M Patrice RATTON
Directeur général de BMW DISTRIBUTION
M Patrice RATTON a 52 ans ( naissance en 1970), est Directeur général de la société BMW DISTRIBUTION
M Patrice RATTON peut être contacté au siège de la société BMW DISTRIBUTION par courrier à l'adresse BMW DISTRIBUTION 49 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS FRANCE, par téléphone au 0145012159 ou par fax au 01Â 49Â 97Â 83Â 73
La société BMW DISTRIBUTION est principalement dirigée par M Patrice RATTON qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ,vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
La société BMW DISTRIBUTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44386010100072.
- M Denis MARANGE, Commissaire aux comptes suppléant (1958) depuis le 27 septembre 2016
- M Pascal MITSCH, Directeur général (1961) depuis le 27 septembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société BMW DISTRIBUTION est de 63 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Patrice RATTON, Directeur général (1970) du 06 août 2011 au 27 septembre 2016
- M Patrick SHETTLE, Président (1950) du 20 janvier 2004 au 28 août 2007
- M Stephane CHANIOT, Président (1957) du 28 août 2007 au 06 août 2011
Dirigeants personne morale:
- BMW FRANCE, Président depuis le 06 août 2011
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 septembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BMW DISTRIBUTION | |
Entrepreneurs individuels | BMW DISTRIBUTION | |
Identifiant de l'entreprise | 443860101 | |
Numéro interne du siège | 00072 | |
Adresse | 39 AV LOUIS BREGUET 78140 VELIZY VILLACOUBLAY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 mai 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 10 octobre 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 100 millions à moins de 200 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Activité principale | 4511Z | |
Première activité | 4511Z | |
Deuxième activité | 4532Z | |
Troisième activité | 4531Z | |
Quatrième activité | 6619B | |
Activité au siege | ||
Secteur | automobile | |
Catégorie | Automobile | |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes | |
Principal | vendeur de voitures |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44386010100072 | BMW DISTRIBUTION 39 AVENUE LOUIS BREGUET CS 80537 78941 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX FRANCE |
44386010100056 | BMW DISTRIBUTION BMW PARIS MINI PARIS 91 93 AVENUE EMILE ZOLA 75015 PARIS FRANCE |
44386010100031 | BMW DISTRIBUTION 49 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS FRANCE |
44386010100098 | BMW DISTRIBUTION 144 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS FRANCE |
44386010100080 | BMW DISTRIBUTION BMW DISTRIBUTION MINI RASPAIL 91 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A Président : CHANIOT Stéphane en fonction le 25 Juillet 2007 Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis en fonction le 22 Juillet 2009
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis en fonction le 22 Juillet 2009 Directeur général : RATTON Patrice en fonction le 04 Août 2011 Président : BMW FRANCE en fonction le 04 Août 2011
Au fonds cédé 99-101 rue Bobillot 75013 Paris pour la validité et la correspondance.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis en fonction le 22 Juillet 2009 Président : BMW FRANCE en fonction le 04 Août 2011 Directeur général : MITSCH Pascal en fonction le 23 Septembre 2016
Président : BMW FRANCE ; Directeur général : MITSCH Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis
Président : BMW FRANCEà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.Aà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis
Président : BMW FRANCEà; Directeur général : PHILIPPOT Olivierà; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.Aà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis
Président : BMW FRANCEà; Directeur général : PHILIPPOT Olivierà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : MARANGE Denis