M Philippe BONTEMPS
Directeur général de DALENYS PAYMENT
M Philippe BONTEMPS a 62 ans ( naissance en 1960), est Directeur général de la société DALENYS PAYMENT
M Philippe BONTEMPS peut être contacté au siège de la société DALENYS PAYMENT par courrier à l'adresse DALENYS PAYMENT SVI GESTION 55 RUE RASPAIL 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE
La société DALENYS PAYMENT est principalement dirigée par M Philippe BONTEMPS qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Autres intermédiations monétaires ,banque, caisse d'épargne, crédit mutuel
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6419Z (Autres intermédiations monétaires), les activités sont :
- Autres intermédiations monétaires
- la réception de dépôts et/ou de proches substituts de dépôts et l'octroi de crédits ou le prêt de fondsL'octroi de crédit peut prendre différentes formes (prêts, hypothèques, cartes de crédit, etc.)Ces activités sont généralement effectuées par des i
- établissements bancaires
- caisses d'épargne
- caisses de crédit mutuel
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant des dépôts
- les activités se rattachant à l'émission et au paiement de mandats
Mais sont exclues les activités :
- l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts (cf64.92Z)
- les activités de traitement et de règlement des transactions effectuées par carte de crédit (cf66.19B)
La société DALENYS PAYMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/12/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44322268200058.
- M Pierre-Michel MONNERET, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 21 juillet 2016
- M Romain PERA, Directeur général (1982) depuis le 23 juillet 2014
- M Thibault FAURES FUSTEL DE COULANGES, Président (1974) depuis le 04 mai 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société DALENYS PAYMENT est de 49 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gilles DESCROIX, Gérant (1944) du 13 avril 2004 au 17 août 2004
- M Jeremy COHEN-SOLAL, Directeur général (1982) du 09 juillet 2011 au 04 mai 2012
- M Philippe BONTEMPS, Directeur général (1960) du 04 mai 2012 au 13 juillet 2013
- M Romain PERA, Président (1982) du 02 janvier 2010 au 04 mai 2012
- MME Corinne CHATAL, Gérant (1969) du 02 septembre 2008 au 02 janvier 2010
Dirigeants personne morale:
- RSM CCI CONSEILS COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE DE CONTR OLE D`INFORMATION ET DE CONSEILS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 juillet 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 28 août 2008 : DESCROIX Jean-Baptiste Noël Claude nom d'usage : DESCROIX-VERNIER Jean-Baptiste n'est plus gérant.CHATAL Corinne Véronique nom d'usage : CHATAL Corinne devient gérant..)
55 RUE RASPAIL
92300 LEVALLOIS PERRET
Téléphone : Société
DALENYS PAYMENT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DALENYS PAYMENT | |
Entrepreneurs individuels | DALENYS PAYMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 443222682 | |
Numéro interne du siège | 00058 | |
Adresse | 55 RUE RASPAIL 92300 LEVALLOIS PERRET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juillet 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 12 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 02 janvier 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 19 214 000,00 | |
Résultat net | -312 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6419Z : Autres intermédiations monétaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6419Z : Autres intermédiations monétaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Banque | |
Activite | Autres intermédiations monétaires | |
Synonyme | banque, caisse d'épargne, crédit mutuel | |
Principal | banque |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 7 798 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 212 000 |
Immobilisation corporelle | 226 000 |
Immobilisation financière | 6 360 000 |
Actif circulant net | 26 102 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 11 207 000 |
Placement | 14 896 000 |
Total Actif | 33 900 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 867 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 974 000 |
Dette | 30 058 000 |
Total Passif | 33 900 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 19 214 000 |
Produit d'exploitation | 19 296 000 |
Charge d'exploitation | 19 866 000 |
Résultat d'exploitation | -570 000 |
Produit financier net | 1 231 000 |
Charge financière | 155 000 |
Résultat financier | 1 076 000 |
Résultat courrant | 506 000 |
Produit exceptionnel | 508 000 |
Charges exceptionnelles | 468 000 |
Résultat exceptionnel | 39 000 |
Résultat net | -312 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44322268200058 | DALENYS PAYMENT SVI GESTION 55 RUE RASPAIL 92300 LEVALLOIS PERRET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
DESCROIX Jean-Baptiste Noël Claude nom d'usage : DESCROIX-VERNIER Jean-Baptiste n'est plus gérant.CHATAL Corinne Véronique nom d'usage : CHATAL Corinne devient gérant..
Commissaire aux comptes titulaire : LEVIEUX Pascal modification le 23 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BOURBON Jacques modification le 23 Juin 2010 Président : PERA Romain en fonction le 15 Décembre 2009 Directeur général : COHEN-SOLAL Jérémy en fonction le 07 Juillet 2011
Commissaire aux comptes titulaire : LEVIEUX Pascal modification le 23 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BOURBON Jacques modification le 23 Juin 2010 Président : PERA Romain en fonction le 15 Décembre 2009 Directeur général : COHEN-SOLAL Jérémy en fonction le 07 Juillet 2011 Membre du conseil de surveillance : LIORET Gilles en fonction le 14 Novembre 2011 Membre du conseil de surveillance : CHATAL Corinne en fonction le 14 Novembre 2011 Membre du conseil de surveillance : DESCROIX Jean- Baptiste en fonction le 14 Novembre 2011
Commissaire aux comptes titulaire : LEVIEUX Pascal modification le 23 Juin 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BOURBON Jacques modification le 23 Juin 2010 Membre du conseil de surveillance : LIORET Gilles en fonction le 14 Novembre 2011 Membre du conseil de surveillance : CHATAL Corinne en fonction le 14 Novembre 2011 Membre du conseil de surveillance : DESCROIX Jean- Baptiste en fonction le 14 Novembre 2011 Président et membre du comité de direction : FAURES FUSTEL DE COULANGES Thibault en fonction le 02 Mai 2012 Directeur général membre du comité de direction : BONTEMPS Philippe en fonction le 02 Mai 2012
Membre du conseil de surveillance : LIORET Gilles en fonction le 14 Novembre 2011 Membre du conseil de surveillance : CHATAL Corinne en fonction le 14 Novembre 2011 Membre du conseil de surveillance : DESCROIX Jean- Baptiste en fonction le 14 Novembre 2011 Président et membre du comité de direction : FAURES FUSTEL DE COULANGES Thibault en fonction le 02 Mai 2012 Directeur général membre du comité de direction : BONTEMPS Philippe en fonction le 02 Mai 2012 Commissaire aux comptes titulaire : EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE en fonction le 29 Novembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : NEOLIER Alain en fonction le 29 Novembre 2012
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance