M Cedric LE DUIGOU
Contrôleur de gestion de QANTAS EBA
M Cedric LE DUIGOU a 39 ans ( naissance en 1983), est Contrôleur de gestion de la société QANTAS EBA
M Cedric LE DUIGOU peut être contacté au siège de la société QANTAS EBA par courrier à l'adresse QANTAS EBA 17 COURS VALMY 92800 PUTEAUX FRANCE
La société QANTAS EBA est principalement dirigée par M Cedric LE DUIGOU qui en est Contrôleur de gestion.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société QANTAS EBA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44363457100014.
- MME Clotilde GARELLI, Contrôleur de gestion (1986) depuis le 03 juillet 2015
Anciens dirigeants :
- M Arnaud DRAPEAU, Contrôleur de gestion (1970) du 10 janvier 2006 au 28 août 2010
- M Cedric LE DUIGOU, Contrôleur de gestion (1983) du 28 août 2010 au 13 août 2011
- MME Armelle LE ROCH, Contrôleur de gestion (1972) du 19 janvier 2005 au 10 janvier 2006
- MME Sarah GAUDIN, Contrôleur de gestion (1982) du 13 août 2011 au 03 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
- LISTOPLAC, Administrateur depuis le 03 juillet 2015
- LISTOPLAC, Administrateur du 19 janvier 2005 au 28 août 2010
- SOCIETE LISTOPLAC, Administrateur du 28 août 2010 au 03 juillet 2015
17 CRS VALMY
92800 PUTEAUX
Téléphone : Société
QANTAS EBA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | QANTAS EBA | |
Entrepreneurs individuels | QANTAS EBA | |
Identifiant de l'entreprise | 443634571 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 17 CRS VALMY 92800 PUTEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 27 septembre 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 27 septembre 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale | 6910Z | |
Première activité | 6910Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44363457100014 | QANTAS EBA 17 COURS VALMY 92800 PUTEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÂTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat