M Frederic FAITICHE
Gérant de FONCIERE AUREA
M Frederic FAITICHE a 53 ans ( naissance en 1969), est Gérant de la société FONCIERE AUREA
M Frederic FAITICHE peut être contacté au siège de la société FONCIERE AUREA par courrier à l'adresse FONCIERE AUREA 69 RUE DE LA REPUBLIQUE 38300 BOURGOIN JALLIEU FRANCE
La société FONCIERE AUREA est principalement dirigée par M Frederic FAITICHE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière de logements ,promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- Promotion immobilière de logements
- la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
- l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
La société FONCIERE AUREA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/12/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44460107400032.
- M Frederic FAITICHE, Gérant (1969) depuis le 12 juin 2010
Anciens dirigeants :
- M Frederic FAITICHE, Gérant (1969) du 19 janvier 2005 au 12 juin 2010
- M Jacques BORRON, Gérant (1949) du 12 juin 2010 au 08 mars 2016
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 16 juillet 2010 : BORRON Jacques Jean Félix nom d'usage : BORRON Jacques devient gérant.)
- 13 avril 2016 : BORRON Jacques Jean Félix nom d'usage : BORRON n'est plus gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FONCIERE AUREA | |
Entrepreneurs individuels | FONCIERE AUREA | |
Identifiant de l'entreprise | 444601074 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 8 RUE DUPLOYE 38100 GRENOBLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 16 janvier 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 décembre 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 423 364,00 | |
Résultat net | 14 669,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière de logements | |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements | |
Principal | promoteur immobilier de logements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 250 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 250 |
Actif circulant net | 1 207 597 |
Stock | 779 368 |
Avance | 0 |
Créance | 412 751 |
Placement | 15 478 |
Total Actif | 1 207 847 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 244 235 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 963 609 |
Total Passif | 1 207 848 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 423 364 |
Produit d'exploitation | 844 018 |
Charge d'exploitation | 817 108 |
Résultat d'exploitation | 26 910 |
Produit financier net | 636 |
Charge financière | 6 746 |
Résultat financier | -6 110 |
Résultat courrant | 20 799 |
Produit exceptionnel | 944 |
Charges exceptionnelles | 7 074 |
Résultat exceptionnel | -6 129 |
Résultat net | 14 669 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44460107400032 | FONCIERE AUREA 8 RUE DUPLOYE 38100 GRENOBLE FRANCE |
44460107400024 | FONCIERE AUREA 69 RUE DE LA REPUBLIQUE 38300 BOURGOIN JALLIEU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 00804 VRP
BORRON Jacques Jean Félix nom d'usage : BORRON Jacques devient gérant.
BORRON Jacques Jean Félix nom d'usage : BORRON n'est plus gérant.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 12 mars 2020, désignant mandataire judiciaire Maître Serrano Philippe 61 boulevard des Alpes 38240 Meylan. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l?adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Maître Serrano Philippe 61 boulevard des Alpes 38240 Meylan.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois àcompter de la présente publication.