MME Marie-Jose RUIZ
Contrôleur de gestion de BIOSPHERE
MME Marie-Jose RUIZ a 67 ans ( naissance en 1957), elle est Contrôleur de gestion de la société BIOSPHERE
MME Marie-Jose RUIZ peut être contacté au siège de la société BIOSPHERE par courrier à l'adresse BIOSPHERE 17 ET 19 17 AVENUE TONY GARNIER 69007 LYON FRANCE, par téléphone au 04Â 72Â 80Â 10Â 54
La société BIOSPHERE est principalement dirigée par MME Marie-Jose RUIZ qui en est Contrôleur de gestion.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société BIOSPHERE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/07/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44287315400011.
- M Francois CORNU, Président du conseil d`administration (1958) depuis le 13 juillet 2016
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 13 juillet 2016
- M Philippe CLABE, Administrateur (1957) depuis le 20 juin 2012
- M Renaud BEYSSAC, Contrôleur de gestion (1980) depuis le 04 février 2017
- M Thierry SCHIETECATTE, Administrateur (1972) depuis le 04 février 2017
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société BIOSPHERE est de 58 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain LYONNET, Administrateur (1945) du 03 janvier 2006 au 24 avril 2007
- M Charles WOLER, Administrateur (1949) du 26 janvier 2013 au 04 février 2017
- M Franck FELIX, Président du conseil d`administration (1957) du 30 octobre 2010 au 20 juin 2012
- M Francois DEPASSE, Administrateur (1962) du 03 janvier 2006 au 24 avril 2007
- M Jean-Louis OGER, Administrateur (1949) du 19 janvier 2005 au 21 novembre 2009
- M Patrice BLOUIN, Administrateur (1954) du 03 janvier 2006 au 16 janvier 2007
- M Philippe CLABE, Administrateur (1957) du 20 juin 2012 au 03 août 2017
- M Pierre-Yves GUIAVARCH, Administrateur (1962) du 21 novembre 2009 au 26 janvier 2013
- M Renaud LAMBERT, Contrôleur de gestion (1971) du 19 juin 2010 au 04 février 2017
- MME Daniele SAMAILLE, Administrateur (1955) du 19 janvier 2005 au 03 janvier 2006
- MME Isabelle RICHARD, Président du conseil d`administration (1974) du 24 avril 2007 au 30 octobre 2010
- MME Marie-Jo RUIZ, Contrôleur de gestion (1957) du 19 janvier 2005 au 24 avril 2007
- MME Marie-Jose RUIZ, Contrôleur de gestion (1957) du 21 novembre 2009 au 19 juin 2010
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 juillet 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 11 décembre 2009 : OGER Jean-Louis nom d'usage : OGER Jean-Louis n'est plus administrateur. GUIAVARCH Pierre-Yves nom d'usage : GUIAVARCH Pierre-Yves devient administrateur.)
- 11 décembre 2009 : Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG ET AUTRES n'est plus contrôleur des comptes. Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG et Autres devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 11 décembre 2009 : DEPASSE François nom d'usage : DEPASSE François n'est plus administrateur.)
- 11 juillet 2010 : RUIZ Marie-José nom d'usage : RUIZ Marie-José n'est plus contrôleur gestion. LAMBERT Renaud nom d'usage : LAMBERT Renaud devient contrôleur gestion.)
- 25 novembre 2010 : OGER Isabelle nom d'usage : RICHARD n'est plus président du conseil d'administration. FELIX Franck nom d'usage : FELIX devient président du conseil d'administration.)
- 13 juillet 2012 : FELIX Franck nom d'usage : FELIX n'est plus président du conseil d'administration. CLABE Philippe nom d'usage : CLABE devient président du conseil d'administration.)
- 20 février 2013 : GUIAVARCH Pierre-Yves nom d'usage : GUIAVARCH n'est plus administrateur. WOLER Charles nom d'usage : WOLER devient Administrateur.)
