M Pascal FOUAN
Président de SOFIDIA
M Pascal FOUAN a 69 ans ( naissance en 1955), est Président de la société SOFIDIA
M Pascal FOUAN peut être contacté au siège de la société SOFIDIA par courrier à l'adresse SOFIDIA 8 ALLEE DE MAYENNE ST BREVIN L OCEAN 44250 ST BREVIN LES PINS FRANCE
La société SOFIDIA est principalement dirigée par M Pascal FOUAN qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société SOFIDIA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/02/2017 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43964410500033.
- M Laurent BAUDART, Commissaire aux comptes suppléant (1960) depuis le 24 août 2016
- M Pascal FOUAN, Président (1955) depuis le 24 mai 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOFIDIA est de 67 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pascal FOUAN, Président (1955) du 09 décembre 2003 au 22 août 2006
- MME Frederique BUYCK, Président (1957) du 26 septembre 2006 au 03 octobre 2009
- MME Frederique FOUAN, Président (1957) du 03 octobre 2009 au 24 mai 2012
Dirigeants personne morale:
- CABINET LAURENT CALLON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 août 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOFIDIA | |
Entrepreneurs individuels | SOFIDIA | |
Identifiant de l'entreprise | 439644105 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 8 ALL DE MAYENNE 44250 SAINT BREVIN LES PINS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 novembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 05 octobre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 6 393,00 | |
Résultat net | -20 469,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale au registre des métiers | 4333ZZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 8 401 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 325 |
Immobilisation financière | 8 076 |
Actif circulant net | 387 220 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 368 164 |
Placement | 19 056 |
Total Actif | 395 621 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -353 922 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 749 543 |
Total Passif | 395 621 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 393 |
Produit d'exploitation | 24 893 |
Charge d'exploitation | 28 701 |
Résultat d'exploitation | -3 808 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -3 808 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 16 661 |
Résultat exceptionnel | -16 661 |
Résultat net | -20 469 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43964410500033 | SOFIDIA 8 ALLEE DE MAYENNE ST BREVIN L OCEAN 44250 ST BREVIN LES PINS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 22 52 32 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr.
Les greffiers sont : VALENTIN Jean-Michel , MASMEJEAN Sébastien
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 ; 14H00-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président de la société : BUYCK Frédérique Anne-Marie Josiane. Commissaire aux comptes titulaire : CALLON Laurent. Commissaire aux comptes suppléant : BAUDART Laurent.
Président : FOUAN Pascal Commissaire aux comptes titulaire : CALLON Laurent Commissaire aux comptes suppléant : BAUDART Laurent
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 Décembre 2012 désignant mandataire judiciaire Scp Crozat Barault Maigrot (Me Jean-François Crozat) 17, Quai de la Villa - BP 1014 - 51318 Epernay . Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Président : FOUAN Pascal, Claude, Francis Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LAURENT CALLON (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : BAUDART Laurent
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 9 ANS nomme Commissaire à l'exécution du plan Scp Crozat Barault Maigrot (Me Jean-François Crozat) 17, Quai de la Villa - BP 1014 - 51318 Epernay .
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 07 Décembre 2017 , désignant liquidateur Scp Crozat Barault Maigrot (Me Jean-François Crozat) 17, Quai de la Villa - BP 1014 - 51318 Epernay . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com à l'exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.