M Bernard LAIRRE
Directeur général de ARDAGH METAL PACKAGING FRANCE SAS
M Bernard LAIRRE a 86 ans ( naissance en 1938), est Directeur général de la société ARDAGH METAL PACKAGING FRANCE SAS
M Bernard LAIRRE peut être contacté au siège de la société ARDAGH METAL PACKAGING FRANCE SAS par courrier à l'adresse ARDAGH METAL PACKAGING FRANCE SAS ZONE INDUSTRIELLE LA PLAINE 42340 VEAUCHE FRANCE, par téléphone au 0553402477
La société ARDAGH METAL PACKAGING FRANCE SAS est principalement dirigée par M Bernard LAIRRE qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'emballages métalliques légers ,métallurgie, fabricant d'emballages en métal, fabricant d'emballages métalliques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2592Z (Fabrication d'emballages métalliques légers), les activités sont :
- la fabrication de boîtes à conserves, d'emballages pour boissons, de tubes et d'étuis souples, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'articles de bouchage et de surbouchage en matières plastiques (cf22.22Z)
La société ARDAGH METAL PACKAGING FRANCE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/07/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44008840900097.
- M David WALL, Directeur général (1969) depuis le 13 août 2011
- M Fabrice DEBOUVRY, Directeur général (1970) depuis le 13 août 2011
- M Patrick SAVOURE, Président (1960) depuis le 13 août 2011
- M Torsten SCHOEN, Directeur général (1969) depuis le 11 janvier 2017
- M Yves NICOLAS, Commissaire aux comptes suppléant (1955) depuis le 13 mai 2015
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société ARDAGH METAL PACKAGING FRANCE SAS est de 59 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard LAIRE, Directeur général (1938) du 06 juin 2012 au 09 juin 2012
- M Bernard LAIRRE, Directeur général (1938) du 09 juin 2012 au 21 octobre 2014
- M Brian BUTTERFY, Directeur général (1945) du 01 août 2012 au 23 février 2013
- M Brian BUTTERLY, Directeur général (1945) du 13 août 2011 au 01 août 2012
- M David MATTHEWS, Directeur général (1964) du 07 mai 2014 au 11 janvier 2017
- M Guy DUCROT, Président (1956) du 26 octobre 2004 au 13 août 2011
- M Herve LEPINE, Directeur général (1956) du 21 octobre 2014 au 11 janvier 2017
- M John RIORDAN, Directeur général (1958) du 13 août 2011 au 07 mai 2014
- M Michael KENNEDY, Directeur général (1979) du 13 août 2011 au 01 août 2012
- M Mickael KENNEDY, Directeur général (1979) du 01 août 2012 au 07 mai 2014
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - SOCIETE ANONYME, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 mai 2015
ZONE INDUSTRIELLE LA PLAINE
42340 VEAUCHE
Téléphone : 0553402477 Société
ARDAGH METAL PACKAGING FRANCE SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ARDAGH METAL PACKAGING FRANCE SAS | |
Entrepreneurs individuels | ARDAGH METAL PACKAGING FRANCE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 440088409 | |
Numéro interne du siège | 00097 | |
Adresse | 7 QUAI ANDRE CITROEN 75015 PARIS 15 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 28 juin 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 30 863 300,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 400 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 10 octobre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 208 678 000,00 | |
Résultat net | 10 826 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 2592Z : Fabrication d'emballages métalliques légers | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication d'emballages métalliques légers | |
Synonyme | métallurgie, fabricant d'emballages en métal, fabricant d'emballages métalliques | |
Principal | fabricant d'emballages métalliques légers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 66 436 000 |
Immobilisation incorporelle | 28 904 000 |
Immobilisation corporelle | 37 460 000 |
Immobilisation financière | 72 000 |
Actif circulant net | 63 264 000 |
Stock | 16 002 000 |
Avance | 3 000 |
Créance | 42 905 000 |
Placement | 4 353 000 |
Total Actif | 129 700 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 72 594 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 5 916 000 |
Dette | 51 190 000 |
Total Passif | 129 700 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 208 678 000 |
Produit d'exploitation | 210 154 000 |
Charge d'exploitation | 192 447 000 |
Résultat d'exploitation | 17 707 000 |
Produit financier net | 151 000 |
Charge financière | 174 000 |
Résultat financier | -23 000 |
Résultat courrant | 17 685 000 |
Produit exceptionnel | 1 209 000 |
Charges exceptionnelles | 1 100 000 |
Résultat exceptionnel | 110 000 |
Résultat net | 10 826 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00914 Métallurgie Ain
- 02542 Métallurgie Aisne
- 01560 Métallurgie Alpes Maritimes
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01353 Métallurgie Dordogne
- 00887 Métallurgie Eure
- 00860 Métallurgie Finistère
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00899 Métallurgie Marne
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 01525 Métallurgie Nord Dunkerque
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
- 01797 Métallurgie Somme
- 01732 Métallurgie Yonne
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Commissaire aux comptes suppléant : SOREL Francois en fonction le 13 Juin 2002 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 13 Juin 2002 Président : DUCROT Guy en fonction le 06 Octobre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 01 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 01 Avril 2011
Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 01 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 01 Avril 2011 Président : SAVOURE Patrick en fonction le 05 Août 2011 Directeur général : WALL David en fonction le 05 Août 2011 Directeur général : DEBOUVRY Fabrice en fonction le 05 Août 2011 Directeur général : BUTTERLY Brian en fonction le 05 Août 2011 Directeur général : KENNEDY Michael en fonction le 05 Août 2011 Directeur général : RIORDAN John en fonction le 05 Août 2011
Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 01 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 01 Avril 2011 Président : SAVOURE Patrick en fonction le 05 Août 2011 Directeur général : WALL David modification le 04 Juin 2012 Directeur général : DEBOUVRY Fabrice en fonction le 05 Août 2011 Directeur général : BUTTERLY Brian en fonction le 05 Août 2011 Directeur général : KENNEDY Michael en fonction le 05 Août 2011 Directeur général : RIORDAN John en fonction le 05 Août 2011 Directeur général : LAIRE Bernard en fonction le 04 Juin 2012
Tant en france qu'à l'étranger, la participation de la société par tout moyen, à tous autres commerces, Entrerpises ou sociétés, crées ou à créer, se rattachant directement ou indirectement à l'activité de fabrication, de commerce et de transport de tous les emballages, métalliques ou en toutes autres matières, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports de commandites, de souscriptions ou achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou D'assocation en participation
Directeur général partant : Butterfy, Brian
Directeur général partant : Kennedy, Mickaël, Directeur général partant : Riordan, John, nomination du Directeur général : Matthews, David
Directeur général partant : Lairre, Bernard, nomination du Directeur général : Lepine, Hervé
Directeur général partant : Wall, David ; Directeur général partant : Schoen, Torsten ; nomination du Directeur général : Morkin, Willem Jan
tant en france qu'àl'étranger, la participation de la société par tout moyen, àtous autres commerces, entrerpises ou sociétés, crées ou àcréer, se rattachant directement ou indirectement àl'activité de fabrication, de commerce et de transport de tous les emballages, métalliques ou en toutes autres matières, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports de commandites, de souscriptions ou achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou d'assocation en participation
Président : Savoure Patrick ; Directeur général : Debouvry Fabrice ; Directeur général : Morkin Willem Jan ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - SOCIETE ANONYME
Président : Savoure Patrick ; Directeur général : Morkin Willem Jan ; Directeur général : BEURAIS Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT - SOCIETE ANONYME