M Jacques CHOLLEY
Gérant de MIRANA
M Jacques CHOLLEY a 76 ans ( naissance en 1946), est Gérant de la société MIRANA
M Jacques CHOLLEY peut être contacté au siège de la société MIRANA par courrier à l'adresse MIRANA MC DONALD S BOULEVARD THEODORE AUBANEL 13140 MIRAMAS FRANCE, par téléphone au 04Â 90Â 53Â 06Â 53
La société MIRANA est principalement dirigée par M Jacques CHOLLEY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration de type rapide ,fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610C (Restauration de type rapide), les activités sont :
- la fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables :
- les restaurants de restauration rapide
- les restaurants proposant principalement des repas à emporter
- la vente de crème glacée dans des chariots
- la vente de repas dans des équipements mobiles
- la préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés
Mais sont exclues les activités :
- la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
La société MIRANA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/02/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44073118000038.
- M Jacques CHOLLEY, Gérant (1946) depuis le 18 juin 2011
Anciens dirigeants :
- M Jacques CHOLLEY, Gérant (1946) du 08 juin 2004 au 18 juin 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MIRANA | |
Entrepreneurs individuels | MIRANA | |
Identifiant de l'entreprise | 440731180 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 169 AV LEON BLUM 13300 SALON DE PROVENCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 12 janvier 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 30 janvier 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 3 022 000,00 | |
Résultat net | 214 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 5610C : Restauration de type rapide | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration de type rapide | |
Synonyme | fast food, restauration rapide, repas à emporter, take away, vendeur ambulant, vendeur itinérant | |
Principal | fast food |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 516 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 000 |
Immobilisation corporelle | 514 000 |
Immobilisation financière | 10 |
Actif circulant net | 354 000 |
Stock | 18 000 |
Avance | 650 |
Créance | 88 000 |
Placement | 247 000 |
Total Actif | 869 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 222 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 647 000 |
Total Passif | 869 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 022 000 |
Produit d'exploitation | 3 043 000 |
Charge d'exploitation | 2 750 000 |
Résultat d'exploitation | 294 000 |
Produit financier net | 700 |
Charge financière | 8 000 |
Résultat financier | -7 000 |
Résultat courrant | 287 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | 214 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44073118000038 | MIRANA 169 AVENUE LEON BLUM 13300 SALON DE PROVENCE FRANCE |
44073118000020 | MIRANA MC DONALD S BOULEVARD THEODORE AUBANEL 13140 MIRAMAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 90 56 03 56 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-salondeprovence.fr.
Les greffiers sont : PORTAY Denis , PORTAY Floriane , VILLARON Alexandra
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Gérant : CHOLLEY Jacques, Pierre, Michel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET M L A COMMISSARIAT Commissaire aux comptes suppléant : MAGNIN Jean, Marc
Président : CHOLLEY Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET M L A COMMISSARIAT ; Commissaire aux comptes suppléant : MAGNIN Jean, Marc
Président : MAUPAS Fabien, Robert, Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET M L A COMMISSARIAT ; Commissaire aux comptes suppléant : MAGNIN Jean, Marc