M Herve BOUVERAT
Co-gérant de CHATEAU DES VEILLES-TRANSACTIONS
M Herve BOUVERAT a 70 ans ( naissance en 1952), est Co-gérant de la société CHATEAU DES VEILLES-TRANSACTIONS
M Herve BOUVERAT peut être contacté au siège de la société CHATEAU DES VEILLES-TRANSACTIONS par courrier à l'adresse CHATEAU DES VEILLES-TRANSACTIONS CHATEAU DES VEILLES VIGNOBLES & PROPRI LES VEILLES 84600 VALREAS , par téléphone au 0490287166
La société CHATEAU DES VEILLES-TRANSACTIONS est principalement dirigée par M Herve BOUVERAT qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Agences immobilières ,agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6831Z (Agences immobilières), les activités sont :
- Agences immobilières
- Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
- les activités des agents fiduciaires en immobilier
- la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
La société CHATEAU DES VEILLES-TRANSACTIONS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/01/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44463568400046.
- M Arnaud BERCKER, Gérant (1975) depuis le 19 janvier 2005
Anciens dirigeants :
- M Herve BOUVERAT, Co-gérant (1952) du 19 janvier 2005 au 13 février 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CHATEAU DES VEILLES-TRANSACTIONS | |
Entrepreneurs individuels | CHATEAU DES VEILLES-TRANSACTIONS | |
Identifiant de l'entreprise | 444635684 | |
Numéro interne du siège | 00046 | |
Adresse | LES VEILLES 84600 VALREAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 août 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 7 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 13 janvier 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Moins de 0,5 million d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 428 952,00 | |
Résultat net | 31 338,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité principale de l'entreprise | 6831Z : Agences immobilières | |
Activité principale | 6831Z | |
Première activité | 6831Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Agences immobilières | |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 181 884 |
Immobilisation incorporelle | 167 000 |
Immobilisation corporelle | 14 884 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 114 068 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 36 108 |
Placement | 77 960 |
Total Actif | 295 952 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 200 695 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 95 259 |
Total Passif | 295 954 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 428 952 |
Produit d'exploitation | 430 004 |
Charge d'exploitation | 390 015 |
Résultat d'exploitation | 39 989 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 2 504 |
Résultat financier | -2 504 |
Résultat courrant | 37 484 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 984 |
Résultat exceptionnel | -984 |
Résultat net | 31 338 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44463568400046 | CHATEAU DES VEILLES-TRANSACTIONS CHATEAU DES VEILLES VIGNOBLES & PROPRI LES VEILLES 84600 VALREAS |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
Me Montagard Montagne 42, cours Taulignan BP 65 84110 Vaison-la-Romaine
Me Montagard Montagne 42, cours Taulignan BP 65 84110 Vaison-la-Romaine
Gérant : BERCKER Arnaud