M David ROCH
Gérant de CTRE IMAGERIE MEDICALE ST ANDRE
M David ROCH a 45 ans ( naissance en 1977), est Gérant de la société CTRE IMAGERIE MEDICALE ST ANDRE
M David ROCH peut être contacté au siège de la société CTRE IMAGERIE MEDICALE ST ANDRE par courrier à l'adresse CTRE IMAGERIE MEDICALE ST ANDRE LES CROISIERES 84200 CARPENTRAS , par téléphone au 04Â 90Â 60Â 00Â 96 ou par fax au 04Â 90Â 60Â 84Â 70
La société CTRE IMAGERIE MEDICALE ST ANDRE est principalement dirigée par M David ROCH qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activité des médecins généralistes ,médecin, médecin généraliste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8621Z (Activité des médecins généralistes), les activités sont :
- Activité des médecins généralistes
- les consultations données et les soins dispensés dans le domaine de la médecine générale par les médecins généralistes
Mais sont exclues les activités :
- les activités de soins hospitaliers (cf86.10Z)
- les activités des sages-femmes et les activités paramédicales comme celles des infirmières et des physiothérapeutes (cf86.90)
La société CTRE IMAGERIE MEDICALE ST ANDRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/12/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43946843000038.
- M Choukat ALKHADDOUR, Gérant (1961) depuis le 19 janvier 2005
- M David ROCH, Gérant (1977) depuis le 26 septembre 2011
- M Didier CORNET, Gérant (1953) depuis le 26 septembre 2011
- M Jean GALTIER, Gérant (1974) depuis le 29 avril 2008
- M Rene ROCH, Gérant (1952) depuis le 26 septembre 2011
- MME Celine RAOUX, Gérant (1973) depuis le 10 avril 2007
- MME Claire POLISSET, Gérant (1978) depuis le 28 janvier 2012
- MME Diane CEREZ, Gérant (1971) depuis le 25 octobre 2005
- MME Eleonore PROUVOST, Gérant (1968) depuis le 19 janvier 2005
- MME Frederique GANDOLFI, Gérant (1974) depuis le 29 avril 2008
- MME Sarah NEFOUSSI, Gérant (1982) depuis le 07 février 2015
L'âge moyen des 11 dirigeants de la société CTRE IMAGERIE MEDICALE ST ANDRE est de 53 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard MORIN, Co-gérant (1946) du 19 janvier 2005 au 25 octobre 2005
- M Claude FAGES-TAFANELLI, Co-gérant (1947) du 26 septembre 2011 au 28 janvier 2012
- MME Frederique GALDOLFI, Gérant (1974) du 03 février 2009 au 26 septembre 2011
Dirigeants personne morale:
LES CROISIERES
84200 CARPENTRAS
Téléphone : 04Â 90Â 60Â 00Â 96 Société
CTRE IMAGERIE MEDICALE ST ANDRE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CTRE IMAGERIE MEDICALE ST ANDRE | |
Entrepreneurs individuels | CTRE IMAGERIE MEDICALE ST ANDRE | |
Identifiant de l'entreprise | 439468430 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 217 AV DU COMTAT VENAISSIN 84200 CARPENTRAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 31 mars 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 08 octobre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 7 317 000,00 | |
Résultat net | 269 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8621Z : Activité des médecins généralistes | |
Activité principale de l'entreprise | 8621Z : Activité des médecins généralistes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activité des médecins généralistes | |
Synonyme | médecin, médecin généraliste | |
Principal | médecin généraliste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 6 882 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 818 000 |
Immobilisation corporelle | 1 131 000 |
Immobilisation financière | 934 000 |
Actif circulant net | 1 146 000 |
Stock | 5 000 |
Avance | 0 |
Créance | 632 000 |
Placement | 508 000 |
Total Actif | 8 028 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 109 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 919 000 |
Total Passif | 8 028 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 317 000 |
Produit d'exploitation | 7 369 000 |
Charge d'exploitation | 6 994 000 |
Résultat d'exploitation | 375 000 |
Produit financier net | 8 000 |
Charge financière | 68 000 |
Résultat financier | -60 000 |
Résultat courrant | 315 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | -3 000 |
Résultat net | 269 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 00897 Services interentreprises de médecine du travail
ancien gérant : MORIN (Bernard) ; nouveaux gérants : GALDOLFI (Frédérique) et GALTIER (Jean, Baptiste)
Gérant(e) : ROCH David Co-Gérant : CORNET Didier Co-Gérant : FAGES-TAFANELLI Claude Co-Gérant : ROCH Rene Co-Gérant : PROUVOST Eleonore Co-Gérant : ALKHADDOUR Choukat Co-Gérant : CEREZ Diane Co-Gérant : RAOUX Celine né(e) GANDOLFI Co-Gérant : GANDOLFI Frederique Co-Gérant : GALTIER Jean, Baptiste Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CORCEP Commissaire aux comptes suppléant : FRANK Andre
Co-Gérant : ROCH David Co-Gérant : CORNET Didier Co-Gérant : ROCH Rene Co-Gérant : PROUVOST Eleonore Co-Gérant : POLISSET Claire né(e) CANGEMI Co-Gérant : ALKHADDOUR Choukat Co-Gérant : CEREZ Diane Co-Gérant : RAOUX Celine né(e) GANDOLFI Co-Gérant : GANDOLFI Frederique Co-Gérant : GALTIER Jean, Baptiste Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CORCEP Commissaire aux comptes suppléant : FRANK Andre
Gérant : ROCH David Gérant : CORNET Didier Gérant : ROCH Rene Gérant : PROUVOST Eleonore Gérant : POLISSET Claire né(e) CANGEMI Gérant : ALKHADDOUR Choukat Gérant : CEREZ Diane Gérant : RAOUX Celine né(e) GANDOLFI Gérant : GANDOLFI Frederique Gérant : GALTIER Jean, Baptiste Gérant : NEFOUSSI Sarah né(e) CHERIF Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CORCEP Commissaire aux comptes suppléant : FRANK Andre
Président : NEFOUSSI Sarah né(e) CHERIF ; Directeur général : ROCH Rene ; Commissaire aux comptes titulaire : RISPAL Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE D ORGANISATION ET DE CONTROLE DE L'ECO PRIVE (SACA)
Président : NEFOUSSI Sarahà; Directeur général : ROCH Reneà; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE D ORGANISATION ET DE CONTROLE DE L'ECO PRIVE