M Francesco VERDUCI
Associé-gérant de VK2M
M Francesco VERDUCI a 68 ans ( naissance en 1954), est Associé-gérant de la société VK2M
M Francesco VERDUCI peut être contacté au siège de la société VK2M par courrier à l'adresse VK2M 2 AIRE DE LA THUR 68840 PULVERSHEIM FRANCE, par téléphone au 03Â 89Â 35Â 49Â 80 ou par fax au 03Â 89Â 32Â 87Â 70
La société VK2M est principalement dirigée par M Francesco VERDUCI qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société VK2M est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/01/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44372460400048.
- M David CRISTINI, Associé-gérant (1970) depuis le 01 août 2014
- M David CRISTINI, Gérant (1970) depuis le 04 avril 2015
- M Masimo BORTOLAMI, Gérant (1961) depuis le 04 avril 2015
- M Massimo BORTOLAMI, Associé-gérant (1961) depuis le 01 août 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société VK2M est de 57 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alcide MARTINS, Gérant (1966) du 24 février 2004 au 01 août 2014
- M Francesco VERDUCI, Associé-gérant (1954) du 19 mars 2011 au 01 août 2014
Dirigeants personne morale:
2 AIRE DE LA THUR
68840 PULVERSHEIM
Téléphone : 03Â 89Â 35Â 49Â 80 Société
VK2M
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VK2M | |
Entrepreneurs individuels | VK2M | |
Identifiant de l'entreprise | 443724604 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 2 AIRE DE LA THUR 68840 PULVERSHEIM | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 20 janvier 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 8 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 07 août 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2009) | 925 800,00 | |
Résultat net | 3 400,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2009 |
Actif immobilisé | 58 200 |
Immobilisation incorporelle | 300 |
Immobilisation corporelle | 41 100 |
Immobilisation financière | 16 800 |
Actif circulant net | 421 900 |
Stock | 11 800 |
Avance | 0 |
Créance | 410 100 |
Placement | 0 |
Total Actif | 480 100 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 53 800 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 426 300 |
Total Passif | 480 100 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 925 800 |
Produit d'exploitation | 834 500 |
Charge d'exploitation | 820 200 |
Résultat d'exploitation | 14 300 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 11 800 |
Résultat financier | -11 800 |
Résultat courrant | 2 500 |
Produit exceptionnel | 800 |
Charges exceptionnelles | 300 |
Résultat exceptionnel | 500 |
Résultat net | 3 400 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44372460400048 | VK2M 2 AIRE DE LA THUR 68840 PULVERSHEIM FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 89 24 45 24
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
gérants : MARTINS (Alcide), VERDUCI (Francesco)
toutes activités d'ingénierie, de bureau d'étude, de suivi et d'exécution de tous travaux d'installation sur des sites industriels, fabrication et revente de matériel mécanique, prestations de consultant commercial
gérants : BORTOLANI (Masimo), CRISTINI (David), MARTINS (Alcide)
Gérant : BORTOLAMI Masimoà; Gérant : CRISTINI David