M Xavier SAUDREAU
Directeur général de MULTI UNITS FRANCE
M Xavier SAUDREAU a 60 ans ( naissance en 1964), est Directeur général de la société MULTI UNITS FRANCE
M Xavier SAUDREAU peut être contacté au siège de la société MULTI UNITS FRANCE par courrier à l'adresse MULTI UNITS FRANCE TOUR SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY 92800 PUTEAUX FRANCE
La société MULTI UNITS FRANCE est principalement dirigée par M Xavier SAUDREAU qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société MULTI UNITS FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/03/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44129816300011.
- M Guilhem TOSI, Président du conseil d`administration (1975) depuis le 30 juillet 2013
- MME Clarisse DJABBARI GUILANI, Administrateur (1972) depuis le 26 mars 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MULTI UNITS FRANCE est de 51 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 52 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain DUBOIS, Président du conseil d`administration (1955) du 24 mai 2005 au 30 juillet 2013
- M Alain DUBOIS, Directeur général (1955) du 15 mars 2013 au 30 juillet 2013
- M Xavier SAUDREAU, Directeur général (1964) du 23 mars 2004 au 26 mars 2011
Dirigeants personne morale:
- LYXOR ASSET MANAGEMENT, Administrateur depuis le 02 juillet 2014
- SOCIETE GENERALE, Administrateur depuis le 15 mars 2013
- LYXOR ASSET MANAGEMENT, Administrateur du 23 mars 2004 au 26 mars 2011
- LYXOR ASSET MANAGEMENT, Administrateur du 26 mars 2011 au 18 août 2012
- LYXOR ASSET MANAGEMENT, Administrateur du 18 août 2012 au 02 juillet 2014
- SOCIETE GENERALE, Administrateur du 23 mars 2004 au 26 mars 2011
- SOCIETE GENERALE, Administrateur du 26 mars 2011 au 15 mars 2013
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MULTI UNITS FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | MULTI UNITS FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 441298163 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 17 CRS VALMY 92800 PUTEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 février 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'investissement à capital variable (SICAV) à conseil d'administration | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 15 février 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44129816300011 | MULTI UNITS FRANCE TOUR SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY 92800 PUTEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Administrateur : LYXOR ASSET MANAGEMENT représenté par SEYER Laurent modification le 22 Mars 2011 Administrateur : SOCIETE GENERALE représenté par GHERCHANOC Jerome modification le 19 Janvier 2007 Commissaire aux comptes titulaire : BARBIER FRINAULT & AUTRES Président directeur général et administrateur : DUBOIS Alain en fonction le 27 Avril 2005 Administrateur : DJABBARI GUILANI Clarisse en fonction le 22 Mars 2011
Administrateur : LYXOR ASSET MANAGEMENT représenté par DUPONT DE DINECHIN Pauline Marie Ines modification le 16 Août 2012 Administrateur : SOCIETE GENERALE représenté par GHERCHANOC Jerome modification le 19 Janvier 2007 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 21 Mars 2012 Président directeur général et administrateur : DUBOIS Alain en fonction le 27 Avril 2005 Administrateur : DJABBARI GUILANI Clarisse en fonction le 22 Mars 2011
Administrateur : LYXOR ASSET MANAGEMENT représenté par DUPONT DE DINECHIN Pauline Marie Ines modification le 16 Août 2012 Administrateur : SOCIETE GENERALE représenté par AUMON Tanguy modification le 13 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 21 Mars 2012 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : DUBOIS Alain en fonction le 27 Avril 2005 Administrateur : DJABBARI GUILANI Clarisse en fonction le 22 Mars 2011
Administrateur : LYXOR ASSET MANAGEMENT représenté par DUPONT DE DINECHIN Pauline Marie Ines modification le 16 Août 2012 Administrateur : SOCIETE GENERALE représenté par AUMON Tanguy modification le 20 Mars 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 21 Mars 2012 Administrateur : DJABBARI GUILANI Clarisse en fonction le 22 Mars 2011 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : TOSI Guilhem en fonction le 26 Juillet 2013
Administrateur : LYXOR ASSET MANAGEMENT représenté par DUPONT DE DINECHIN Pauline Marie Ines modification le 16 Août 2012 Administrateur : SOCIETE GENERALE représenté par AUMON Tanguy modification le 20 Mars 2013 Administrateur : DJABBARI GUILANI Clarisse en fonction le 22 Mars 2011 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : TOSI Guilhem en fonction le 26 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 04 Décembre 2013
Administrateur : LYXOR ASSET MANAGEMENT représenté par PAQUIN Lionel modification le 30 Juin 2014 Administrateur : SOCIETE GENERALE représenté par AUMON Tanguy modification le 20 Mars 2013 Administrateur : DJABBARI GUILANI Clarisse en fonction le 22 Mars 2011 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : TOSI Guilhem en fonction le 26 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 04 Décembre 2013
Administrateur : LYXOR ASSET MANAGEMENT représenté par MILLET François Jean modification le 16 Avril 2019 ; Administrateur : SOCIETE GENERALE représenté par AUMON Tanguy modification le 20 Mars 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 04 Décembre 2013 ; Administrateur : BERTHIER Grégory en fonction le 19 Septembre 2018 ; Président du conseil d'administration Administrateur : LLINAS Arnaud en fonction le 19 Septembre 2018
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : GUIGNARD Matthieuà; Administrateur : BERTHIER Grégoryà; Administrateur : GENTIL Christineà; Administrateur : CAYTAN Lucà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Président du conseil d\'administration partant : Guignard, Matthieu ; nomination du Président du conseil d\'administration : Balafrej, Mehdi ; Directeur général partant : Guignard, Matthieu ; nomination du Directeur général : Balafrej, Mehdi ; Administrateur partant : Guignard, Matthieu ; nomination de l\'Administrateur : Balafrej, Mehdi