M Pierre PERRAUD
Administrateur de HOLDING PERRAUD
M Pierre PERRAUD a 64 ans ( naissance en 1960), est Administrateur de la société HOLDING PERRAUD
M Pierre PERRAUD peut être contacté au siège de la société HOLDING PERRAUD par courrier à l'adresse HOLDING PERRAUD IMPASSE GRANDJEAN 38940 ROYBON FRANCE, par téléphone au 04Â 92Â 66Â 62Â 13 ou par fax au 04Â 92Â 66Â 60Â 75
La société HOLDING PERRAUD est principalement dirigée par M Pierre PERRAUD qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société HOLDING PERRAUD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/11/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43995317500015.
- M Thierry EMELIN, Directeur général (1965) depuis le 15 septembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Alain BOSSON, Administrateur (1949) du 08 octobre 2014 au 16 octobre 2014
- M Christian ASSANT, Administrateur (1953) du 10 février 2004 au 14 avril 2009
- M Dominique PERRAUD, Administrateur (1953) du 14 avril 2009 au 24 octobre 2009
- M Dominique PERRAUD, Administrateur (1953) du 24 octobre 2009 au 08 octobre 2014
- M Frederic PINET, Président (1958) du 08 octobre 2014 au 15 septembre 2016
- M Jean-Pierre COURT, Directeur général délégué (1954) du 10 février 2004 au 24 octobre 2009
- M Joel TREMLAY, Commissaire aux comptes suppléant (1951) du 20 juin 2015 au 30 mars 2016
- M Philippe BORINI, Président du conseil d`administration (1956) du 08 octobre 2014 au 16 octobre 2014
- M Pierre PERRAUD, Administrateur (1960) du 24 octobre 2009 au 08 octobre 2014
- M Serge PERRAUD, Président du conseil d`administration (1952) du 10 février 2004 au 24 octobre 2009
- M Serge PERRAUD, Président du conseil d`administration (1952) du 24 octobre 2009 au 08 octobre 2014
- M Serge PERRAUD, Président du conseil de surveillance (1952) du 16 octobre 2014 au 30 mars 2016
Dirigeants personne morale:
- EASYNOVE, Societe a responsabilite simplifiee, Président depuis le 15 septembre 2016
- KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 20 juin 2015
- KPMG AUDIT SUD EST SAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 20 juin 2015
- EXPERTS ET AUDITEURS, Commissaire aux comptes titulaire du 20 juin 2015 au 30 mars 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 avril 2009 : COURT Jean-Pierre André Charles Antoine nom d'usage : COURT Jean-Pierre n'est plus administrateur.. ASSANT Christian Roger nom d'usage : ASSANT Christian n'est plus administrateur.. PERRAUD Dominique Raymond Eugène nom d'usage : PERRAUD Dominique devient administrateur..)
- 09 mars 2012 : Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD EST SAS devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 05 novembre 2014 : PERRAUD Serge Christian Roger nom d'usage : PERRAUD devient président du conseil de surveillance. PERRAUD Serge Christian Roger nom d'usage : PERRAUD devient membre du conseil de surveillance. BORINI Philippe nom d'usage : BORINI n'est plus président du conseil d'administration. BARRAULT Jean-Sébastien nom d'usage : BARRAULT devient membre du conseil de surveillance. FAYARD Jean-Pierre nom d'usage : FAYARD devient membre du conseil de surveillance. GAZET Christophe nom d'usage : GAZET devient membre du conseil de surveillance. GROS Alain nom d'usage : GROS devient membre du conseil de surveillance. SEYT Michel nom d'usage : SEYT devient membre du conseil de surveillance. PINET Frédéric nom d'usage : PINET devient membre du conseil de surveillance. PLESSIS Yves nom d'usage : PLESSIS devient membre du directoire. PINET Frédéric nom d'usage : PINET devient membre du directoire. BOSSON Alain nom d'usage : BOSSON devient membre du directoire.)
