M Benoit BOUDOUX
Contrôleur de gestion de DIRECT MAINTENANCE
M Benoit BOUDOUX a 55 ans ( naissance en 1969), est Contrôleur de gestion de la société DIRECT MAINTENANCE
M Benoit BOUDOUX peut être contacté au siège de la société DIRECT MAINTENANCE par courrier à l'adresse DIRECT MAINTENANCE 6 T RUE DU DOCTEUR ROUSSEAU 59660 MERVILLE FRANCE, par téléphone au 0328502250 ou par fax au 03Â 28Â 42Â 78Â 62
La société DIRECT MAINTENANCE est principalement dirigée par M Benoit BOUDOUX qui en est Contrôleur de gestion.
Cette société a pour activité principale : Activités de centres d'appels ,centre d'appel
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8220Z (Activités de centres d'appels), les activités sont :
- Activités de centres d'appels
- les activités des centres d'appels entrants : la réception d'appels venant de clients par des opérateurs humains, des systèmes de répartition automatique des appels, d'intégration du téléphone à l'ordinateur, de réponse vocale interactive ou des méth
- les activités des centres d'appels sortants : utilisation de méthodes analogues pour vendre des biens ou des services à des clients potentiels, réaliser des études de marché ou des sondages et effectuer des activités similaires pour des clients
La société DIRECT MAINTENANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/12/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44416002200018.
Anciens dirigeants :
- M Benoit BOUDOUX, Contrôleur de gestion (1969) du 09 août 2005 au 12 janvier 2017
- M Jean-Pierre KUGLER, Contrôleur de gestion (1955) du 19 janvier 2005 au 09 août 2005
Dirigeants personne morale:
- CLC, Contrôleur de gestion depuis le 12 janvier 2017
- SARL BOISSIER, Administrateur depuis le 12 janvier 2017
- MERRIS MENUISERIE, Administrateur du 19 janvier 2005 au 09 août 2005
- SARL BOISSIER, Administrateur du 30 juillet 2011 au 12 janvier 2017
- SOCIETE NOUVELLE WIMILLE MENUISERIE, Administrateur du 12 mars 2011 au 30 juillet 2011
- STE MERRIS MAINTENANCE 6, Administrateur du 09 août 2005 au 12 mars 2011
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 20 janvier 2017 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SARL BOISSIER Société à responsabilité limitée : NEUVILLE Isabelle nom d'usage : GRUSON n'est plus représentant permanent; GRUSON Estelle Dominique Evelyne nom d'usage : GRUSON devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre SARL BOISSIER Société à responsabilité limitée : NEUVILLE Isabelle nom d'usage : GRUSON n'est plus représentant permanent; GRUSON Estelle Dominique nom d'usage : GRUSON devient représentant permanent. Société à responsabilité limitée FERMATECH n'est plus membre. Société à responsabilité limitée TECNI CHAUF ELEC n'est plus membre. BOUDOUX Benoit nom d'usage : BOUDOUX n'est plus contrôleur des comptes. BOUDOUX Benoit nom d'usage : BOUDOUX n'est plus contrôleur gestion. Société à responsabilité limitée CLC devient contrôleur gestion. Société à responsabilité limitée CLC devient contrôleur des comptes. Société à responsabilité limitée SN TMM devient membre)
- 22 décembre 2019 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SARL BOISSIER Société à responsabilité limitée : GRUSON Estelle Dominique Evelyne nom d'usage : GRUSON n'est plus représentant permanent; GRUSON Jean-Luc Gabriel Joseph nom d'usage : GRUSON devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre SARL BOISSIER Société à responsabilité limitée : GRUSON Estelle Dominique nom d'usage : GRUSON n'est plus représentant permanent)
6 RUE DU DOCTEUR ROUSSEAU
59660 MERVILLE
Téléphone : 0328502250 Société
DIRECT MAINTENANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DIRECT MAINTENANCE | |
Entrepreneurs individuels | DIRECT MAINTENANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 444160022 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 6 T RUE DU DOCTEUR ROUSSEAU 59660 MERVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 novembre 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 novembre 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8220Z : Activités de centres d'appels | |
Activité principale de l'entreprise | 8220Z : Activités de centres d'appels | |
Activité principale | 8211Z | |
Première activité | 4742Z | |
Deuxième activité | 8211Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Activités de centres d'appels | |
Synonyme | centre d'appel | |
Principal | centre d'appel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44416002200018 | DIRECT MAINTENANCE 6 T RUE DU DOCTEUR ROUSSEAU 59660 MERVILLE FRANCE |
44416002200026 | DIRECT MAINTENANCE 1823 RUE DE MERVILLE 59232 VIEUX BERQUIN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 28 51 92 83 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dunkerque.fr.
Les greffiers sont : POUWELS Lucien , POUWELS Isabelle , BERNARD Rémi
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h
- 01710 Agences de voyages
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02148 Télécommunications
Administrateur unique et membre : SOCIETE NOUVELLE WIMILLE MENUISERIE (SARL) représenté par GRUZON Jean-Luc, Gabriel, Joseph Contrôleur de gestion et des comptes : BOUDOUX Benoit
Administrateur unique et membre : SARL BOISSIER (SARL) représenté par GRUSON Isabelle né(e) NEUVILLE Contrôleur de gestion et des comptes : BOUDOUX Benoit
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SARL BOISSIER Société à responsabilité limitée : NEUVILLE Isabelle nom d'usage : GRUSON n'est plus représentant permanent; GRUSON Estelle Dominique Evelyne nom d'usage : GRUSON devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre SARL BOISSIER Société à responsabilité limitée : NEUVILLE Isabelle nom d'usage : GRUSON n'est plus représentant permanent; GRUSON Estelle Dominique nom d'usage : GRUSON devient représentant permanent. Société à responsabilité limitée FERMATECH n'est plus membre. Société à responsabilité limitée TECNI CHAUF ELEC n'est plus membre. BOUDOUX Benoit nom d'usage : BOUDOUX n'est plus contrôleur des comptes. BOUDOUX Benoit nom d'usage : BOUDOUX n'est plus contrôleur gestion. Société à responsabilité limitée CLC devient contrôleur gestion. Société à responsabilité limitée CLC devient contrôleur des comptes. Société à responsabilité limitée SN TMM devient membre
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SARL BOISSIER Société à responsabilité limitée : GRUSON Estelle Dominique Evelyne nom d'usage : GRUSON n'est plus représentant permanent; GRUSON Jean-Luc Gabriel Joseph nom d'usage : GRUSON devient représentant permanent. Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de membre SARL BOISSIER Société à responsabilité limitée : GRUSON Estelle Dominique nom d'usage : GRUSON n'est plus représentant permanent
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 1er avril 2019, désignant : administrateur Selas Bma administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître Laurent Miquel 119 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Maître Julien Marliere 16 avenue des Dentellières 59300 valenciennes. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement de conversion en liquidation judiciaire désignant liquidateur Maître Julien Marliere 16 avenue des Dentellières 59300 valenciennes.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d\'actif.