M Jean-Pierre LELIEVRE
Gérant de EARL JEAN PIERRE LELIEVRE
M Jean-Pierre LELIEVRE a 69 ans ( naissance en 1955), est Gérant de la société EARL JEAN PIERRE LELIEVRE
M Jean-Pierre LELIEVRE peut être contacté au siège de la société EARL JEAN PIERRE LELIEVRE par courrier à l'adresse EARL JEAN PIERRE LELIEVRE LA HAUTE LA RIVERAIS 44520 GRAND AUVERNE FRANCE, par téléphone au 09Â 62Â 32Â 70Â 77
La société EARL JEAN PIERRE LELIEVRE est principalement dirigée par M Jean-Pierre LELIEVRE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãlevage d'autres bovins et de buffles ,agriculteur, éleveur, éleveur de bovins
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0142Z (Ãlevage d'autres bovins et de buffles), les activités sont :
- Ãlevage d'autres bovins et de buffles
- l'élevage de bovins et de buffles pour leur viande
- la production de sperme d'animaux de l'espèce bovine
- l'élevage de bovins pour le trait, la tauromachie, etc.
La société EARL JEAN PIERRE LELIEVRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/12/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44446183400012.
- MME Marie-Christine LELIEVRE, Liquidateur (1958) depuis le 27 décembre 2012
Anciens dirigeants :
- M Jean-Pierre LELIEVRE, Gérant (1955) du 19 janvier 2005 au 27 décembre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARL JEAN PIERRE LELIEVRE | |
Entrepreneurs individuels | EARL JEAN PIERRE LELIEVRE | |
Identifiant de l'entreprise | 444461834 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | LA HAUTE RIVERAIS 44520 LE GRAND AUVERNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 décembre 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 décembre 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0142Z : Ãlevage d'autres bovins et de buffles | |
Activité principale de l'entreprise | 0142Z : Ãlevage d'autres bovins et de buffles | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Ãlevage d'autres bovins et de buffles | |
Synonyme | agriculteur, éleveur, éleveur de bovins | |
Principal | éleveur de bovins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44446183400012 | EARL JEAN PIERRE LELIEVRE LA HAUTE LA RIVERAIS 44520 GRAND AUVERNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
modification du Gérant Lelievre, Jean-Pierre Alexandre, nomination du Gérant : Grimaud, nom d'usage : Lelievre, Marie-Christine Hélène
modification du Liquidateur Grimaud, nom d'usage : Lelievre, Marie-Christine Hélène