- 05 août 2016 : CLABE Philippe nom d'usage : CLABE n'est plus président du conseil d'administration. CORNU François nom d'usage : CORNU devient président du conseil d'administration. CORNU François nom d'usage : CORNU devient Administrateur. CLABE Philippe nom d'usage : CLABE devient Administrateur. Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG et Autres n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 28 février 2017 : WOLER Charles nom d'usage : WOLER n'est plus Administrateur. SCHIETECATTE Thierry Robert nom d'usage : SCHIETECATTE devient Administrateur. LAMBERT Renaud nom d'usage : LAMBERT n'est plus contrôleur gestion. BEYSSAC Renaud Marc Antoine nom d'usage : BEYSSAC devient contrôleur gestion)
- 25 août 2017 : CLABE Philippe nom d'usage : CLABE n'est plus Administrateur)
- 03 octobre 2019 : Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU n'est plus commissaire aux comptes suppléant. DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes)
- 08 mars 2020 : SCHIETECATTE Thierry Robert nom d'usage : SCHIETECATTE n'est plus Administrateur. DUVAL Aurélie Françoise Monique nom d'usage : FRANCOIS devient Administrateur. GIBAULT Sébastien Pierre Auguste nom d'usage : GIBAULT devient Administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BIOSPHERE | |
Entrepreneurs individuels | BIOSPHERE | |
Identifiant de l'entreprise | 442873154 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 17 AV TONY GARNIER 69007 LYON 7EME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juillet 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juillet 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale | 8299Z | |
Première activité | 8299Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44287315400011 | BIOSPHERE 17 ET 19 17 AVENUE TONY GARNIER 69007 LYON FRANCE |
44287315400029 | BIOSPHERE 58 AVENUE DEBOURG 69007 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
DELOITTE & ASSOCIÃS SA n'est plus contrôleur des comptes. SOCIÃTà PAR ACTIONS SIMPLIFIÃE ERNST & YOUNG ET AUTRES devient contrôleur des comptes.
OGER Jean-Louis nom d'usage : OGER Jean-Louis n'est plus administrateur. GUIAVARCH Pierre-Yves nom d'usage : GUIAVARCH Pierre-Yves devient administrateur.
Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG ET AUTRES n'est plus contrôleur des comptes. Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG et Autres devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX devient commissaire aux comptes suppléant.
DEPASSE François nom d'usage : DEPASSE François n'est plus administrateur.
RUIZ Marie-José nom d'usage : RUIZ Marie-José n'est plus contrôleur gestion. LAMBERT Renaud nom d'usage : LAMBERT Renaud devient contrôleur gestion.
OGER Isabelle nom d'usage : RICHARD n'est plus président du conseil d'administration. FELIX Franck nom d'usage : FELIX devient président du conseil d'administration.
FELIX Franck nom d'usage : FELIX n'est plus président du conseil d'administration. CLABE Philippe nom d'usage : CLABE devient président du conseil d'administration.
GUIAVARCH Pierre-Yves nom d'usage : GUIAVARCH n'est plus administrateur. WOLER Charles nom d'usage : WOLER devient Administrateur.
CLABE Philippe nom d'usage : CLABE n'est plus président du conseil d'administration. CORNU François nom d'usage : CORNU devient président du conseil d'administration. CORNU François nom d'usage : CORNU devient Administrateur. CLABE Philippe nom d'usage : CLABE devient Administrateur. Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG et Autres n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU devient commissaire aux comptes suppléant.
WOLER Charles nom d'usage : WOLER n'est plus Administrateur. SCHIETECATTE Thierry Robert nom d'usage : SCHIETECATTE devient Administrateur. LAMBERT Renaud nom d'usage : LAMBERT n'est plus contrôleur gestion. BEYSSAC Renaud Marc Antoine nom d'usage : BEYSSAC devient contrôleur gestion
CLABE Philippe nom d'usage : CLABE n'est plus Administrateur
Art. L.236-14 du code de commerce
Sté par actions simplifiée PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU n'est plus commissaire aux comptes suppléant. DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes
SCHIETECATTE Thierry Robert nom d'usage : SCHIETECATTE n'est plus Administrateur. DUVAL Aurélie Françoise Monique nom d'usage : FRANCOIS devient Administrateur. GIBAULT Sébastien Pierre Auguste nom d'usage : GIBAULT devient Administrateur
GIBAULT Sébastien Pierre Auguste nom d\'usage : GIBAULT n\'est plus Administrateur. COCAULT Jérôme nom d\'usage : COCAULT devient Administrateur
DREESEN Cyril Alexandre Louis nom d\'usage : DREESEN devient Administrateur
DUVAL Aurélie Françoise Monique nom d\'usage : FRANCOIS n\'est plus Administrateur. RONCAL Hugo nom d\'usage : RONCAL devient Administrateur. DREESEN Cyril Alexandre Louis nom d\'usage : DREESEN n\'est plus Administrateur