M Gerard BORGONI
Administrateur de CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OLLIOULES
M Gerard BORGONI a 70 ans ( naissance en 1952), est Administrateur de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OLLIOULES
M Gerard BORGONI peut être contacté au siège de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OLLIOULES par courrier à l'adresse CAISSE DE CREDIT MUTUEL D OLLIOULES CREDIT MUTUEL 1256 AVENUE JEAN MONNET 83190 OLLIOULES FRANCE, par téléphone au 0494349070 ou par fax au 04Â 98Â 00Â 06Â 79
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OLLIOULES est principalement dirigée par M Gerard BORGONI qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres intermédiations monétaires ,banque, caisse d'épargne, crédit mutuel
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6419Z (Autres intermédiations monétaires), les activités sont :
- Autres intermédiations monétaires
- la réception de dépôts et/ou de proches substituts de dépôts et l'octroi de crédits ou le prêt de fondsL'octroi de crédit peut prendre différentes formes (prêts, hypothèques, cartes de crédit, etc.)Ces activités sont généralement effectuées par des i
- établissements bancaires
- caisses d'épargne
- caisses de crédit mutuel
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant des dépôts
- les activités se rattachant à l'émission et au paiement de mandats
Mais sont exclues les activités :
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts (cf64.92Z)
- les activités de traitement et de règlement des transactions effectuées par carte de crédit (cf66.19B)
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OLLIOULES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/02/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44096358500037.
- M Christian LAZARINI, Administrateur (1952) depuis le 01 août 2014
- M Daniel DROZ-VINCENT, Président du conseil de surveillance (1964) depuis le 15 août 2012
- M Michel OLLAGNIER, Administrateur (1965) depuis le 08 avril 2017
- M Vincent BERGMANN, Président du conseil d`administration (1969) depuis le 01 août 2014
- MME Isabelle DECITRE, Administrateur (1962) depuis le 15 août 2012
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OLLIOULES est de 60 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre FOURNON, Administrateur (1956) du 15 août 2012 au 01 août 2014
- M Bernard ALHADEF, Administrateur (1948) du 05 juin 2010 au 15 août 2012
- M Claude SANTIAGO, Administrateur (1957) du 22 juillet 2008 au 05 juin 2010
- M Cyrille LA BALME, Administrateur (1968) du 05 juin 2010 au 15 août 2012
- M Gabriel DE PASQUALE, Administrateur (1936) du 12 juillet 2005 au 22 juillet 2008
- M Gaetan-Eric DI MAGGIO, Administrateur (1961) du 29 juin 2004 au 02 juin 2009
- M Gerard BORGONI, Administrateur (1952) du 29 juin 2004 au 02 juin 2009
- M Guy LACONDEMINE, Administrateur (1949) du 15 août 2012 au 01 août 2014
- M Jean-Pierre BAUDOIN, Administrateur (1946) du 04 juillet 2006 au 02 juin 2009
- M Jean-Pierre GIANNOLI, Administrateur (1956) du 05 juin 2010 au 15 août 2012
- M Marc ISIDORE, Administrateur (1958) du 02 juin 2009 au 01 août 2014
- M Marc ORTHLIEB, Vice-président (1954) du 29 juin 2004 au 02 juin 2009
- M Marcel CADUC, Administrateur (1939) du 15 août 2012 au 29 août 2015
- M Max MOUTTE, Vice-président (1938) du 29 juin 2004 au 30 juin 2009
- M Philippe ZITTEL, Administrateur (1956) du 04 juillet 2006 au 15 août 2012
- M Richard TOGNETTI, Président du conseil d`administration (1944) du 29 juin 2004 au 01 août 2014
- MME Catherine BREMONDY, Vice-président (1954) du 12 juillet 2005 au 20 mars 2010
- MME Christine DEL NERO, Administrateur (1970) du 02 juin 2009 au 05 juin 2010
- MME Marie-Louise KLIMOFF, Administrateur (1947) du 16 juillet 2011 au 08 avril 2017
- MME Marion NICOLAY, Administrateur (1975) du 02 juin 2009 au 15 août 2012
- MME Patricia AUBERT, Président du conseil de surveillance (1968) du 29 juin 2004 au 15 août 2012
Dirigeants personne morale:
1256 AV JEAN MONNET
83190 OLLIOULES
Téléphone : 0494349070 Société
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OLLIOULES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OLLIOULES | |
Entrepreneurs individuels | CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OLLIOULES | |
Identifiant de l'entreprise | 440963585 | |
Numéro interne du siège | 00037 | |
Adresse | 1256 AV JEAN MONNET 83190 OLLIOULES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 04 mars 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre SARL coopérative | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 05 mars 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6419Z : Autres intermédiations monétaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6419Z : Autres intermédiations monétaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Banque | |
Activite | Autres intermédiations monétaires | |
Synonyme | banque, caisse d'épargne, crédit mutuel | |
Principal | banque |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44096358500037 | CAISSE DE CREDIT MUTUEL D OLLIOULES CREDIT MUTUEL 1256 AVENUE JEAN MONNET 83190 OLLIOULES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 11h30/14h00 Ã 16h15
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
Président du conseil d'administration : TOGNETTI RichardAdministrateur : BORGONI Gérard. Président du conseil de surveillance : AUBERT Patricia modification le 06 Juin 2006. Vice président du conseil de surveillance : JENIN Corinne modification le 06 Juin 2006. Administrateur : DI MAGGIO Gaëtan. Vice président du conseil d'administration : MOUTTE Max modification le 10 Juin 2004. Fondé de pouvoir assurances : PATTI Jean modification le 21 Novembre 2002. Fondé de pouvoir assurances : NAHMANI Léon modification le 21 Novembre 2002. Vice président : ORTHLIEB Marc modification le 23 Juin 2008. Administrateur : VOUGE épouse BREMONDY Catherine en fonction le 24 Juin 2005. Administrateur : BAUDOIN Jean-Pierre en fonction le 06 Juin 2006. Surveillant : ZITTEL Philippe en fonction le 06 Juin 2006. Surveillant : La Balme Cyrille en fonction le 23 Juin 2008. Administrateur : Del Nero en fonction le 23 Juin 2008. Administrateur : Santiago Claude en fonction le 23 Juin 2008.
Président du conseil d'administration : TOGNETTI Richard. Président du conseil de surveillance : AUBERT Patricia modification le 06 Juin 2006. Vice président du conseil de surveillance : JENIN Corinne modification le 06 Juin 2006. Administrateur : DI MAGGIO Gaëtan. Vice président du conseil d'administration : MOUTTE Max modification le 10 Juin 2004. Fondé de pouvoir assurances : PATTI Jean modification le 21 Novembre 2002. Fondé de pouvoir assurances : NAHMANI Léon modification le 21 Novembre 2002. Administrateur : VOUGE épouse BREMONDY Catherine en fonction le 24 Juin 2005. Surveillant : La Balme Cyrille en fonction le 23 Juin 2008. Administrateur : Del Nero Christine modification le 25 Juin 2008. Administrateur : Santiago Claude en fonction le 23 Juin 2008. Surveillant : CADUC Marcel en fonction le 24 Avril 2009. Administrateur : CABANNE Marion en fonction le 24 Avril 2009. Administrateur : ISIDORE Marc en fonction le 24 Avril 2009. Administrateur : ZITTEL Philippe en fonction le 24 Avril 2009.
Président du conseil d'administration : TOGNETTI Richard. Président du conseil de surveillance : AUBERT Patricia modification le 06 Juin 2006. Secrétaire du conseil de surveillance : JENIN Corinne modification le 12 Juin 2009. Vice président du conseil d'administration : DI MAGGIO Gaëtan modification le 02 Juin 2009. Fondé de pouvoir assurances : PATTI Jean modification le 21 Novembre 2002. Fondé de pouvoir assurances : NAHMANI Léon modification le 21 Novembre 2002. Vice président du conseil d'administration : VOUGE épouse BREMONDY Catherine modification le 02 Juin 2009. Surveillant : La Balme Cyrille en fonction le 23 Juin 2008. Administrateur : Del Nero Christine modification le 25 Juin 2008. Administrateur : Santiago Claude en fonction le 23 Juin 2008. Vice président du conseil de surveillance : CADUC Marcel modification le 02 Juin 2009. Administrateur : CABANNE Marion en fonction le 24 Avril 2009. Administrateur : ISIDORE Marc en fonction le 24 Avril 2009. Administrateur : ZITTEL Philippe en fonction le 24 Avril 2009.
