M Carlos CALDERERO
Contrôleur de gestion de FIBRE EXCELLENCE R&D KRAFT
M Carlos CALDERERO a 67 ans ( naissance en 1955), est Contrôleur de gestion de la société FIBRE EXCELLENCE R&D KRAFT
M Carlos CALDERERO peut être contacté au siège de la société FIBRE EXCELLENCE R&D KRAFT par courrier à l'adresse FIBRE EXCELLENCE R&D KRAFT BOULEVARD DU PRESIDENT SARAGAT BP 202 31804 ST GAUDENS CEDEX FRANCE, par téléphone au 05Â 61Â 94Â 75Â 75
La société FIBRE EXCELLENCE R&D KRAFT est principalement dirigée par M Carlos CALDERERO qui en est Contrôleur de gestion.
Cette société a pour activité principale : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles ,chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7219Z (Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles), les activités sont :
- Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles
- la recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie :
- recherche-développement en sciences naturelles
- recherche-développement en ingénierie et technologie
- recherche-développement en sciences médicales
- recherche-développement en agronomie
- recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences naturelles et ingénierie
La société FIBRE EXCELLENCE R&D KRAFT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/11/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44404828400012.
- M Herve DEBAUX, Contrôleur de gestion (1969) depuis le 06 juillet 2012
- M Philippe GAUDRON, Administrateur (1960) depuis le 19 novembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FIBRE EXCELLENCE R&D KRAFT est de 58 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Carlos CALDERERO, Contrôleur de gestion (1955) du 13 décembre 2005 au 11 mars 2008
- M Francois GUIRAUD, Administrateur (1961) du 15 juin 2004 au 18 novembre 2008
- M Francois LAFAYE, Administrateur (1948) du 15 juin 2004 au 31 août 2004
- M Gerard BONTEMPS, Président du conseil d`administration (1949) du 15 juin 2004 au 18 novembre 2008
- M Guillaume LECROSNIER, Contrôleur de gestion (1977) du 11 mars 2008 au 04 octobre 2010
- M Guillaume LECROSNIER, Contrôleur de gestion (1977) du 04 octobre 2010 au 06 juillet 2012
- M Henri GARAUD, Administrateur (1947) du 15 juin 2004 au 11 mars 2008
- M Jacques DEBAENE, Administrateur (1961) du 31 août 2004 au 13 décembre 2005
- M Jean EIMER, Administrateur (1944) du 13 décembre 2005 au 04 juillet 2006
- M Jean TRESCAZES, Administrateur (1951) du 04 juillet 2006 au 18 novembre 2008
- M Michel AUBRY, Administrateur (1952) du 15 juin 2004 au 18 novembre 2008
- M Patrick CHIRON, Administrateur (1959) du 11 mars 2008 au 04 octobre 2010
- M Patrick SOMBRET, Administrateur (1968) du 04 juillet 2006 au 18 novembre 2008
- M Rui ZHENG, Administrateur (1962) du 04 octobre 2010 au 23 février 2012
- M Thierry GOUGE, Administrateur (1946) du 15 juin 2004 au 04 juillet 2006
- MME Ting-Jung JOULIAN, Administrateur (1951) du 23 février 2012 au 19 novembre 2015
Dirigeants personne morale:
- AUBRY MICHEL JEAN PIERRE, Administrateur du 18 novembre 2008 au 04 octobre 2010
- BONTEMPS GERARD CLAUDE, Président du conseil d`administration du 18 novembre 2008 au 04 octobre 2010
- GUIRAUD FRANCOIS GERARD, Administrateur du 18 novembre 2008 au 04 octobre 2010
- SOMBRET PATRICK ANDRE, Administrateur du 18 novembre 2008 au 04 octobre 2010
- TRESCAZES JEAN LOUIS GERARD, Administrateur du 18 novembre 2008 au 04 octobre 2010
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 octobre 2010 : BONTEMPS Gérard Claude nom d'usage : BONTEMPS Gérard n'est plus président du conseil d'administration. GUIRAUD Francois Gérard nom d'usage : GUIRAUD Francois n'est plus administrateur. AUBRY Michel Jean Pierre nom d'usage : AUBRY Michel n'est plus administrateur. SOMBRET Patrick André nom d'usage : SOMBRET Patrick n'est plus administrateur. TRESCAZES Jean Louis Gérard nom d'usage : TRESCAZES Jean n'est plus administrateur. CHIRON Patrick Denis nom d'usage : CHIRON Patrick n'est plus administrateur. ZHENG Rui nom d'usage : ZHENG Rui devient administrateur du gie. Sté par actions simplifiée TEMBEC SAS n'est plus contrôleur des comptes. Sté par actions simplifiée FIBRE EXCELLENCE SAS devient contrôleur des comptes.)