- 05 novembre 2014 : BORINI Philippe nom d'usage : BORINI devient président du conseil d'administration. PINET Frédéric nom d'usage : PINET devient directeur général. PERRAUD Serge Christian Roger nom d'usage : PERRAUD n'est plus président du conseil d'administration. PERRAUD Serge Christian Roger nom d'usage : PERRAUD n'est plus directeur général. PERRAUD Dominique Raymond Eugène nom d'usage : PERRAUD n'est plus administrateur. PERRAUD Pierre nom d'usage : PERRAUD n'est plus administrateur. BORINI Philippe nom d'usage : BORINI devient administrateur. BOSSON Alain nom d'usage : BOSSON devient administrateur.)
- 20 avril 2016 : PERRAUD Serge Christian Roger nom d'usage : PERRAUD n'est plus président du conseil de surveillance. PINET Frédéric nom d'usage : PINET n'est plus président du directoire. PINET Frédéric nom d'usage : PINET devient président. PERRAUD Serge Christian Roger nom d'usage : PERRAUD n'est plus membre du conseil de surveillance. BORINI Philippe nom d'usage : BORINI n'est plus membre du directoire. PINET Frédéric nom d'usage : PINET n'est plus membre du directoire. PLESSIS Yves nom d'usage : PLESSIS n'est plus membre du directoire. BOSSON Alain nom d'usage : BOSSON n'est plus membre du directoire. BARRAULT Jean-Sébastien nom d'usage : BARRAULT n'est plus membre du conseil de surveillance. FAYARD Jean-Pierre nom d'usage : FAYARD n'est plus membre du conseil de surveillance. GAZET Christophe nom d'usage : GAZET n'est plus membre du conseil de surveillance. GROS Alain nom d'usage : GROS n'est plus membre du conseil de surveillance. SEYT Michel nom d'usage : SEYT n'est plus membre du conseil de surveillance. EXPERTS ET AUDITEURS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. TREMLAY Joël nom d'usage : TREMLAY n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 30 septembre 2016 : PINET Frédéric nom d'usage : PINET n'est plus président. Sté par actions simplifiée EASYNOVE, Société à responsabilité simplifiée devient président représenté(e) par PINET Frédéric nom d'usage : PINET. EMELIN Thierry nom d'usage : EMELIN devient directeur général.)
- 18 novembre 2018 : EMELIN Thierry nom d'usage : EMELIN n'est plus directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOLDING PERRAUD | |
Entrepreneurs individuels | HOLDING PERRAUD | |
Identifiant de l'entreprise | 439953175 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | RUE GRANJEAN 38940 ROYBON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 septembre 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 septembre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 287 000,00 | |
Résultat net | 6 750 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 4 346 000 |
Immobilisation incorporelle | 54 000 |
Immobilisation corporelle | 222 000 |
Immobilisation financière | 4 070 000 |
Actif circulant net | 1 730 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 730 000 |
Placement | 1 000 000 |
Total Actif | 6 077 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 167 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 279 000 |
Dette | 2 631 000 |
Total Passif | 6 077 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 287 000 |
Produit d'exploitation | 3 393 000 |
Charge d'exploitation | 3 305 000 |
Résultat d'exploitation | 88 000 |
Produit financier net | 620 000 |
Charge financière | 89 000 |
Résultat financier | 532 000 |
Résultat courrant | 620 000 |
Produit exceptionnel | 7 853 000 |
Charges exceptionnelles | 1 870 000 |
Résultat exceptionnel | 5 983 000 |
Résultat net | 6 750 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43995317500015 | HOLDING PERRAUD IMPASSE GRANDJEAN 38940 ROYBON FRANCE |
43995317500049 | HOLDING PERRAUD PARC D'ACTIVITES DE PEURAS 38210 TULLINS |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
COURT Jean-Pierre André Charles Antoine nom d'usage : COURT Jean-Pierre n'est plus administrateur.. ASSANT Christian Roger nom d'usage : ASSANT Christian n'est plus administrateur.. PERRAUD Dominique Raymond Eugène nom d'usage : PERRAUD Dominique devient administrateur..
Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD EST SAS devient commissaire aux comptes suppléant.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateurs Selarl Administrateurs Judiciaires Partenaires - Ajp 4 place Robert Schuman 38000 Grenoble avec les pouvoirs : surveiller les opérations de gestion du débiteur et Me Barbey Régis 14 rue Dominique Villars 38000 Grenoble avec les pouvoirs : surveiller les opérations de gestion du débiteur, mandataire judiciaire Me Serrano Philippe 61 boulevard des Alpes 38240 Meylan. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 10 ans nommant Commissaire à l'exécution du plan Selarl Administrateurs Judiciaires Partenaires - Ajp- Représentée par Me Bruno Sapin 4 place Robert Schuman 38000 Grenoble
PERRAUD Serge Christian Roger nom d'usage : PERRAUD devient président du conseil de surveillance. PERRAUD Serge Christian Roger nom d'usage : PERRAUD devient membre du conseil de surveillance. BORINI Philippe nom d'usage : BORINI n'est plus président du conseil d'administration. BARRAULT Jean-Sébastien nom d'usage : BARRAULT devient membre du conseil de surveillance. FAYARD Jean-Pierre nom d'usage : FAYARD devient membre du conseil de surveillance. GAZET Christophe nom d'usage : GAZET devient membre du conseil de surveillance. GROS Alain nom d'usage : GROS devient membre du conseil de surveillance. SEYT Michel nom d'usage : SEYT devient membre du conseil de surveillance. PINET Frédéric nom d'usage : PINET devient membre du conseil de surveillance. PLESSIS Yves nom d'usage : PLESSIS devient membre du directoire. PINET Frédéric nom d'usage : PINET devient membre du directoire. BOSSON Alain nom d'usage : BOSSON devient membre du directoire.
BORINI Philippe nom d'usage : BORINI devient président du conseil d'administration. PINET Frédéric nom d'usage : PINET devient directeur général. PERRAUD Serge Christian Roger nom d'usage : PERRAUD n'est plus président du conseil d'administration. PERRAUD Serge Christian Roger nom d'usage : PERRAUD n'est plus directeur général. PERRAUD Dominique Raymond Eugène nom d'usage : PERRAUD n'est plus administrateur. PERRAUD Pierre nom d'usage : PERRAUD n'est plus administrateur. BORINI Philippe nom d'usage : BORINI devient administrateur. BOSSON Alain nom d'usage : BOSSON devient administrateur.
PERRAUD Serge Christian Roger nom d'usage : PERRAUD n'est plus président du conseil de surveillance. PINET Frédéric nom d'usage : PINET n'est plus président du directoire. PINET Frédéric nom d'usage : PINET devient président. PERRAUD Serge Christian Roger nom d'usage : PERRAUD n'est plus membre du conseil de surveillance. BORINI Philippe nom d'usage : BORINI n'est plus membre du directoire. PINET Frédéric nom d'usage : PINET n'est plus membre du directoire. PLESSIS Yves nom d'usage : PLESSIS n'est plus membre du directoire. BOSSON Alain nom d'usage : BOSSON n'est plus membre du directoire. BARRAULT Jean-Sébastien nom d'usage : BARRAULT n'est plus membre du conseil de surveillance. FAYARD Jean-Pierre nom d'usage : FAYARD n'est plus membre du conseil de surveillance. GAZET Christophe nom d'usage : GAZET n'est plus membre du conseil de surveillance. GROS Alain nom d'usage : GROS n'est plus membre du conseil de surveillance. SEYT Michel nom d'usage : SEYT n'est plus membre du conseil de surveillance. EXPERTS ET AUDITEURS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. TREMLAY Joël nom d'usage : TREMLAY n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
PINET Frédéric nom d'usage : PINET n'est plus président. Sté par actions simplifiée EASYNOVE, Société à responsabilité simplifiée devient président représenté(e) par PINET Frédéric nom d'usage : PINET. EMELIN Thierry nom d'usage : EMELIN devient directeur général.
EMELIN Thierry nom d'usage : EMELIN n'est plus directeur général
Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD EST SAS n\'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA à conseil d\'administration KPMG SA devient commissaire aux comptes titulaire
Sté par actions simplifiée EASYNOVE, Société à responsabilité simplifiée n\'est plus président. Sté par actions simplifiée SAPHINE devient président