M Fabrice MARCILLAC
Gérant de LE PICROCOLE
M Fabrice MARCILLAC a 57 ans ( naissance en 1965), est Gérant de la société LE PICROCOLE
M Fabrice MARCILLAC peut être contacté au siège de la société LE PICROCOLE par courrier à l'adresse LE PICROCOLE LE GRILL DU ROY 16 RUE DU GRAND MARCHE 37000 TOURS FRANCE, par téléphone au 02Â 47Â 20Â 68Â 13
La société LE PICROCOLE est principalement dirigée par M Fabrice MARCILLAC qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société LE PICROCOLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/06/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44250301700034.
- M Nicolas BALLAY, Gérant (1981) depuis le 31 mai 2013
Anciens dirigeants :
- M Fabrice MARCILLAC, Gérant (1965) du 03 juillet 2007 au 31 mai 2013
Dirigeants personne morale:
16 RUE DU GRAND MARCHE
37000 TOURS
Téléphone : 02Â 47Â 20Â 68Â 13 Société
LE PICROCOLE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LE PICROCOLE | |
Entrepreneurs individuels | LE PICROCOLE | |
Identifiant de l'entreprise | 442503017 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 16 RUE DU GRAND MARCHE 37000 TOURS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 15 mai 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 7 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 20 juin 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44250301700034 | LE PICROCOLE LE GRILL DU ROY 16 RUE DU GRAND MARCHE 37000 TOURS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
modification du Gérant Marcillac, Fabrice Jean Denis, nomination du Gérant : Ballay, Nicolas Louis Fernand
Me Michel Jouan 19 bis rue du 11 Novembre 1918 37360 Rouziers de Touraine pour la validité.
modification du Président Ballay, Nicolas Louis Fernand