MME Marie-Claude DURAND
Gérant de SCI DE LA MOTTE ROUGE
MME Marie-Claude DURAND a 61 ans ( naissance en 1963), elle est Gérant de la société SCI DE LA MOTTE ROUGE
MME Marie-Claude DURAND peut être contacté au siège de la société SCI DE LA MOTTE ROUGE par courrier à l'adresse SCI DE LA MOTTE ROUGE 14 RUE DU CORPS DE GARDE 22370 PLENEUF VAL ANDRE FRANCE
La société SCI DE LA MOTTE ROUGE est principalement dirigée par MME Marie-Claude DURAND qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI DE LA MOTTE ROUGE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/04/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44166398600020.
- M Didier TALBOURDET, Gérant (1964) depuis le 30 mars 2017
- MME Marylene MORIN, Gérant (1969) depuis le 30 mars 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCI DE LA MOTTE ROUGE est de 58 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Pierre LANNOY, Gérant (1952) du 01 janvier 2000 au 30 mars 2017
- MME Marie-Claude DURAND, Gérant (1963) du 01 janvier 2000 au 30 mars 2017
- MME Sylvie TALBOURDET, Gérant (1968) du 01 janvier 2000 au 30 mars 2017
Dirigeants personne morale:
14 RUE DU CORPS DE GARDE
22370 PLENEUF VAL ANDRE
Téléphone : Société
SCI DE LA MOTTE ROUGE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI DE LA MOTTE ROUGE | |
Entrepreneurs individuels | SCI DE LA MOTTE ROUGE | |
Identifiant de l'entreprise | 441663986 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 14 RUE DU CORPS DE GARDE 22370 PLENEUF VAL ANDRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 05 mai 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 mai 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44166398600020 | SCI DE LA MOTTE ROUGE 14 RUE DU CORPS DE GARDE 22370 PLENEUF VAL ANDRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 96 33 68 92
Les greffiers sont : TEPHO Loïc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant, Associé indéfiniment responsable : TALBOURDET Didier ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MORIN Marylène
Gérant : DUMITRU Emmanuelle, Michèle, Marie-Laure né(e) QUINTIN ; Gérant : DURAND Marie-Claude, Nicole, Paule né(e) JEGU ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GUYOT Armelle ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : TALBOURDET Didier
Gérant : DUMITRU Emmanuelle, Michèle, Marie-Laure né(e) QUINTIN ; Gérant : DURAND Marie-Claude, Nicole, Paule né(e) JEGU ; Gérant : TALBOURDET Sylvie, Françoise, Christiane né(e) BLANCHARD ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GUYOT Armelle