M El DOUGUI
Gérant de DISTRILEADER BEAUCAIRE
M El DOUGUI a 59 ans ( naissance en 1965), est Gérant de la société DISTRILEADER BEAUCAIRE
M El DOUGUI peut être contacté au siège de la société DISTRILEADER BEAUCAIRE par courrier à l'adresse DISTRILEADER BEAUCAIRE LEADER PRICE 2 AVENUE DE LA TERRE D ARGENCE 30300 BEAUCAIRE FRANCE, par téléphone au 0466207816 ou par fax au 04Â 66Â 58Â 44Â 21
La société DISTRILEADER BEAUCAIRE est principalement dirigée par M El DOUGUI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société DISTRILEADER BEAUCAIRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43970614400029.
- M Cedric LEBOSQUAIN, Gérant (1978) depuis le 18 mars 2017
Anciens dirigeants :
- M Bernard CHERQUI, Gérant (1963) du 21 août 2007 au 26 mai 2009
- M El DOUGUI, Gérant (1965) du 13 février 2015 au 01 février 2017
- M Gerard KOENIGKHEIT, Gérant (1949) du 26 mai 2009 au 13 mars 2010
- M Gerard KOENIGKHEIT, Gérant (1949) du 13 mars 2010 au 20 mars 2013
- M Lilian CORRE, Gérant (1969) du 01 février 2017 au 18 mars 2017
- M Olivier DAHAN, Gérant (1964) du 20 mars 2013 au 13 février 2015
- MME Annie ATTIGNAC, Gérant (1960) du 27 juillet 2004 au 17 juillet 2007
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 mai 2009 : CHERQUI Bernard Marius nom d'usage : CHERQUI Bernard n'est plus gérant.. KOENIGKHEIT Gérard Simon Didier nom d'usage : KOENIGKHEIT Gérard devient gérant..)
- 04 avril 2013 : KOENIGKHEIT Gérard Simon Didier nom d'usage : KOENIGKHEIT n'est plus gérant. DAHAN Olivier Prosper nom d'usage : DAHAN devient gérant.)
- 04 mars 2015 : DAHAN Olivier Prosper nom d'usage : DAHAN n'est plus gérant. DOUGUI El Haj nom d'usage : DOUGUI devient gérant.)
- 10 février 2017 : DOUGUI El Haj nom d'usage : DOUGUI n'est plus gérant. CORRE Lilian nom d'usage : CORRE devient gérant)
- 24 mars 2017 : CORRE Lilian nom d'usage : CORRE n'est plus gérant. LEBOSQUAIN Cédric nom d'usage : LEBOSQUAIN devient gérant)
- 05 janvier 2021 : LEBOSQUAIN Cédric nom d'usage : LEBOSQUAIN n'est plus gérant. JOHNER Franck Jean nom d'usage : JOHNER devient gérant. FRAS Franck Charles nom d'usage : FRAS devient gérant)
- 20 mai 2021 : FRAS Franck Charles nom d'usage : FRAS n'est plus gérant)
2 AV TERRE D ARGENCE
30300 BEAUCAIRE
Téléphone : 0466207816 Société
DISTRILEADER BEAUCAIRE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DISTRILEADER BEAUCAIRE | |
Entrepreneurs individuels | DISTRILEADER BEAUCAIRE | |
Identifiant de l'entreprise | 439706144 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 2 AV TERRE D ARGENCE 30300 BEAUCAIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 21 octobre 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 26 octobre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 5 542 000,00 | |
Résultat net | 105 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 256 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 000 |
Immobilisation corporelle | 254 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 937 000 |
Stock | 284 000 |
Avance | 44 000 |
Créance | 588 000 |
Placement | 21 000 |
Total Actif | 1 193 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 113 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 69 000 |
Dette | 1 011 000 |
Total Passif | 1 193 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 542 000 |
Produit d'exploitation | 5 551 000 |
Charge d'exploitation | 5 448 000 |
Résultat d'exploitation | 102 000 |
Produit financier net | 40 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | 99 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 105 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43970614400029 | DISTRILEADER BEAUCAIRE LEADER PRICE 2 AVENUE DE LA TERRE D ARGENCE 30300 BEAUCAIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 66 76 03 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nimes.fr.
Les greffiers sont : PENCHINAT Anne , VIDAL Jean David
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
CHERQUI Bernard Marius nom d'usage : CHERQUI Bernard n'est plus gérant.. KOENIGKHEIT Gérard Simon Didier nom d'usage : KOENIGKHEIT Gérard devient gérant..
KOENIGKHEIT Gérard Simon Didier nom d'usage : KOENIGKHEIT n'est plus gérant. DAHAN Olivier Prosper nom d'usage : DAHAN devient gérant.
DAHAN Olivier Prosper nom d'usage : DAHAN n'est plus gérant. DOUGUI El Haj nom d'usage : DOUGUI devient gérant.
DOUGUI El Haj nom d'usage : DOUGUI n'est plus gérant. CORRE Lilian nom d'usage : CORRE devient gérant
CORRE Lilian nom d'usage : CORRE n'est plus gérant. LEBOSQUAIN Cédric nom d'usage : LEBOSQUAIN devient gérant
LEBOSQUAIN Cédric nom d'usage : LEBOSQUAIN n'est plus gérant. JOHNER Franck Jean nom d'usage : JOHNER devient gérant. FRAS Franck Charles nom d'usage : FRAS devient gérant
FRAS Franck Charles nom d'usage : FRAS n'est plus gérant