M Olivier FERNANDES
Directeur général de BCAUTO ENCHERES
M Olivier FERNANDES a 47 ans ( naissance en 1975), est Directeur général de la société BCAUTO ENCHERES
M Olivier FERNANDES peut être contacté au siège de la société BCAUTO ENCHERES par courrier à l'adresse BCAUTO ENCHERES LIEUDIT GALICANTE ROUTE NATIONALE 113 30128 GARONS FRANCE, par téléphone au 04Â 72Â 14Â 66Â 10
La société BCAUTO ENCHERES est principalement dirigée par M Olivier FERNANDES qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société BCAUTO ENCHERES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/07/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44263311100095.
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 18 août 2015
- M Jean-Roch PIAT, Administrateur (1963) depuis le 10 juillet 2007
- M Olivier FERNANDES, Directeur général (1975) depuis le 20 janvier 2015
- M Steven MACKENZIE, Administrateur (1964) depuis le 17 juin 2014
- M Timothy LAMPERT, Président du conseil d`administration (1970) depuis le 01 juillet 2015
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société BCAUTO ENCHERES est de 55 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Pierre FALIES, Directeur général (1951) du 12 septembre 2006 au 23 janvier 2007
- M Jean-Roch PIAT, Directeur général (1963) du 10 juillet 2007 au 20 janvier 2015
- M Jonathan OLSEN, Président du conseil d`administration (1962) du 19 janvier 2005 au 22 mai 2010
- M Jonathan OLSEN, Président du conseil d`administration (1962) du 22 mai 2010 au 01 juillet 2015
- M Paul BRADBURY, Administrateur (1965) du 04 avril 2006 au 17 juin 2014
- M Paul BRADBURY, Directeur général (1965) du 04 juillet 2006 au 10 juillet 2007
- M Philippe ALCOVER, Directeur général délégué (1956) du 19 janvier 2005 au 04 juillet 2006
- M Philippe DU MOULINET D`HARDEMARE, Directeur général délégué (1969) du 04 juillet 2006 au 23 septembre 2008
- M Richard BOULT, Administrateur (1965) du 01 juillet 2015 au 31 octobre 2015
- M Simon HOSKING, Administrateur (1964) du 22 mai 2010 au 01 juillet 2015
- M Spencer LOCK, Administrateur (1967) du 31 octobre 2015 au 17 février 2016
- M Yves NICOLAS, Commissaire aux comptes suppléant (1955) du 01 juillet 2015 au 18 août 2015
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 juillet 2015
RTE NATIONALE 113
30128 GARONS
Téléphone : 04Â 72Â 14Â 66Â 10 Société
BCAUTO ENCHERES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BCAUTO ENCHERES | |
Entrepreneurs individuels | BCAUTO ENCHERES | |
Identifiant de l'entreprise | 442633111 | |
Numéro interne du siège | 00095 | |
Adresse | 5 RUE CHARLES DE GAULLE 94140 ALFORTVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juillet 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | 200 millions d'euros ou plus | |
Dernier CA connu (2016) | 381 378 000,00 | |
Résultat net | 2 052 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, aucune ne regroupant plus de 50% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale | 4511Z | |
Première activité | 4511Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 7 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 26 625 000 |
Stock | 789 000 |
Avance | 0 |
Créance | 19 899 000 |
Placement | 5 936 000 |
Total Actif | 26 633 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 181 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 249 000 |
Dette | 21 203 000 |
Total Passif | 26 633 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 381 378 000 |
Produit d'exploitation | 381 960 000 |
Charge d'exploitation | 378 307 000 |
Résultat d'exploitation | 3 652 000 |
Produit financier net | 212 000 |
Charge financière | 58 000 |
Résultat financier | 155 000 |
Résultat courrant | 3 807 000 |
Produit exceptionnel | 10 000 |
Charges exceptionnelles | 25 000 |
Résultat exceptionnel | -16 000 |
Résultat net | 2 052 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
Président du conseil d'administration : OLSEN Jonathan Robert modification le 05 Juin 2006Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006. Administrateur : HOSKING Simon Christopher Duncan en fonction le 05 Août 2003. Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 22 Février 2006. Administrateur : BRADBURY Paul modification le 14 Juin 2007. Directeur général et administrateur : PIAT Jean-Roch modification le 14 Juin 2007.
Président du conseil d'administration : OLSEN Jonathan Robert modification le 05 Juin 2006 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 Administrateur : HOSKING Simon Christopher Duncan en fonction le 05 Août 2003 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 22 Février 2006 Directeur général Administrateur : PIAT Jean-Roch modification le 14 Juin 2007
Président du conseil d'administration : OLSEN Jonathan Robert modification le 05 Juin 2006 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 Administrateur : HOSKING Simon Christopher Duncan en fonction le 05 Août 2003 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 22 Février 2006 Directeur général Administrateur : PIAT Jean-Roch modification le 14 Juin 2007 Administrateur : MACKENZIE Steven en fonction le 13 Juin 2014
Président du conseil d'administration : OLSEN Jonathan Robert modification le 05 Juin 2006 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 Administrateur : HOSKING Simon Christopher Duncan en fonction le 05 Août 2003 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 22 Février 2006 Administrateur : PIAT Jean-Roch modification le 16 Janvier 2015 Administrateur : MACKENZIE Steven en fonction le 13 Juin 2014 Directeur général : FERNANDES Olivier en fonction le 16 Janvier 2015
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 22 Février 2006 Administrateur : PIAT Jean-Roch modification le 16 Janvier 2015 Administrateur : MACKENZIE Steven en fonction le 13 Juin 2014 Directeur général : FERNANDES Olivier en fonction le 16 Janvier 2015 Administrateur : BOULT Richard en fonction le 29 Juin 2015 Président du conseil d'administration Administrateur : LAMPERT Timothy Gilles en fonction le 29 Juin 2015
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 Administrateur : PIAT Jean-Roch modification le 16 Janvier 2015 Administrateur : MACKENZIE Steven en fonction le 13 Juin 2014 Directeur général : FERNANDES Olivier en fonction le 16 Janvier 2015 Administrateur : BOULT Richard en fonction le 29 Juin 2015 Président du conseil d'administration Administrateur : LAMPERT Timothy Gilles en fonction le 29 Juin 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 14 Août 2015
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 Administrateur : PIAT Jean-Roch modification le 16 Janvier 2015 Administrateur : MACKENZIE Steven en fonction le 13 Juin 2014 Directeur général : FERNANDES Olivier en fonction le 16 Janvier 2015 Président du conseil d'administration Administrateur : LAMPERT Timothy Gilles modification le 29 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 14 Août 2015 Administrateur : LOCK Spencer Tremaine en fonction le 29 Octobre 2015
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 Administrateur : PIAT Jean-Roch modification le 16 Janvier 2015 Administrateur : MACKENZIE Steven en fonction le 13 Juin 2014 Directeur général : FERNANDES Olivier en fonction le 16 Janvier 2015 Président du conseil d'administration Administrateur : LAMPERT Timothy Gilles modification le 29 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 14 Août 2015
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 ; Administrateur : PIAT Jean-Roch modification le 16 Janvier 2015 ; Directeur général Administrateur : FERNANDES Olivier modification le 06 Novembre 2017 ; Président du conseil d'administration Administrateur : LAMPERT Timothy Gilles modification le 29 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 14 Août 2015
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT modification le 22 Février 2006 ; Administrateur : PIAT Jean-Roch modification le 16 Janvier 2015 ; Directeur général Administrateur : FERNANDES Olivier modification le 06 Novembre 2017 ; Président du conseil d'administration Administrateur : LAMPERT Timothy Gilles modification le 29 Octobre 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 14 Août 2015 ; Directeur général : BANKS David en fonction le 13 Décembre 2018
Président : LAMPERT Timothy Gilles ; Directeur général : FERNANDES Olivier ; Directeur général : BANKS David ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe