M Herve BARATTE
Co-gérant de AGATE-ADDIME
M Herve BARATTE a 66 ans ( naissance en 1956), est Co-gérant de la société AGATE-ADDIME
M Herve BARATTE peut être contacté au siège de la société AGATE-ADDIME par courrier à l'adresse AGATE ADDIME 264 RUE MARCEL SEMBAT 59283 RAIMBEAUCOURT FRANCE, par téléphone au 03Â 27Â 89Â 74Â 67
La société AGATE-ADDIME est principalement dirigée par M Herve BARATTE qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Programmation informatique ,programmateur informatique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6201Z (Programmation informatique), les activités sont :
- Programmation informatique
- Cette sous-classe comprend les activités de développement, adaptation, test et prise en charge de logiciels. Elle comprend également la conception de programmes sur la base des instructions des utilisateurs.
- la conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes informatiques nécessaires à la création et à l'implantation de :
- logiciels systèmes et réseaux
- applications logicielles
- bases de données
- pages web
- l'adaptation de logiciels, c'est-à -dire la modification et la configuration d'une application existante pour la rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standards, éventuellement associée à leur production (cf58.29)
- la traduction ou l'adaptation de logiciels non personnalisés pour un marché déterminé, pour compte propre (cf58.29)
- la planification et la conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications, même si la fourniture de logiciels en fait partie (cf62.02A)
La société AGATE-ADDIME est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/01/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44066416700051.
- M Benjamin GUFFLET, Gérant (1979) depuis le 01 octobre 2015
- M Patrick MARLIERE, Gérant (1956) depuis le 25 août 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société AGATE-ADDIME est de 55 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Herve BARATTE, Co-gérant (1956) du 29 juin 2004 au 25 août 2009
- MME Maryline MARLIERE, Co-gérant (1957) du 06 juillet 2004 au 25 août 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AGATE-ADDIME | |
Entrepreneurs individuels | AGATE-ADDIME | |
Identifiant de l'entreprise | 440664167 | |
Numéro interne du siège | 00051 | |
Adresse | 264 RUE MARCEL SEMBAT 59283 RAIMBEAUCOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 avril 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 16 janvier 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 319 413,00 | |
Résultat net | -51 339,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6201Z : Programmation informatique | |
Activité principale de l'entreprise | 6201Z : Programmation informatique | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Programmation informatique | |
Synonyme | programmateur informatique | |
Principal | programmateur informatique |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 44 772 |
Immobilisation incorporelle | 43 633 |
Immobilisation corporelle | 1 059 |
Immobilisation financière | 80 |
Actif circulant net | 136 466 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 130 402 |
Placement | 6 064 |
Total Actif | 181 239 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -185 708 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 366 945 |
Total Passif | 181 237 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 319 413 |
Produit d'exploitation | 334 998 |
Charge d'exploitation | 362 033 |
Résultat d'exploitation | -27 035 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 2 403 |
Résultat financier | -2 403 |
Résultat courrant | -29 438 |
Produit exceptionnel | 24 163 |
Charges exceptionnelles | 46 062 |
Résultat exceptionnel | -21 899 |
Résultat net | -51 339 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44066416700051 | AGATE ADDIME 264 RUE MARCEL SEMBAT 59283 RAIMBEAUCOURT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 27 96 17 43 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-douai.fr.
Les greffiers sont : CHAUTEMPS Jean-Christophe , THOQUENNE Olivier
Le greffe est ouvert 9h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 01672 Sociétés d'assurances
Gérant(e) : MARLIERE Patrick
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 01 Septembre 2010 désignant mandataire judiciaire Maître Marie-José Froment 224, boulevard Albert 1er - Appt 72 Résidence Artois - 59500 Douai . Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ANS nomme Commissaire à l'exécution du plan Maître Marie-José Froment 224, boulevard Albert 1er - Appt 72 Résidence Artois - 59500 Douai .
Gérant : MARLIERE Patrick Gérant : GUFFLET Benjamin
Gérant : MARLIERE Patrick ; Gérant : TUCCI Vincent
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 15 Juillet 2018 , désignant mandataire judiciaire Selarl Yvon Perin - Jean-Philippe Borkowiak 100, rue Pierre Dubois - 59500 Douai . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Gérant : TUCCI Vincent ; Gérant : TORRES Sabine
Gérant : TUCCI Vincent ; Gérant : DUPONT Patrice, Henri, Roger
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan Selarl R & D 224, boulevard Albert 1er - Résidence Artois - Apt N - 59500 Douai .
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.