M Yves DUBOIS
Co-gérant de SCI VET-CANTERAINE
M Yves DUBOIS a 68 ans ( naissance en 1954), est Co-gérant de la société SCI VET-CANTERAINE
M Yves DUBOIS peut être contacté au siège de la société SCI VET-CANTERAINE par courrier à l'adresse SCI VET-CANTERAINE 113 RUE D ARRAS 62130 SAINT POL SUR TERNOISE
La société SCI VET-CANTERAINE est principalement dirigée par M Yves DUBOIS qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI VET-CANTERAINE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/01/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44069158200025.
- M Christophe VAN INGHELANDT, Co-gérant (1967) depuis le 07 août 2010
- M Guillaume MACHOT, Co-gérant (1977) depuis le 07 août 2010
- M Yves DUBOIS, Co-gérant (1954) depuis le 07 août 2010
- MME Delphine HUCHETTE IZAC, Co-gérant (1979) depuis le 07 août 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SCI VET-CANTERAINE est de 53 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe VAN INGHELANDT, Co-gérant (1967) du 19 janvier 2005 au 07 août 2010
- M Jean ROUSSEZ, Co-gérant (1947) du 19 janvier 2005 au 07 août 2010
- M Yves DUBOIS, Co-gérant (1954) du 19 janvier 2005 au 07 août 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI VET-CANTERAINE | |
Entrepreneurs individuels | SCI VET-CANTERAINE | |
Identifiant de l'entreprise | 440691582 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 1 RUE DE CANTERAINE 62130 SAINT POL SUR TERNOISE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 06 mai 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 14 janvier 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44069158200025 | SCI VET CANTERAINE ZONE D ACTIVITES ET DE SERVICE 1 RUE DE CANTERAINE 62130 ST POL SUR TERNOISE FRANCE |
44069158200017 | SCI VET-CANTERAINE 113 RUE D ARRAS 62130 SAINT POL SUR TERNOISE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers