M Egbert MAAGD
Président de RHENUS LOGISTICS GRETZ
M Egbert MAAGD a 62 ans ( naissance en 1960), est Président de la société RHENUS LOGISTICS GRETZ
M Egbert MAAGD peut être contacté au siège de la société RHENUS LOGISTICS GRETZ par courrier à l'adresse RHENUS LOGISTICS GRETZ ZONE INDUSTRIELLE GRETZ RUE DE MAISON ROUGE 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS FRANCE, par téléphone au 0164073793 ou par fax au 01Â 64Â 07Â 34Â 43
La société RHENUS LOGISTICS GRETZ est principalement dirigée par M Egbert MAAGD qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Manutention non portuaire ,manutentionnaire, société de manutention
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5229B (Affrètement et organisation des transports), les activités sont :
- Affrètement et organisation des transports
- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics
- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés
- les services spécialisés qu'implique cette organisation (prise en charge des formalités diverses, opérations de manutention des marchandises liées à leur transit, etc.)
- l'établissement et l'obtention de documents et de lettres de transport
- les activités de commissionnaire en douane
- les activités des commissaires de transport de fret maritime ainsi que des agents de fret aérien
Mais sont exclues les activités :
- la vérification des factures et l'information sur les tarifs (cf74.90B)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5224B (Manutention non portuaire), les activités sont :
- le chargement et le déchargement de marchandises ou de bagages, lors des ruptures de charge, ailleurs que dans les ports maritimes (manutention routière, ferroviaire, fluviale et sur aéroports)
- l'arrimage et le débardage de conteneurs et d'autres marchandises ailleurs que dans les ports maritimes
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'installations de terminaux (cf52.21Z, 52.22Z et 52.23Z)
La société RHENUS LOGISTICS GRETZ est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/06/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44236200000022.
- M Egbert MAAGD, Président (1960) depuis le 24 mars 2015
- M Laurent SCHUSTER, Directeur général (1970) depuis le 15 avril 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société RHENUS LOGISTICS GRETZ est de 57 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernhard HEIMANN, Président (1970) du 26 novembre 2011 au 24 mars 2015
- M Claude BEZ, Directeur général (1959) du 23 octobre 2007 au 20 février 2010
- M Claude BEZ, Directeur général (1959) du 20 février 2010 au 24 mars 2015
- M Ernst WIDMER, Président (1946) du 01 juin 2004 au 20 février 2010
- M Ernst WIDMER, Président (1946) du 20 février 2010 au 26 novembre 2011
- M Heiner BRIXNER, Président (1942) du 25 mai 2004 au 01 juin 2004
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 avril 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 22 novembre 2018 : MAAGD Egbert nom d'usage : MAAGD n'est plus président. SCHUSTER Laurent Jean François nom d'usage : SCHUSTER n'est plus directeur général. SCHUSTER Laurent Jean François nom d'usage : SCHUSTER devient président)
- 10 octobre 2019 : YVES Pascal nom d'usage : YVES devient directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RHENUS LOGISTICS GRETZ | |
Entrepreneurs individuels | RHENUS LOGISTICS GRETZ | |
Identifiant de l'entreprise | 442362000 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 80 RUE CONDORCET 38090 VAULX MILIEU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 mars 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 11 juin 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 3 231 000,00 | |
Résultat net | 250 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité principale de l'entreprise | 5224B : Manutention non portuaire | |
Activité principale | 5210B | |
Première activité | 5210B | |
Deuxième activité | 5229B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Affrètement et organisation des transports | |
Synonyme | douane, douanier, commissaire de transport | |
Principal | douane | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Manutention non portuaire | |
Synonyme | manutentionnaire, société de manutention | |
Principal | manutentionnaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 213 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 000 |
Immobilisation corporelle | 1 205 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 3 104 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 693 000 |
Placement | 1 411 000 |
Total Actif | 4 317 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 646 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 33 000 |
Dette | 2 639 000 |
Total Passif | 4 317 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 231 000 |
Produit d'exploitation | 3 355 000 |
Charge d'exploitation | 3 606 000 |
Résultat d'exploitation | -250 000 |
Produit financier net | 70 |
Charge financière | 15 000 |
Résultat financier | -15 000 |
Résultat courrant | -265 000 |
Produit exceptionnel | 556 000 |
Charges exceptionnelles | 41 000 |
Résultat exceptionnel | 515 000 |
Résultat net | 250 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44236200000022 | RHENUS LOGISTICS GRETZ LE DAUPHIN BATIMENT 80 RUE CONDORCET 38090 VAULX MILIEU FRANCE |
44236200000014 | RHENUS LOGISTICS GRETZ ZONE INDUSTRIELLE GRETZ RUE DE MAISON ROUGE 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 59 68 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Denis
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 01391 Manutention et nettoyage aéroports Région parisienne
- 00538 Manutention ferroviaire
- 01365 Métallurgie Meurthe et Moselle
- 02126 Métallurgie Nîmes (Gard Lozère)
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 03017 Ports et manutention CCN unifiée
- 00016 Transports routiers
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02972 Navigation personnel sédentaire
- 00016 Transports routiers
Président de la société : WIDMER Ernst Peter. Directeur général : BEZ Claude Michel. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne.
Président de la société : WIDMER Ernst Peter Directeur général : BEZ Claude Michel Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président de la société : WIDMER Ernst Peter Directeur général : BEZ Claude Michel Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président de la société : HEIMANN Bernhard Heinrich Directeur général : BEZ Claude Michel Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Président : HEIMANN Bernhard Heinrich Directeur général : BEZ Claude Michel Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 18 Septembre 2014
Directeur général : BEZ Claude Michel Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 18 Septembre 2014 Président : MAAGD Egbert en fonction le 19 Mars 2015
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 18 Septembre 2014 Président : MAAGD Egbert en fonction le 19 Mars 2015
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean Christophe en fonction le 18 Septembre 2014 Président : MAAGD Egbert en fonction le 19 Mars 2015 Directeur général : SCHUSTER Laurent Jean Francois en fonction le 13 Avril 2016
MAAGD Egbert nom d'usage : MAAGD n'est plus président. SCHUSTER Laurent Jean François nom d'usage : SCHUSTER n'est plus directeur général. SCHUSTER Laurent Jean François nom d'usage : SCHUSTER devient président
YVES Pascal nom d'usage : YVES devient directeur général