M Daniel MAISON
Président de COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI
M Daniel MAISON a 61 ans ( naissance en 1963), est Président de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI
M Daniel MAISON peut être contacté au siège de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI par courrier à l'adresse CIE TRPRTS VOYAGEURS MANTOIS INTERURB 2 IMPASSE SAINTE CLAIRE DEVILLE 78200 MANTES LA JOLIE FRANCE, par téléphone au 0130989643 ou par fax au 01Â 30Â 33Â 55Â 44
La société COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI est principalement dirigée par M Daniel MAISON qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Transports routiers réguliers de voyageurs ,car, navette, ramassage scolaire, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4939A (Transports routiers réguliers de voyageurs), les activités sont :
- Transports routiers réguliers de voyageurs
- les autres transports routiers réguliers de passagers :
- exploitation de lignes régulières d'autocar sur de longues distances, selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier
- navettes d'aéroports régulières
- autres transports routiers réguliers de passagers n.c.a.
La société COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/07/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43847218500018.
- M Christophe VACHERON, Président (1970) depuis le 04 mars 2017
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 27 octobre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI est de 57 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Catherine CHARDON, Président (1970) du 30 janvier 2010 au 25 septembre 2010
- M Daniel MAISON, Président (1963) du 06 novembre 2010 au 04 mars 2017
- MME Catherine CHARDON, Président (1970) du 25 septembre 2010 au 06 novembre 2010
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 octobre 2016
- AUTOCARS TOURNEUX, Vice-président du 17 février 2004 au 13 novembre 2007
- GIRAUX TRANSPORTS SERVICES, Président du 17 février 2004 au 30 septembre 2008
- GIRAUX TRANSPORTS SERVICES TRANSPORTS SERVICES VOYAGES, Président du 30 septembre 2008 au 30 janvier 2010
2 IMP STE CLAIRE DEVILLE
78200 MANTES LA JOLIE
Téléphone : 0130989643 Société
COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI | |
Sigle de l'entreprise | CTVMI | |
Entrepreneurs individuels | COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS - CTVMI | |
Identifiant de l'entreprise | 438472185 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 2 IMP STE CLAIRE DEVILLE 78200 MANTES LA JOLIE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 juillet 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 juillet 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2015) | 7 020 000,00 | |
Résultat net | 305 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4939A : Transports routiers réguliers de voyageurs | |
Activité principale de l'entreprise | 4939A : Transports routiers réguliers de voyageurs | |
Activité principale | 4939A | |
Première activité | 4939A | |
Deuxième activité | 4520B | |
Troisième activité | 4939B | |
Quatrième activité | 7830Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers réguliers de voyageurs | |
Synonyme | car, navette, ramassage scolaire, société de transport routier | |
Principal | société de transport routier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 6 129 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 532 000 |
Immobilisation corporelle | 1 571 000 |
Immobilisation financière | 27 000 |
Actif circulant net | 3 363 000 |
Stock | 203 000 |
Avance | 2 000 |
Créance | 3 159 000 |
Placement | 70 |
Total Actif | 9 493 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 196 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 479 000 |
Dette | 4 817 000 |
Total Passif | 9 493 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 020 000 |
Produit d'exploitation | 13 275 000 |
Charge d'exploitation | 13 306 000 |
Résultat d'exploitation | -31 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 9 000 |
Résultat financier | -9 000 |
Résultat courrant | -40 000 000 |
Produit exceptionnel | 131 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 131 000 |
Résultat net | 305 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43847218500018 | CIE TRPRTS VOYAGEURS MANTOIS INTERURB 2 IMPASSE SAINTE CLAIRE DEVILLE 78200 MANTES LA JOLIE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01424 Transports publics urbains de voyageurs
- 00016 Transports routiers
- 00779 Voies ferrées d'intérêt local
Président : GIRAUX TRANSPORTS SERVICES *TRANSPORTS SERVICES VOYAGES représenté par ANSART Emmanuel modification le 12 Octobre 2007. Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : AUTOCARS TOURNEUX *VOYAGES TOURNEUX représenté par BONICEL Pierre modification le 15 Mai 2008. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 12 Septembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPEERS AUDIT en fonction le 12 Septembre 2008.
Président : GIRAUX TRANSPORTS SERVICES *TRANSPORTS SERVICES VOYAGES représenté par ANSART Emmanuel modification le 12 Octobre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 12 Septembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPEERS AUDIT en fonction le 12 Septembre 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 12 Septembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPEERS AUDIT en fonction le 12 Septembre 2008 Président : CHARDON Catherine en fonction le 28 Janvier 2010
Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 12 Septembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPEERS AUDIT en fonction le 12 Septembre 2008 Président : MAISON Daniel en fonction le 29 Octobre 2010
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPEERS AUDIT en fonction le 12 Septembre 2008 Président : MAISON Daniel en fonction le 29 Octobre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 24 Juin 2014
Président : VACHERON Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe
Président : VACHERON Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Président : LETY Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A