M Antoine COURTIER
Administrateur de B.D.M.
M Antoine COURTIER a 64 ans ( naissance en 1958), est Administrateur de la société B.D.M.
M Antoine COURTIER peut être contacté au siège de la société B.D.M. par courrier à l'adresse B D M BAGAGES DU MONDE ZONE ARTISANALE DU MOULIN 9 RUE DU NOYER 95700 ROISSY EN FRANCE FRANCE, par téléphone au 01Â 43Â 57Â 30Â 90 ou par fax au 01Â 43Â 57Â 36Â 64
La société B.D.M. est principalement dirigée par M Antoine COURTIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Services auxiliaires des transports aériens ,aéroport
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5223Z (Services auxiliaires des transports aériens), les activités sont :
- Services auxiliaires des transports aériens
- les activités liées au transport aérien de personnes, d'animaux ou de fret :
- l'exploitation des aéroports et notamment des terminaux aéroportuaires
- les activités de contrôle des aéroports et de la circulation aérienne
- les services au sol sur les terrains d'aviation, etc.
- les services de prévention et de lutte contre les incendies dans les aéroports
- les services d'entretien-maintenance des avions (hors réparation)
Mais sont exclues les activités :
- la manutention du fret (cf52.24)
- les services de formation pour les pilotes d'avion à caractère professionnel (cf85.42Z) ou non (85.53Z)
- les services rendus sur les terrains d'aviation de tourisme (cf93.29Z)
La société B.D.M. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/09/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43919478800055.
- M Antoine COURTIER, Administrateur (1958) depuis le 27 février 2010
- M Antoine COURTIER, Directeur général (1958) depuis le 23 octobre 2010
- M Eric DUVAL, Président du conseil d`administration (1956) depuis le 27 février 2010
- M Jacques TISSERAND, Commissaire aux comptes suppléant (1961) depuis le 22 juillet 2016
- M Juan COVES, Directeur général délégué (1966) depuis le 23 octobre 2010
- M Juan-Pablo COVES, Administrateur (1966) depuis le 24 août 2004
- M Sylvain DE CAMPOS, Directeur général délégué (1976) depuis le 22 juillet 2016
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société B.D.M. est de 59 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine COURTIER, Administrateur (1958) du 24 août 2004 au 27 février 2010
- M Eric DUVAL, Président du conseil d`administration (1956) du 24 août 2004 au 27 février 2010
- M Quintin CUTLER, Administrateur (1964) du 24 août 2004 au 31 août 2004
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | B.D.M. | |
Entrepreneurs individuels | B.D.M. | |
Identifiant de l'entreprise | 439194788 | |
Numéro interne du siège | 00055 | |
Adresse | 9 RUE DU NOYER 95700 ROISSY EN FRANCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 16 juillet 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 septembre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 4 182 000,00 | |
Résultat net | 353 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5223Z : Services auxiliaires des transports aériens | |
Activité principale de l'entreprise | 5223Z : Services auxiliaires des transports aériens | |
Activité principale | 5223Z | |
Première activité | 5223Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Services auxiliaires des transports aériens | |
Synonyme | aéroport | |
Principal | aéroports |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 107 000 |
Immobilisation incorporelle | 27 000 |
Immobilisation corporelle | 66 000 |
Immobilisation financière | 14 000 |
Actif circulant net | 1 227 000 |
Stock | 15 000 |
Avance | 0 |
Créance | 326 000 |
Placement | 886 000 |
Total Actif | 1 334 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 566 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 90 |
Dette | 767 000 |
Total Passif | 1 334 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 182 000 |
Produit d'exploitation | 4 190 000 |
Charge d'exploitation | 3 675 000 |
Résultat d'exploitation | 514 000 |
Produit financier net | 14 000 |
Charge financière | 11 000 |
Résultat financier | 3 000 |
Résultat courrant | 518 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | 353 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43919478800055 | B D M BAGAGES DU MONDE ZONE ARTISANALE DU MOULIN 9 RUE DU NOYER 95700 ROISSY EN FRANCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01388 Industrie du pétrole
- 01391 Manutention et nettoyage aéroports Région parisienne
- 01351 Prévention et sécurité
- 00275 Transports aériens personnel au sol
Président du conseil d'administration : DUVAL Eric Norbert Administrateur : COURTIER Antoine Marie Administrateur : COVES Juan-Pablo Franck modification le 18 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : NAHMANY David Samuel Commissaire aux comptes suppléant : GABRIELLE Bernard Directeur général délégué : COVES Juan Pablo Franck en fonction le 18 Octobre 2010 Directeur général et administrateur : COURTIER Antoine Marie en fonction le 18 Octobre 2010
Président du conseil d'administration : DUVAL Eric Norbert Administrateur : COURTIER Antoine Marie Administrateur : COVES Juan-Pablo Franck modification le 18 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : NAHMANY David Samuel modification le 22 Juillet 2013 Directeur général délégué Administrateur : COVES Juan Pablo Franck modification le 21 Octobre 2010 Directeur général Administrateur : COURTIER Antoine Marie en fonction le 18 Octobre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : TISSERAND Jacques en fonction le 22 Juillet 2013
Président du conseil d'administration : DUVAL Eric Norbert Administrateur : COURTIER Antoine Marie Administrateur : COVES Juan-Pablo Franck modification le 18 Octobre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : NAHMANY David Samuel modification le 22 Juillet 2013 Directeur général délégué Administrateur : COVES Juan Pablo Franck modification le 21 Octobre 2010 Directeur général Administrateur : COURTIER Antoine Marie en fonction le 18 Octobre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : TISSERAND Jacques en fonction le 22 Juillet 2013 Directeur général délégué : DE CAMPOS Sylvain en fonction le 20 Juillet 2016
Président du conseil d'administration : DUVAL Eric Norbertà; Directeur général, Administrateur : COURTIER Antoine Marieà; Directeur général délégué : DE CAMPOS Sylvainà; Directeur général délégué, Administrateur : COVES Juan Pablo Franckà; Administrateur : COURTIER Antoine Marieà; Administrateur : COVES Juan-Pablo Franck