M Bernd HUWALD
Co-gérant de ENRA ENERGIE NOUV ROCHESAUVE ALISSAS
M Bernd HUWALD a 78 ans ( naissance en 1944), est Co-gérant de la société ENRA ENERGIE NOUV ROCHESAUVE ALISSAS
M Bernd HUWALD peut être contacté au siège de la société ENRA ENERGIE NOUV ROCHESAUVE ALISSAS par courrier à l'adresse ENRA ENERGIE NOUV ROCHESAUVE ALISSAS 1 COURS DU PALAIS 07000 PRIVAS FRANCE
La société ENRA ENERGIE NOUV ROCHESAUVE ALISSAS est principalement dirigée par M Bernd HUWALD qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Production d'électricité ,producteur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- Production d'électricité
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
La société ENRA ENERGIE NOUV ROCHESAUVE ALISSAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/08/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44305898700027.
- M Gerhard KIENZLER, Gérant (1963) depuis le 21 mars 2012
Anciens dirigeants :
- M Bernd HUWALD, Co-gérant (1944) du 30 décembre 2003 au 30 mai 2006
- M Desire HELLSTERN, Co-gérant (1948) du 30 décembre 2003 au 30 mai 2006
- M Gregoire DE WANDELEER, Gérant (1966) du 30 mai 2006 au 23 septembre 2008
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 18 septembre 2008 : DE WANDELEER Grégoire Marie Jean nom d'usage : DE WANDELEER Grégoire n'est plus gérant.. SIMON Stefan nom d'usage : SIMON Stefan n'est plus gérant.. KIENZLER Gerhard Edwin nom d'usage : KIENZLER Gerhard devient gérant..)
1 CRS DU PALAIS
07000 PRIVAS
Téléphone : Société
ENRA ENERGIE NOUV ROCHESAUVE ALISSAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ENRA ENERGIE NOUV ROCHESAUVE ALISSAS | |
Sigle de l'entreprise | SOVEN | |
Entrepreneurs individuels | ENRA ENERGIE NOUV ROCHESAUVE ALISSAS | |
Identifiant de l'entreprise | 443058987 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 1 CRS DU PALAIS 07000 PRIVAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 16 février 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 05 août 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | -6 899,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité au siege | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Production d'électricité | |
Synonyme | producteur d'électricité | |
Principal | producteur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 10 748 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 10 673 |
Placement | 75 |
Total Actif | 10 748 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -35 130 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 45 877 |
Total Passif | 10 748 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 6 899 |
Résultat d'exploitation | -6 899 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -6 899 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -6 899 |
Le greffe peut être appelé au 04 75 89 21 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aubenas.fr.
Les greffiers sont : GILLES-FREDERIC Lisette
DE WANDELEER Grégoire Marie Jean nom d'usage : DE WANDELEER Grégoire n'est plus gérant.. SIMON Stefan nom d'usage : SIMON Stefan n'est plus gérant.. KIENZLER Gerhard Edwin nom d'usage : KIENZLER Gerhard devient gérant..