MME Marie-Claude DENIS
Associé-gérant de EARL AVIBEL DENIS
MME Marie-Claude DENIS a 65 ans ( naissance en 1957), elle est Associé-gérant de la société EARL AVIBEL DENIS
MME Marie-Claude DENIS peut être contacté au siège de la société EARL AVIBEL DENIS par courrier à l'adresse EARL AVIBEL DENIS LE PE LE MESNIL EN VALLEE 49410 MAUGES SUR LOIRE FRANCE, par téléphone au 02Â 41Â 78Â 57Â 35
La société EARL AVIBEL DENIS est principalement dirigée par MME Marie-Claude DENIS qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãlevage d'autres bovins et de buffles ,agriculteur, éleveur, éleveur de bovins
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0142Z (Ãlevage d'autres bovins et de buffles), les activités sont :
- Ãlevage d'autres bovins et de buffles
- l'élevage de bovins et de buffles pour leur viande
- la production de sperme d'animaux de l'espèce bovine
- l'élevage de bovins pour le trait, la tauromachie, etc.
La société EARL AVIBEL DENIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/03/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44115665000018.
- M Bernard DENIS, Gérant (1957) depuis le 22 avril 2008
Anciens dirigeants :
- MME Marie-Claude DENIS, Associé-gérant (1957) du 19 janvier 2005 au 22 avril 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARL AVIBEL DENIS | |
Entrepreneurs individuels | EARL AVIBEL DENIS | |
Identifiant de l'entreprise | 441156650 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | LE PE 49410 MAUGES-SUR-LOIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 mars 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 mars 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0142Z : Ãlevage d'autres bovins et de buffles | |
Activité principale de l'entreprise | 0142Z : Ãlevage d'autres bovins et de buffles | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Ãlevage d'autres bovins et de buffles | |
Synonyme | agriculteur, éleveur, éleveur de bovins | |
Principal | éleveur de bovins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44115665000018 | EARL AVIBEL DENIS LE PE LE MESNIL EN VALLEE 49410 MAUGES SUR LOIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 41 87 89 30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-angers.fr.
Les greffiers sont : PAILLÃ Bertrand
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-11h45/13h30-16h30 et Ven: 9h-11h45/13h30-15h45
Gérant(e) : DENIS Marie-Claude né(e) ONILLON. Gérant(e) : DENIS Bernard.
Gérant : DENIS Marie-Claude né(e) ONILLON
Gérant : DENIS Marie-Claude né(e) ONILLON ; Gérant : DENIS Sébastien