M Johann RUMPLER
Gérant de ALIZNET
M Johann RUMPLER a 41 ans ( naissance en 1981), est Gérant de la société ALIZNET
M Johann RUMPLER peut être contacté au siège de la société ALIZNET par courrier à l'adresse ALIZNET 21 RUE AUBER 75009 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 42Â 68Â 00Â 26
La société ALIZNET est principalement dirigée par M Johann RUMPLER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société ALIZNET est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/08/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44321442400048.
- M Arnaud NACCACHE, Directeur général (1976) depuis le 20 août 2013
- M Georges GROSS, Commissaire aux comptes suppléant (1946) depuis le 22 juin 2017
- M Patrick PECHIER, Président (1959) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ALIZNET est de 62 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 76 ans.
Anciens dirigeants :
- M Johann RUMPLER, Gérant (1981) du 30 août 2005 au 27 mars 2007
Dirigeants personne morale:
- GROUPE INTERNATIONAL FIDUCIAIRE POUR L`EXPERTISE ET LE COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 juin 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALIZNET | |
Entrepreneurs individuels | ALIZNET | |
Identifiant de l'entreprise | 443214424 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 11 B RUE BACHAUMONT 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 10 juin 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 97 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juillet 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 5 873 000,00 | |
Résultat net | 386 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale | 7022Z | |
Première activité | 7022Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 311 000 |
Immobilisation incorporelle | 8 000 |
Immobilisation corporelle | 98 000 |
Immobilisation financière | 205 000 |
Actif circulant net | 2 834 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 695 000 |
Placement | 1 139 000 |
Total Actif | 3 146 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 259 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 20 000 |
Dette | 1 867 000 |
Total Passif | 3 146 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 873 000 |
Produit d'exploitation | 5 991 000 |
Charge d'exploitation | 5 717 000 |
Résultat d'exploitation | 274 000 |
Produit financier net | 24 000 |
Charge financière | 130 |
Résultat financier | 24 000 |
Résultat courrant | 298 000 |
Produit exceptionnel | 43 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | 40 000 |
Résultat net | 386 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44321442400048 | ALIZNET 11 B RUE BACHAUMONT 75002 PARIS FRANCE |
44321442400048 | ALIZNET 11 B RUE BACHAUMONT 75002 PARIS 2 |
44321442400030 | ALIZNET 21 RUE AUBER 75009 PARIS FRANCE |
44321442400030 | ALIZNET 21 RUE AUBER 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
modification du Président Pechier, Patrick, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE INTERNATIONAL FIDUCIAIRE POUR L'EXPERTISE ET LE COMMISSARIAT AUX COMPTES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Cross, Georges
nomination du Directeur général : Naccache, Arnaud
Président partant : Pechier, Patrick ; nomination du Président : Frassaint, Fabrice ; Directeur général partant : Naccache, Arnaud
Président partant : Frassaint, Fabrice ; nomination du Président : FAMILY ; nomination du Directeur général : CNC CONSEIL ; nomination du Directeur général délégué : SOFI Conseils Et Etudes
conseil, service et ingénierie france et étranger
conseil, service et ing̮̩nierie france et ̮̩tranger