M Nani SEROUSSI
Président du conseil d`administration de MARCOSERUSSI
M Nani SEROUSSI a 62 ans ( naissance en 1960), est Président du conseil d`administration de la société MARCOSERUSSI
M Nani SEROUSSI peut être contacté au siège de la société MARCOSERUSSI par courrier à l'adresse MARCOSERUSSI MS CAMICIA G E D GROUPEMENT EUROPE 105 RUE D ALESIA 75014 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 44Â 67Â 92Â 05
La société MARCOSERUSSI est principalement dirigée par M Nani SEROUSSI qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail spécialisés divers ,vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4759B (Commerce de détail d'autres équipements du foyer), les activités sont :
- Commerce de détail d'autres équipements du foyer
- le commerce de détail d'appareils d'éclairage
- le commerce de détail d'ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie
- le commerce de détail d'ouvrages en bois, liège et vannerie
- le commerce de détail d'appareils ménagers non électriques
- le commerce de détail d'instruments de musique et de partitions
- le commerce de détail de systèmes de sécurité à alarmes électriques, de dispositifs de verrouillage et de coffres-forts, sans services d'installation ou de maintenance
- le commerce de détail d'appareils et d'articles de ménage ou d'économie domestique n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'antiquités (cf47.79Z)
- le commerce de détail de rideaux et de voilage (cf47.53Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778C (Autres commerces de détail spécialisés divers), les activités sont :
- le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de précision
- le commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux
- les activités des galeries d'art commerciales
- le commerce de détail d'armes et de munitions
- le commerce de détail de timbres-poste et de pièces de monnaie
- la vente au détail d'objets d'art
- le commerce de détail de produits non alimentaires n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- les sex-shops (cf47.19B)
La société MARCOSERUSSI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/11/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44014875700113.
- M Alain SEROUSSI, Directeur général délégué (1957) depuis le 26 avril 2010
- M Francois DIETHELM, Administrateur (1965) depuis le 26 avril 2010
- M Nani SEROUSSI, Président du conseil d`administration (1960) depuis le 26 avril 2010
- M Nani SEROUSSI, Directeur général (1960) depuis le 02 avril 2016
- MME Arlette AYADI GAULANDEAU, Commissaire aux comptes suppléant (1939) depuis le 02 avril 2016
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société MARCOSERUSSI est de 66 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 83 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain SEROUSSI, Directeur général délégué (1957) du 21 octobre 2008 au 26 avril 2010
- M David TAHAR, Gérant (1975) du 23 décembre 2003 au 06 juillet 2004
- M Francois DIETHELM, Administrateur (1965) du 21 octobre 2008 au 26 avril 2010
- M Marc SEROUSSI NANI, Président-directeur général (1960) du 14 décembre 2004 au 28 octobre 2008
- MME Nani SEROUSSI, Gérant (1960) du 06 juillet 2004 au 14 décembre 2004
Dirigeants personne morale:
- LECHARTIER, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 avril 2016
105 RUE D ALESIA
75014 PARIS 14
Téléphone : 01Â 44Â 67Â 92Â 05 Société
MARCOSERUSSI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MARCOSERUSSI | |
Sigle de l'entreprise | GED | |
Entrepreneurs individuels | MARCOSERUSSI | |
Identifiant de l'entreprise | 440148757 | |
Numéro interne du siège | 00113 | |
Adresse | 12 RUE DE L'EPINE PROLONGEE 93170 BAGNOLET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 08 juillet 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 décembre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | 6 | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4759B : Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Activité principale de l'entreprise | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Synonyme | vendeur d'appareils d'éclairage, vendeur de vaisselle, vendeur d'instruments de musique, vendeur de partitions, vendeur d'alarmes, vendeur de systèmes d'alarme, vendeur de coffres forts, marchand d'appareils d'éclairage, marchand de vaisselle, marcha | |
Principal | vendeur d'équipements du foyer | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Synonyme | vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand | |
Principal | commerce d'art, artisanat, souvenir |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01487 Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01606 Bricolage (vente au détail en libre-service)
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01942 Textiles artificiels et synthétiques
Président directeur général et administrateur : SEROUSSI Nani Marc modification le 30 Septembre 2008. Commissaire aux comptes suppléant : AYADI GAULANDEAU Arlette en fonction le 30 Septembre 2008. Administrateur : DIETHELM François Charles en fonction le 30 Septembre 2008. Directeur général délégué et administrateur : SEROUSSI Alain Moché en fonction le 30 Septembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : LECHARTIER en fonction le 30 Septembre 2008.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Me Bleriot Philippe 26 Chemin de la Madeleine 93000 Bobigny avec les pouvoirs : assister le débiteur pour tous les actes de gestion, mandataire judiciaire SCP Moyrand - Bally en la personne de Maître Pascal Bally 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Jugement convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 23 octobre 2009 et désignant administrateur Me Bleriot Philippe 26 Chemin de la Madeleine 93000 Bobigny avec les pouvoirs : assister le débiteur pour tous les actes de gestion ou certains d'entre eux.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Moyrand - Bally en la personne de Maître Pascal Bally 14/16 Rue de Lorraine 93000 Bobigny.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 622-17 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.