M Armindo GOMES
Gérant de KORRIGAN
M Armindo GOMES a 59 ans ( naissance en 1963), est Gérant de la société KORRIGAN
M Armindo GOMES peut être contacté au siège de la société KORRIGAN par courrier à l'adresse KORRIGAN 2 4 ET 6 RUE BARTHELEMY MAZAUD 93120 LA COURNEUVE FRANCE, par téléphone au 0149462840
La société KORRIGAN est principalement dirigée par M Armindo GOMES qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel ,société de nettoyage, entreprise de nettoyage, société de nettoyage industriel, entreprise de nettoyage industriel, ramonage, ramoneur, laveur de carreaux, laveur de vitres
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8122Z (Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel), les activités sont :
- Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
- le nettoyage extérieur de bâtiments de tous types, y compris les bureaux, les usines, les magasins, les locaux d'institutions, les autres locaux à usage commercial et professionnel et les immeubles à appartements
- les activités de nettoyage spécialisé de bâtiments, telles que le nettoyage des vitres, le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation d
- le nettoyage de machines industrielles
- les autres activités de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues concernant les parties extérieures des bâtiments (cf43.99D)
La société KORRIGAN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/05/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44140881200051.
- M Ali ABEDOUR, Président (1968) depuis le 21 janvier 2012
- M Jacques BOUVIER, Commissaire aux comptes titulaire (1949) depuis le 08 septembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société KORRIGAN est de 64 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Armindo GOMES, Gérant (1963) du 04 septembre 2010 au 21 janvier 2012
- M Michel CASSASSOLES, Gérant (1948) du 14 décembre 2004 au 17 janvier 2006
- M Patrice ROQUES, Gérant (1962) du 17 janvier 2006 au 04 septembre 2010
Dirigeants personne morale:
- FIDUCIAIRE DE LA TOUR, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 septembre 2015
RUE BARTHELEMY MAZAUD
93120 LA COURNEUVE
Téléphone : 0149462840 Société
KORRIGAN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | KORRIGAN | |
Entrepreneurs individuels | KORRIGAN | |
Identifiant de l'entreprise | 441408812 | |
Numéro interne du siège | 00051 | |
Adresse | RUE BARTHELEMY MAZAUD 93120 LA COURNEUVE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 18 septembre 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 04 février 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 3 486 000,00 | |
Résultat net | 544 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8122Z : Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | |
Activité principale de l'entreprise | 8122Z : Autres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | |
Synonyme | société de nettoyage, entreprise de nettoyage, société de nettoyage industriel, entreprise de nettoyage industriel, ramonage, ramoneur, laveur de carreaux, laveur de vitres | |
Principal | société de nettoyage industriel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 212 000 |
Immobilisation incorporelle | 44 000 |
Immobilisation corporelle | 118 000 |
Immobilisation financière | 49 000 |
Actif circulant net | 1 483 000 |
Stock | 35 000 |
Avance | 0 |
Créance | 623 000 |
Placement | 825 000 |
Total Actif | 1 695 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 682 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 87 000 |
Dette | 926 000 |
Total Passif | 1 695 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 486 000 |
Produit d'exploitation | 3 499 000 |
Charge d'exploitation | 2 709 000 |
Résultat d'exploitation | 790 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | -2 000 |
Résultat courrant | 788 000 |
Produit exceptionnel | 51 000 |
Charges exceptionnelles | 42 000 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | 544 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44140881200051 | KORRIGAN 2 4 ET 6 RUE BARTHELEMY MAZAUD 93120 LA COURNEUVE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 02272 Assainissement et maintenance industrielle
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 00538 Manutention ferroviaire
Co-commissaire aux comptes suppléant : LIEFAND Régis en fonction le 19 Janvier 2007 Co-commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD modification le 02 Septembre 2010 Co-commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE CENTREX en fonction le 19 Janvier 2007 Co-commissaire aux comptes suppléant : ALLILAIRE Frédéric en fonction le 19 Janvier 2007 Gérant : GOMES Armindo en fonction le 02 Septembre 2010
Co-commissaire aux comptes suppléant : LIEFAND Régis en fonction le 19 Janvier 2007 Co-commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD modification le 02 Septembre 2010 Co-commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE CENTREX en fonction le 19 Janvier 2007 Co-commissaire aux comptes suppléant : ALLILAIRE Frédéric en fonction le 19 Janvier 2007 Gérant : ABEDOUR Ali en fonction le 16 Janvier 2012
Co-commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE CENTREX en fonction le 19 Janvier 2007 Co-commissaire aux comptes suppléant : ALLILAIRE Frédéric en fonction le 19 Janvier 2007 Gérant : ABEDOUR Ali en fonction le 16 Janvier 2012 Commissaire aux comptes titulaire : BOUVIER Jacques en fonction le 06 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE DE LA TOUR en fonction le 06 Août 2012
Président : ABEDOUR Ali modification le 24 Septembre 2012 Commissaire aux comptes titulaire : BOUVIER Jacques en fonction le 06 Août 2012 Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE DE LA TOUR en fonction le 06 Août 2012
Président : ABEDOUR Ali modification le 16 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : BOUVIER Jacques en fonction le 06 Août 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAUVAIS Thierry René en fonction le 29 Juin 2018
Président : ABEDOUR Ali ; Commissaire aux comptes titulaire : BEAUVAIS Thierry René ; Commissaire aux comptes suppléant : CONSULTIS AUDIT