M Stephane BERNARD
Administrateur de EMIRO
M Stephane BERNARD a 54 ans ( naissance en 1968), est Administrateur de la société EMIRO
M Stephane BERNARD peut être contacté au siège de la société EMIRO par courrier à l'adresse EMIRO LIEUDIT LE TERREAU 01500 AMBERIEU EN BUGEY
La société EMIRO est principalement dirigée par M Stephane BERNARD qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société EMIRO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/04/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44038617500036.
- M Patrick MARTELLUCCI, Président (1957) depuis le 02 octobre 2009
- MME Elisabeth FUMINI, Directeur général (1958) depuis le 03 août 2004
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société EMIRO est de 65 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Claude MIZZON, Directeur général délégué (1960) du 22 juin 2004 au 06 juillet 2004
- M Patrick MARTELLUCCI, Président (1957) du 08 juin 2004 au 02 octobre 2009
- M Stephane BERNARD, Administrateur (1968) du 08 juin 2004 au 20 novembre 2007
- MME Elisabeth FUMINI, Administrateur (1958) du 03 août 2004 au 20 novembre 2007
- MME Sandrine FIGUEIREDO, Administrateur (1966) du 08 juin 2004 au 06 juillet 2004
Dirigeants personne morale:
LE TERREAU
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Téléphone : Société
EMIRO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EMIRO | |
Entrepreneurs individuels | EMIRO | |
Identifiant de l'entreprise | 440386175 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | LE TERREAU 01500 AMBERIEU EN BUGEY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 31 mars 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 02 janvier 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 0,00 | |
Résultat net | 1 204 304,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 11 941 260 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 11 941 259 |
Actif circulant net | 2 017 140 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 907 201 |
Placement | 109 939 |
Total Actif | 13 958 399 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 8 966 485 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 991 914 |
Total Passif | 13 958 399 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 30 721 |
Résultat d'exploitation | -30 721 |
Produit financier net | 1 369 346 |
Charge financière | 202 035 |
Résultat financier | 1 167 311 |
Résultat courrant | 1 136 590 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 204 304 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44038617500036 | EMIRO LIEUDIT LE TERREAU 01500 AMBERIEU EN BUGEY |
44038617500036 | EMIRO LIEUDIT LE TERREAU 01500 AMBERIEU EN BUGEY |
Le greffe peut être appelé au 04 74 32 00 03 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourgenbresse.fr.
Les greffiers sont : PORTE François-Xavier , JOMAIN Bruno
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
les fonctions d'administrateurs ont pris fin, MARTELLUCCI (Patrick) à cessé ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et a été nommé Président, Le Cabinet SALVAN ET ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaires, et le Cabinet CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES, commissaire aux comptes suppléant, poursuivent leur mandat, MARTELLUCCI (Elisabeth) a été nommée directeur général.
Président : MARTELLUCCI Patrick Alain Raymond Directeur général : FUMINI Elisabeth Co-commissaire aux comptes titulaire : SALVAN ET ASSOCIES (SA) Co-commissaire aux comptes titulaire : SFC FIDUCIAIRE CENTREX (SACA) Co-commissaire aux comptes suppléant : CONCEPT COMMISSAIRES (SA) Co-commissaire aux comptes suppléant : RSM CCI CONSEILS (SELARL)
Président : MARTELLUCCI Patrick, Alain, Raymond ; Directeur général : FUMINI Elisabeth ; Commissaire aux comptes titulaire : SFC FIDUCIAIRE CENTREX ; Commissaire aux comptes suppléant : RSM CCI CONSEILS