Président du conseil d'administration : TOGNETTI Richard Président du conseil de surveillance : AUBERT Patricia modification le 06 Juin 2006 Secrétaire du conseil de surveillance : JENIN Corinne modification le 12 Juin 2009 Vice président du conseil d'administration : DI MAGGIO Gaëtan modification le 02 Juin 2009 Fondé de pouvoir assurances : PATTI Jean modification le 21 Novembre 2002 Fondé de pouvoir assurances : NAHMANI Léon modification le 21 Novembre 2002 Vice président du conseil d'administration : VOUGE épouse BREMONDY Catherine modification le 02 Juin 2009 Administrateur : La Balme Cyrille modification le 31 Mai 2010 Vice président du conseil d'administration : Del Nero Christine modification le 31 Mai 2010 Vice président du conseil de surveillance : CADUC Marcel modification le 02 Juin 2009 Administrateur : CABANNE Marion en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : ISIDORE Marc en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : ZITTEL Philippe en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : GIANNOLI Jean-Pierre en fonction le 31 Mai 2010 Administrateur : ALHADEF Bernard en fonction le 31 Mai 2010
Président du conseil d'administration : TOGNETTI Richard Président du conseil de surveillance : AUBERT Patricia modification le 06 Juin 2006 Secrétaire du conseil de surveillance : JENIN Corinne modification le 12 Juin 2009 Vice président du conseil d'administration : DI MAGGIO Gaëtan modification le 02 Juin 2009 Fondé de pouvoir assurances : PATTI Jean modification le 21 Novembre 2002 Fondé de pouvoir assurances : NAHMANI Léon modification le 21 Novembre 2002 Administrateur : La Balme Cyrille modification le 31 Mai 2010 Vice président du conseil d'administration : Del Nero Christine modification le 31 Mai 2010 Vice président du conseil de surveillance : CADUC Marcel modification le 02 Juin 2009 Administrateur : CABANNE Marion en fonction le 24 Avril 2009 Vice président du conseil d'administration : ISIDORE Marc modification le 11 Juillet 2011 Administrateur : ZITTEL Philippe en fonction le 24 Avril 2009 Administrateur : GIANNOLI Jean-Pierre en fonction le 31 Mai 2010 Administrateur : ALHADEF Bernard en fonction le 31 Mai 2010 Administrateur : RAMADE Marie-Louise en fonction le 11 Juillet 2011
Président du conseil d'administration : TOGNETTI Richard Vice président du conseil de surveillance : JENIN Corinne modification le 13 Août 2012 Vice président du conseil d'administration : DI MAGGIO Gaëtan modification le 02 Juin 2009 Vice président du conseil d'administration : Del Nero Christine modification le 31 Mai 2010 Administrateur : CADUC Marcel modification le 13 Août 2012 Administrateur : ISIDORE Marc modification le 13 Août 2012 Administrateur : RAMADE Marie-Louise en fonction le 11 Juillet 2011 Administrateur : ROTI Isabelle en fonction le 13 Août 2012 Administrateur : FOURNON André en fonction le 13 Août 2012 Administrateur : LACONDEMINE Guy en fonction le 13 Août 2012 Président du conseil de surveillance : DROZ-VINCENT Daniel en fonction le 13 Août 2012 Surveillant : MARTINEZ Cédric en fonction le 13 Août 2012
Au fonds vendu CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OLLIOULES 1256 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES pour la validité et pour la correspondance CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OLLIOULES 1256 Avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES
Au fonds vendu CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OLLIOULES 1256 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES pour la validité et pour la correspondance CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OLLIOULES 1256 Avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES
Président du conseil d'administration : TOGNETTI Richard Vice-président du conseil de surveillance : JENIN Corinne modification le 13 Août 2012 Vice-président du conseil d'administration : Del Nero Christine modification le 31 Mai 2010 Administrateur : CADUC Marcel modification le 13 Août 2012 Administrateur : ISIDORE Marc modification le 13 Août 2012 Administrateur : RAMADE Marie-Louise en fonction le 11 Juillet 2011 Administrateur : ROTI Isabelle en fonction le 13 Août 2012 Administrateur : FOURNON André en fonction le 13 Août 2012 Administrateur : LACONDEMINE Guy en fonction le 13 Août 2012 Président du conseil de surveillance : DROZ-VINCENT Daniel en fonction le 13 Août 2012 Surveillant : MARTINEZ Cédric en fonction le 13 Août 2012
Président du conseil d'administration : TOGNETTI Richard Vice-président du conseil de surveillance : JENIN Corinne modification le 13 Août 2012 Vice-président du conseil d'administration : Del Nero Christine modification le 31 Mai 2010 Administrateur : CADUC Marcel modification le 13 Août 2012 Administrateur : RAMADE Marie-Louise en fonction le 11 Juillet 2011 Administrateur : ROTI Isabelle en fonction le 13 Août 2012 Administrateur : FOURNON André en fonction le 13 Août 2012 Administrateur : LACONDEMINE Guy en fonction le 13 Août 2012 Président du conseil de surveillance : DROZ-VINCENT Daniel en fonction le 13 Août 2012 Surveillant : MARTINEZ Cédric en fonction le 13 Août 2012
Vice-président du conseil de surveillance : JENIN Corinne modification le 13 Août 2012 Vice-président du conseil d'administration : Del Nero Christine modification le 31 Mai 2010 Administrateur : CADUC Marcel modification le 13 Août 2012 Administrateur : RAMADE Marie-Louise en fonction le 11 Juillet 2011 Administrateur : ROTI Isabelle en fonction le 13 Août 2012 Administrateur : FOURNON André en fonction le 13 Août 2012 Vice-président du conseil d'administration : LACONDEMINE Guy modification le 30 Juillet 2014 Président du conseil de surveillance : DROZ-VINCENT Daniel en fonction le 13 Août 2012 Surveillant : MARTINEZ Cédric en fonction le 13 Août 2012 Président du conseil d'administration : BERGMANN Vincent en fonction le 30 Juillet 2014
Vice-président du conseil de surveillance : JENIN Corinne modification le 13 Août 2012 Administrateur : CADUC Marcel modification le 13 Août 2012 Administrateur : RAMADE Marie-Louise en fonction le 11 Juillet 2011 Administrateur : ROTI Isabelle en fonction le 13 Août 2012 Vice-président du conseil d'administration : LACONDEMINE Guy modification le 30 Juillet 2014 Président du conseil de surveillance : DROZ-VINCENT Daniel en fonction le 13 Août 2012 Surveillant : MARTINEZ Cédric en fonction le 13 Août 2012 Président du conseil d'administration : BERGMANN Vincent en fonction le 30 Juillet 2014 Vice-président du conseil d'administration : CHAMBIN Marianne en fonction le 30 Juillet 2014 Administrateur : LAZARINI Christian en fonction le 30 Juillet 2014
Vice-président du conseil de surveillance : JENIN Corinne modification le 13 Août 2012 Administrateur : RAMADE Marie-Louise en fonction le 11 Juillet 2011 Administrateur : ROTI Isabelle en fonction le 13 Août 2012 Vice-président du conseil d'administration : LACONDEMINE Guy modification le 30 Juillet 2014 Président du conseil de surveillance : DROZ-VINCENT Daniel en fonction le 13 Août 2012 Surveillant : MARTINEZ Cédric en fonction le 13 Août 2012 Président du conseil d'administration : BERGMANN Vincent en fonction le 30 Juillet 2014 Vice-président du conseil d'administration : CHAMBIN Marianne en fonction le 30 Juillet 2014 Administrateur : LAZARINI Christian en fonction le 30 Juillet 2014