M Christian LAMOLINERIE
Administrateur de SUR&TIS
M Christian LAMOLINERIE a 70 ans ( naissance en 1952), est Administrateur de la société SUR&TIS
M Christian LAMOLINERIE peut être contacté au siège de la société SUR&TIS par courrier à l'adresse SUR&TIS 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 93200 ST DENIS FRANCE, par téléphone au 0148091212
La société SUR&TIS est principalement dirigée par M Christian LAMOLINERIE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités de sécurité privée ,société de sécurité privée, société de gardiennage, services de garde et de patrouille, transports de fonds, agent de sécurité, agence de sécurité, garde du corps
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8010Z (Activités de sécurité privée), les activités sont :
- Activités de sécurité privée
- Cette sous-classe comprend la prestation d'un ou de plusieurs des services suivants : services de garde et de patrouille, services de transports de fonds (collecte et livraison d'argent), de reçus ou d'autres objets de valeur en utilisant du personne
- les services de voitures blindées
- les services de gardes du corps
- les services de détecteurs de mensonges
- les services de dactyloscopie
- les services d'agents de sécurité
Mais sont exclues les activités :
- les activités liées aux systèmes de sécurité (cf80.20Z)
- les activités d'enquête (cf80.30Z)
- les services de la police (cf84.24Z)
La société SUR&TIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/06/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43929117000041.
- M Eric CHALUMEAU, Président (1954) depuis le 29 novembre 2005
- M Nicolas GLEIZAL, Directeur général (1969) depuis le 13 avril 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SUR&TIS est de 61 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bertrand DELANNOY, Président du conseil d`administration (1957) du 30 mars 2004 au 19 juillet 2005
- M Christian LAMOLINERIE, Administrateur (1952) du 30 mars 2004 au 25 mai 2004
- M Gilles SEIGLE, Administrateur (1958) du 25 mai 2004 au 19 juillet 2005
- MME Ines REIMANN, Administrateur (1957) du 19 juillet 2005 au 29 novembre 2005
Dirigeants personne morale:
- ICADE EUROGEM SASU, Administrateur du 19 juillet 2005 au 29 novembre 2005
- SCET, Administrateur du 30 mars 2004 au 19 juillet 2005
50 AV DU PRESIDENT WILSON
93200 SAINT DENIS
Téléphone : 0148091212 Société
SUR&TIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SUR&TIS | |
Entrepreneurs individuels | SUR&TIS | |
Identifiant de l'entreprise | 439291170 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | 50 AV DU PRESIDENT WILSON 93200 SAINT DENIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 avril 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 21 septembre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2015) | 6 743 000,00 | |
Résultat net | 672 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8010Z : Activités de sécurité privée | |
Activité principale de l'entreprise | 8010Z : Activités de sécurité privée | |
Activité principale | 8010Z | |
Première activité | 8010Z | |
Deuxième activité | 7490B | |
Troisième activité | 8020Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Activités de sécurité privée | |
Synonyme | société de sécurité privée, société de gardiennage, services de garde et de patrouille, transports de fonds, agent de sécurité, agence de sécurité, garde du corps | |
Principal | société de sécurité privée |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 693 000 |
Immobilisation incorporelle | 631 000 |
Immobilisation corporelle | 51 000 |
Immobilisation financière | 11 000 |
Actif circulant net | 2 948 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 048 000 |
Placement | 1 900 000 |
Total Actif | 3 641 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 798 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 54 000 |
Dette | 1 789 000 |
Total Passif | 3 641 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 743 000 |
Produit d'exploitation | 6 841 000 |
Charge d'exploitation | 5 911 000 |
Résultat d'exploitation | 930 000 |
Produit financier net | 690 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 690 |
Résultat courrant | 931 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 100 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | 672 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43929117000041 | SUR&TIS 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 93200 ST DENIS FRANCE |
43929117000041 | SUR&TIS 50 AVENUE DU PRESIDENT WILSON LA PLAINE ST DENIS 93210 ST DENIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01351 Prévention et sécurité
- 00016 Transports routiers
Cabinet d'Avocats Dolla-Vial, Maître Hervé Camadro 91 rue de Miromesnil 75008 Paris pour la validité et la correspondance.