M Bruce ANDURAND
Président de INNOV' S.A.
M Bruce ANDURAND a 55 ans ( naissance en 1967), est Président de la société INNOV' S.A.
M Bruce ANDURAND peut être contacté au siège de la société INNOV' S.A. par courrier à l'adresse INNOV S A 7 AVENUE BERNARD PIEDS 10110 BAR SUR SEINE FRANCE, par téléphone au 0325294000 ou par fax au 03Â 25Â 29Â 12Â 12
La société INNOV' S.A. est principalement dirigée par M Bruce ANDURAND qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire ,fabricant de matériel médical, fabricant de matériel chirurgical, fabricant de matériel médico-chirurgical, fabricant de matériel dentaire
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3092Z (Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides), les activités sont :
- Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides
- la fabrication de bicyclettes, de tandems, de triporteurs et autres cycles, sans moteur
- la fabrication de bicyclettes et tricycles d'enfants
- la fabrication de parties et d'accessoires de bicyclettes
- la fabrication de véhicules pour invalides, avec ou sans moteur
- la fabrication de parties et d'accessoires de véhicules pour invalides
- la fabrication de landaus et de poussettes
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de cycles équipés d'un moteur auxiliaire (cf30.91Z)
- la fabrication de jouets à roues conçus pour être montés par les enfants, y compris les bicyclettes et tricycles en plastique (cf32.40Z)
- les activités d'entretien et de réparation des cycles (cf95.29Z)
- les activités d'entretien et de réparation des véhicules pour invalides (cf33.17Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3250A (Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire), les activités sont :
- la fabrication de draps chirurgicaux et de fils et compresses stériles
- la fabrication de produits d'obturation dentaire et de ciments dentaires (à l'exception des préparations destinées à faciliter l'adhérence des dentiers), de cire dentaire et d'autres préparations à base de plâtre dentaire
- la fabrication de ciments pour la réfection osseuse
- la fabrication de fours de laboratoires dentaires
- la fabrication d'appareils de nettoyage par ultrasons destinés à un usage en laboratoire
- la fabrication de stérilisateurs de laboratoires
- la fabrication d'équipements de distillation de laboratoire, de centrifugeuses de laboratoire
- la fabrication de mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, tel que :
- tables d'opération
- tables d'examen
- lits à mécanismes pour usages cliniques
- fauteuils de dentistes
- la fabrication de plaques et de vis pour la fixation des os, de seringues, d'aiguilles, de cathéters, de canules, etc.
- la fabrication d'instruments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire
- la fabrication de dents artificielles, bridges etcfabriqués en laboratoires dentaires
- la fabrication de matériel orthopédique et prothétique
- la fabrication d'yeux artificiels
- la fabrication de thermomètres médicaux
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de préparations destinées à faciliter l'adhérence des dentiers (cf20.42Z)
- la fabrication d'ouates, de pansements imprégnés à usage médical, etc(cf21.20Z)
- la fabrication d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques (cf26.60Z)
- la fabrication de fauteuils roulants (cf30.92A)
- la fabrication de masques à gaz non médicaux (cf32.99Z)
La société INNOV' S.A. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/04/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43538393000029.
Anciens dirigeants :
- M Bruce ANDURAND, Président du conseil d`administration (1967) du 19 janvier 2005 au 07 août 2010
- M Bruce ANDURAND, Président (1967) du 07 août 2010 au 06 juillet 2012
- M Francois LESSARD, Directeur général (1966) du 08 octobre 2011 au 06 juillet 2012
- M Jean-Paul HENRY, Directeur général (1953) du 19 janvier 2005 au 06 juillet 2012
- MME Magalie ANDURAND, Administrateur (1969) du 19 janvier 2005 au 07 août 2010
- MME Magalie ANDURAND, Directeur général (1969) du 07 août 2010 au 06 juillet 2012
Dirigeants personne morale:
- INNOV DEVELOPPEMENT, Président depuis le 06 juillet 2012
7 RUE BERBARD PIEDS
10110 BAR SUR SEINE
Téléphone : 0325294000 Société
INNOV' S.A.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INNOV' S.A. | |
Entrepreneurs individuels | INNOV' S.A. | |
Identifiant de l'entreprise | 435383930 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 7 RUE BERBARD PIEDS 10110 BAR SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 24 juin 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 avril 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3092Z : Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides | |
Activité principale de l'entreprise | 3250A : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | |
Activité principale | 3092Z | |
Première activité | 3092Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides | |
Synonyme | fabricant de bicyclettes, fabricant de cycles, fabricant de vélos, fabricant de véhicules pour invalides, fabricant de fauteuils roulants | |
Principal | fabricant de vélos | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | |
Synonyme | fabricant de matériel médical, fabricant de matériel chirurgical, fabricant de matériel médico-chirurgical, fabricant de matériel dentaire | |
Principal | fabricant de matériel médical |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
43538393000029 | INNOV S A 7 AVENUE BERNARD PIEDS 10110 BAR SUR SEINE FRANCE |
43538393000037 | INNOV S A ZONE ARTISANALE VAL MORE AVENUE BERNARD PIEDS 10110 BAR SUR SEINE FRANCE |
43538393000045 | INNOV S A ZONE AEROPORTUAIRE 15 RUE SUZANNE BERNARD 10600 BARBEREY ST SULPICE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 25 73 15 08 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-troyes.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Véronique
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30 du lundi au vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00018 Industries textiles
- 00993 Laboratoires de prothèses dentaires
- 00650 Métallurgie cadres
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00292 Plasturgie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02542 Métallurgie Aisne
- 02294 Métallurgie Aube
- 00650 Métallurgie cadres
- 00923 Métallurgie Charente Maritime
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01966 Métallurgie Loiret
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 01159 Métallurgie Nièvre
- 02489 Métallurgie Vendée
Président du Conseil d'Administration : ANDURAND Bruce, Ludovic, Olivier Directeur général et administrateur : HENRY Jean-Paul Administrateur : ANDURAND Magalie, Ingrid né(e) BREDA Commissaire aux comptes titulaire : PINIOT Agnès Commissaire aux comptes suppléant : SOFRAC (SAS)
Président : ANDURAND Bruce, Ludovic, Olivier Directeur général : HENRY Jean-Paul Directeur général : LESSARD François, Julien Directeur général : ANDURAND Magalie, Ingrid né(e) BREDA Commissaire aux comptes titulaire : PINIOT Agnès Commissaire aux comptes suppléant : SOFRAC (SAS)
Président : INNOV DEVELOPPEMENT (SASU) Commissaire aux comptes titulaire : PINIOT Agnès Commissaire aux comptes suppléant : SOFRAC (SAS)
Président : INNOV DEVELOPPEMENT (SASU) Commissaire aux comptes titulaire : LEDOUBLE SA (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COUTELLE Laure
Président : INNOV DEVELOPPEMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : CH. CONTROLE ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : SAADA & DU REAU ASSOCIES