M Kai CHAN
Directeur général de TCT MOBILE EUROPE SAS
M Kai CHAN a 55 ans ( naissance en 1967), est Directeur général de la société TCT MOBILE EUROPE SAS
M Kai CHAN peut être contacté au siège de la société TCT MOBILE EUROPE SAS par courrier à l'adresse TCT MOBILE EUROPE SAS PARC DES FONTAINES IMM LE CAPITOLE 55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX 92000 NANTERRE FRANCE, par téléphone au 01Â 47Â 21Â 14Â 99 ou par fax au 01Â 47Â 25Â 99Â 23
La société TCT MOBILE EUROPE SAS est principalement dirigée par M Kai CHAN qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4652Z (Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.), les activités sont :
- Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.
- le commerce de gros de tubes et de valves électroniques
- le commerce de gros de dispositifs à semi-conducteurs
- le commerce de gros de puces électroniques et de circuits intégrés
- le commerce de gros de circuits imprimés
- le commerce de gros de bandes et disquettes vierges pour le son et l'image, de disques magnétiques et optiques vierges (CD, DVD)
- le commerce de gros d'équipements téléphoniques et de communications
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de cassettes audio et vidéo, de CD, de DVD contenant des enregistrements (cf46.43Z)
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf46.51Z)
La société TCT MOBILE EUROPE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/08/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44003822200038.
- MME Kei CHENG, Président (1975) depuis le 14 juin 2017
Anciens dirigeants :
- M Aipig GUO, Président (1963) du 18 juillet 2006 au 10 juillet 2010
- M Aiping GUO, Président (1963) du 10 juillet 2010 au 17 avril 2014
- M Jean-Luc RINO, Président (1958) du 21 juin 2005 au 18 juillet 2006
- M Kai CHAN, Directeur général (1967) du 29 août 2006 au 02 mai 2007
- M Stephane KLAJZYNGIER, Président (1965) du 31 août 2004 au 21 juin 2005
- MME Nathalie TROLEZ, Président (1967) du 13 avril 2004 au 31 août 2004
- MME Tuen CHAN, Président (1975) du 17 avril 2014 au 14 juin 2017
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 14 juin 2017
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 juin 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TCT MOBILE EUROPE SAS | |
Entrepreneurs individuels | TCT MOBILE EUROPE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 440038222 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 55 AV DES CHAMPS PIERREUX 92000 NANTERRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 juillet 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 13 novembre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus | |
Dernier CA connu (2012 ) | 282 603 000,00 | |
Résultat net | 3 566 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité principale de l'entreprise | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité principale | 4652Z | |
Première activité | 4652Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu | |
Principal | grossiste en composants électroniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 614 000 |
Immobilisation incorporelle | 12 000 |
Immobilisation corporelle | 372 000 |
Immobilisation financière | 230 000 |
Actif circulant net | 189 998 000 |
Stock | 9 577 000 |
Avance | 2 339 000 |
Créance | 174 497 000 |
Placement | 3 585 000 |
Total Actif | 190 611 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 42 634 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 9 525 000 |
Dette | 138 452 000 |
Total Passif | 190 611 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 282 603 000 |
Produit d'exploitation | 321 528 000 |
Charge d'exploitation | 317 882 000 |
Résultat d'exploitation | 3 646 000 |
Produit financier net | 1 963 000 |
Charge financière | 2 264 000 |
Résultat financier | -302 000 |
Résultat courrant | 3 344 000 |
Produit exceptionnel | 434 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 434 000 |
Résultat net | 3 566 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44003822200038 | TCT MOBILE EUROPE SAS PARC DES FONTAINES IMM LE CAPITOLE 55 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX 92000 NANTERRE FRANCE |
44003822200046 | TCT MOBILE EUROPE SAS 66 RUE DES 3 FONTANOT 92000 NANTERRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 22 Juillet 2011 Président : GUO Aiping modification le 22 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 22 Juillet 2011
Président : GUO Aiping modification le 22 Février 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 08 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 08 Août 2013
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 08 Août 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 08 Août 2013 Président : CHAN Tuen Yi Daisy en fonction le 14 Avril 2014
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 08 Août 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 08 Août 2013 ; Président : JIAHONG Mo en fonction le 27 Juin 2018
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 08 Août 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 08 Août 2013 ; Président : JIANG Biao en fonction le 17 Juillet 2018