015 Administrateur : Bpifrance Participations représenté par ROULON Thibaut en fonction le 07 Juillet 2015
Administrateur : AURIGA PARTNERS représenté par DAUGERAS Bernard modification le 07 Novembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE Administrateur : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par TOUYAROT Marie-Laure modification le 24 Octobre 2014 Président du conseil d'administration : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Administrateur : MEYER François modification le 30 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : FIDEA CONTROLE en fonction le 31 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 30 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 30 Janvier 2014 Administrateur : MEUNIER Marie-Yvonne en fonction le 23 Octobre 2014 Directeur général : BOISSEL Stéphane en fonction le 29 Mai 2015 Administrateur : SOLOMON David, Horn modification le 13 Juillet 2015 Administrateur : Bpifrance Participations représenté par ROULON Thibaut modification le 13 Juillet 2015
AURIGA PARTNERS n'est plus Administrateur. Sté par actions simplifiée BPIFRANCE INVESTISSEMENT n'est plus Administrateur. SOLOMON David, Horn nom d'usage : SOLOMON n'est plus Administrateur. SA Bpifrance Participations n'est plus Administrateur. YI Kathy devient administrateur. MCKAY Duncan nom d'usage : MCKAY devient administrateur. TURNER Heater devient administrateur. RAMELMEIER Rolf Andrew nom d'usage : RAMELMEIER devient administrateur
TURNER Heater nom d'usage : TURNER devient président du conseil d'administration. MEYER François nom d'usage : MEYER n'est plus président du conseil d'administration. MEYER François nom d'usage : MEYER n'est plus Administrateur. MEUNIER Marie-Yvonne nom d'usage : LANDEL-MEUNIER n'est plus Administrateur
MCKAY Duncan nom d'usage : MCKAY devient directeur général. BOISSEL Stéphane nom d'usage : BOISSEL n'est plus directeur général
MCKAY Duncan nom d'usage : MCKAY devient président du conseil d'administration. TURNER Heather nom d'usage : TURNER n'est plus président du conseil d'administration
MCKAY Duncan nom d'usage : MCKAY n'est plus président du conseil d'administration. MCKAY Duncan nom d'usage : MCKAY devient président. MCKAY Duncan nom d'usage : MCKAY n'est plus directeur général. YI Kathy n'est plus administrateur. MCKAY Duncan nom d'usage : MCKAY n'est plus administrateur. TURNER Heather n'est plus administrateur. RAMELMEIER Rolf Andrew nom d'usage : RAMELMEIER n'est plus administrateur. SOCIETE AUDIT CONSEIL EXPERTISE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée FIDEA CONTROLE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SAS à capital variable AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
ARNAUD Isabelle nom d'usage : ARNAUD devient directeur général délégué
MC CLUNG David Mark nom d\'usage : MC CLUNG devient président. MCKAY Duncan nom d\'usage : MCKAY n\'est plus président
ARNAUD Isabelle nom d\'usage : ARNAUD n\'est plus directeur général délégué
BOULET Sandrine nom d\'usage : LARCHER devient directeur général délégué
MACRAE Alexander Donald nom d\'usage : MACRAE devient président. MC CLUNG David Mark nom d\'usage : MC CLUNG n\'est plus président
BOULET Sandrine nom d\'usage : LARCHER n\'est plus directeur général délégué