- 29 février 2012 : ZHENG Rui nom d'usage : ZHENG n'est plus Administrateur. WANG Ting-Jung nom d'usage : JOULIAN devient Administrateur.)
- 13 juillet 2012 : LECROSNIER Guillaume Martial nom d'usage : LECROSNIER n'est plus contrôleur gestion. DEBAUX Hervé nom d'usage : DEBAUX devient contrôleur gestion.)
- 24 novembre 2015 : WANG Ting-Jung nom d'usage : JOULIAN n'est plus Administrateur. GAUDRON Philippe nom d'usage : GAUDRON devient Administrateur.)
- 09 juin 2019 : GUILLOT Jean-François nom d'usage : GUILLOT devient Administrateur. GAUDRON Philippe nom d'usage : GAUDRON n'est plus Administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FIBRE EXCELLENCE R&D KRAFT | |
Entrepreneurs individuels | FIBRE EXCELLENCE R&D KRAFT | |
Identifiant de l'entreprise | 444048284 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | BD DU PRESIDENT G SARAGAT 31800 31804 SAINT GAUDENS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 30 septembre 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 30 septembre 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité principale de l'entreprise | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | R&D | |
Activite | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | |
Synonyme | chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri | |
Principal | recherche-développement en sciences physiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44404828400012 | FIBRE EXCELLENCE R&D KRAFT BOULEVARD DU PRESIDENT SARAGAT BP 202 31804 ST GAUDENS CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
Président du Conseil d'Administration : BONTEMPS GERARD CLAUDE. Administrateur : GUIRAUD FRANCOIS GERARD. Administrateur : AUBRY MICHEL JEAN PIERRE. Administrateur : SOMBRET PATRICK ANDRE. Administrateur : TRESCAZES JEAN LOUIS GERARD. Administrateur : CHIRON Patrick Denis. Contrôleur de gestion : LECROSNIER Guillaume Martial. Contrôleur des comptes : KPMG SA ().
Président du Conseil d'Administration : BONTEMPS GERARD CLAUDE. Administrateur : GUIRAUD FRANCOIS GERARD. Administrateur : AUBRY MICHEL JEAN PIERRE. Administrateur : SOMBRET PATRICK ANDRE. Administrateur : TRESCAZES JEAN LOUIS GERARD. Administrateur : CHIRON Patrick Denis. Contrôleur de gestion : LECROSNIER Guillaume Martial. Contrôleur des comptes : TEMBEC SAS (SAS).
BONTEMPS Gérard Claude nom d'usage : BONTEMPS Gérard n'est plus président du conseil d'administration. GUIRAUD Francois Gérard nom d'usage : GUIRAUD Francois n'est plus administrateur. AUBRY Michel Jean Pierre nom d'usage : AUBRY Michel n'est plus administrateur. SOMBRET Patrick André nom d'usage : SOMBRET Patrick n'est plus administrateur. TRESCAZES Jean Louis Gérard nom d'usage : TRESCAZES Jean n'est plus administrateur. CHIRON Patrick Denis nom d'usage : CHIRON Patrick n'est plus administrateur. ZHENG Rui nom d'usage : ZHENG Rui devient administrateur du gie. Sté par actions simplifiée TEMBEC SAS n'est plus contrôleur des comptes. Sté par actions simplifiée FIBRE EXCELLENCE SAS devient contrôleur des comptes.
ZHENG Rui nom d'usage : ZHENG n'est plus Administrateur. WANG Ting-Jung nom d'usage : JOULIAN devient Administrateur.
LECROSNIER Guillaume Martial nom d'usage : LECROSNIER n'est plus contrôleur gestion. DEBAUX Hervé nom d'usage : DEBAUX devient contrôleur gestion.
WANG Ting-Jung nom d'usage : JOULIAN n'est plus Administrateur. GAUDRON Philippe nom d'usage : GAUDRON devient Administrateur.
GUILLOT Jean-François nom d'usage : GUILLOT devient Administrateur. GAUDRON Philippe nom d'usage : GAUDRON n'est plus Administrateur