MME Josiane DOMINE
Administrateur de HEDIER
MME Josiane DOMINE a 93 ans ( naissance en 1931), elle est Administrateur de la société HEDIER
MME Josiane DOMINE peut être contacté au siège de la société HEDIER par courrier à l'adresse HEDIER IMPASSE PRAT DE VALAT 82710 BRESSOLS FRANCE
La société HEDIER est principalement dirigée par MME Josiane DOMINE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société HEDIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/09/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44024117200020.
- M Eric CALIXTE-PUR, Administrateur (1970) depuis le 05 avril 2012
- M Jerome ANGLADE, Président du conseil d`administration (1971) depuis le 14 janvier 2017
- M Laurent JONQUIERE, Administrateur (1967) depuis le 05 avril 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société HEDIER est de 55 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier DOMINE, Président-directeur général (1956) du 19 janvier 2005 au 23 juillet 2011
- M Didier DOMINE, Président du conseil d`administration (1956) du 23 juillet 2011 au 05 avril 2012
- M Michel DOMINE, Administrateur (1953) du 19 janvier 2005 au 23 juillet 2011
- M Michel DOMINE, Administrateur (1953) du 23 juillet 2011 au 05 avril 2012
- M Olivier COUTENS, Président du conseil d`administration (1963) du 05 avril 2012 au 14 janvier 2017
- MME Helene DOMINE, Directeur général délégué (1963) du 23 juillet 2011 au 05 avril 2012
- MME Josiane DOMINE, Administrateur (1931) du 19 janvier 2005 au 23 juillet 2011
- MME Josiane DOMINE, Administrateur (1931) du 23 juillet 2011 au 05 avril 2012
Dirigeants personne morale:
- SA FABRE NOUTARY ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 janvier 2017
- SERCO PARTNERS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 14 janvier 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 12 avril 2012 : DOMINE Didier Fernand nom d'usage : DOMINE n'est plus président du conseil d'administration. DOMINE Didier Fernand nom d'usage : DOMINE n'est plus directeur général. PILLAS Hélène Denise nom d'usage : DOMINE n'est plus directeur général délégué. MINET Josiane Micheline nom d'usage : DOMINE n'est plus administrateur. DOMINE Michel Marcel nom d'usage : DOMINE n'est plus administrateur. COUTENS Olivier nom d'usage : COUTENS devient président du conseil d'administration. COUTENS Olivier nom d'usage : COUTENS devient directeur général. COUTENS Olivier nom d'usage : COUTENS devient administrateur. CALIXTE-PUR Eric nom d'usage : CALIXTE-PUR devient administrateur. JONQUIERE Laurent nom d'usage : JONQUIERE devient administrateur. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes suppléant SERCO PARTNERS.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HEDIER | |
Entrepreneurs individuels | HEDIER | |
Identifiant de l'entreprise | 440241172 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | PRAT DE VALAT 82710 BRESSOLS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 05 juillet 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 274 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 18 décembre 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | -38 544,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 550 953 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 548 042 |
Placement | 2 911 |
Total Actif | 550 953 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 182 704 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 367 461 |
Dette | 788 |
Total Passif | 550 953 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 74 829 |
Charge d'exploitation | 129 923 |
Résultat d'exploitation | -55 094 |
Produit financier net | 16 550 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 16 550 |
Résultat courrant | -38 544 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -38 544 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44024117200020 | HEDIER IMPASSE PRAT DE VALAT 82710 BRESSOLS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 63 63 20 88
Les greffiers sont : CRAPOULET Anne
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
DOMINE Didier Fernand nom d'usage : DOMINE n'est plus président du conseil d'administration. DOMINE Didier Fernand nom d'usage : DOMINE n'est plus directeur général. PILLAS Hélène Denise nom d'usage : DOMINE n'est plus directeur général délégué. MINET Josiane Micheline nom d'usage : DOMINE n'est plus administrateur. DOMINE Michel Marcel nom d'usage : DOMINE n'est plus administrateur. COUTENS Olivier nom d'usage : COUTENS devient président du conseil d'administration. COUTENS Olivier nom d'usage : COUTENS devient directeur général. COUTENS Olivier nom d'usage : COUTENS devient administrateur. CALIXTE-PUR Eric nom d'usage : CALIXTE-PUR devient administrateur. JONQUIERE Laurent nom d'usage : JONQUIERE devient administrateur. Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes suppléant SERCO PARTNERS.
Acquérir, détenir, gérer directement une participation majoritaire dans la sa Palmal Rcs Toulouse 333-049-187, la sa Cazeral Rcs Toulouse 378-826-085 et la Sci Pala Rcs Toulouse 493-462-972
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : ANGLADE Jérôme ; Administrateur : CALIXTE-PUR Eric ; Administrateur : JONQUIERE Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : SA FABRE NOUTARY ET ASSOCIES (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SERCO PARTNERS