MME Katell DENOUAL
Gérant de SARL LA FERME DE LA LANDE
MME Katell DENOUAL a 42 ans ( naissance en 1980), elle est Gérant de la société SARL LA FERME DE LA LANDE
MME Katell DENOUAL peut être contacté au siège de la société SARL LA FERME DE LA LANDE par courrier à l'adresse SARL LA FERME DE LA LANDE LA LANDE OZANNE 35360 MEDREAC FRANCE, par téléphone au 0299072406
La société SARL LA FERME DE LA LANDE est principalement dirigée par MME Katell DENOUAL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãlevage de porcins ,agriculteur, éleveur, éleveur de porcs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0146Z (Ãlevage de porcins), les activités sont :
- Ãlevage de porcins
- l'élevage, hors sol ou extensif, de porcs ou sangliers
La société SARL LA FERME DE LA LANDE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/06/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43798912200019.
- M Yannick DENOUAL, Gérant (1974) depuis le 12 février 2011
Anciens dirigeants :
- M Andre DENOUAL, Co-gérant (1945) du 19 janvier 2005 au 15 février 2005
- M Yannick DENOUAL, Gérant (1974) du 19 janvier 2005 au 12 février 2011
- MME Anne DENOUAL, Gérant (1952) du 12 février 2011 au 20 décembre 2012
- MME Anne THEBAULT, Gérant (1952) du 19 janvier 2005 au 12 février 2011
- MME Katell DENOUAL, Gérant (1980) du 19 janvier 2005 au 12 février 2011
- MME Katell DENOUAL, Gérant (1980) du 12 février 2011 au 01 avril 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL LA FERME DE LA LANDE | |
Entrepreneurs individuels | SARL LA FERME DE LA LANDE | |
Identifiant de l'entreprise | 437989122 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | LA LANDE OZANNE 35360 MEDREAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 mai 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 11 040,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 mai 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 543 682,00 | |
Résultat net | -5 464,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0146Z : Ãlevage de porcins | |
Activité principale de l'entreprise | 0146Z : Ãlevage de porcins | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Ãlevage de porcins | |
Synonyme | agriculteur, éleveur, éleveur de porcs | |
Principal | éleveur de porcs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 179 033 |
Immobilisation incorporelle | 125 |
Immobilisation corporelle | 161 039 |
Immobilisation financière | 17 869 |
Actif circulant net | 295 376 |
Stock | 96 446 |
Avance | 4 242 |
Créance | 189 565 |
Placement | 5 123 |
Total Actif | 474 409 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -14 783 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 489 192 |
Total Passif | 474 409 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 543 682 |
Produit d'exploitation | 613 644 |
Charge d'exploitation | 608 083 |
Résultat d'exploitation | 5 561 |
Produit financier net | 217 |
Charge financière | 5 793 |
Résultat financier | -5 576 |
Résultat courrant | -15 |
Produit exceptionnel | 2 432 |
Charges exceptionnelles | 7 881 |
Résultat exceptionnel | -5 449 |
Résultat net | -5 464 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43798912200019 | SARL LA FERME DE LA LANDE LA LANDE OZANNE 35360 MEDREAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
Gérant : DENOUAL Yannick Louis Alexis Bernard modification le 18 Décembre 2012 Gérant : DENOUAL Katell Léa Maria Joëlle
Gérant : DENOUAL Yannick Louis Alexis Bernard modification le 18 Décembre 2012
Election de domicile : Me Ratuld-Labia 14 Rue Alexis Garnier 35410 Châteaugiron Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.