M Jerome DELIGNIERES
Directeur général de VAL'ECO
M Jerome DELIGNIERES a 52 ans ( naissance en 1972), est Directeur général de la société VAL'ECO
M Jerome DELIGNIERES peut être contacté au siège de la société VAL'ECO par courrier à l'adresse VAL ECO 22 RUE FERNAND MORNEAU 59990 SAULTAIN FRANCE
La société VAL'ECO est principalement dirigée par M Jerome DELIGNIERES qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société VAL'ECO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/06/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43833734700027.
- MME Sandra SETAN, Directeur général (1973) depuis le 24 novembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Jerome DELIGNIERES, Directeur général (1972) du 31 octobre 2015 au 29 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
- APOLLONIA, Président depuis le 12 janvier 2017
- KPMG AUDIT NORD, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 octobre 2015
- KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 31 octobre 2015
22 RUE FERNAND MORNEAU
59990 SAULTAIN
Téléphone : Société
VAL'ECO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VAL'ECO | |
Entrepreneurs individuels | VAL'ECO | |
Identifiant de l'entreprise | 438337347 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 22 RUE FERNAND MORNEAU 59990 SAULTAIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 septembre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 195 600,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juin 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2010 ) | 0,00 | |
Résultat net | -94 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 3 725 900 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 3 725 900 |
Actif circulant net | 1 369 400 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 556 100 |
Placement | 813 300 |
Total Actif | 5 095 200 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 117 600 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 977 600 |
Total Passif | 5 095 200 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 654 200 |
Charge d'exploitation | 666 400 |
Résultat d'exploitation | -12 100 |
Produit financier net | 39 000 |
Charge financière | 121 500 |
Résultat financier | -82 500 |
Résultat courrant | -94 600 |
Produit exceptionnel | 1 100 |
Charges exceptionnelles | 500 |
Résultat exceptionnel | 600 |
Résultat net | -94 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43833734700027 | VAL ECO 22 RUE FERNAND MORNEAU 59990 SAULTAIN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 27 46 34 78 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-valenciennes.fr.
Les greffiers sont : RENARD Arnauld
Le greffe est ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président de la société : GAPSKI Fabrice Directeur général : LABY Philippe Lubin Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A Commissaire aux comptes suppléant : LESPAGNOL Philippe
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.A, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORD, modification du Commissaire aux comptes suppléant Lespagnol, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
nomination du Directeur général : Delignieres, Jérôme Jacques Marcel
nomination du Directeur général : Kaminski, nom d'usage : Setan, Sandra
Président partant : Gapski, Fabrice, nomination du Président : APOLLONIA, Directeur général partant : Laby, Philippe Lubin
Directeur général partant : Kaminski, nom d'usage : Setan, Sandra
Article L.236-14 du code de commerce
Article L.236-14 du code de commerce
Article L.236-14 du code de commerce
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT NORD ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE