M Jacques VASSELON
Administrateur de C.P.D.I.
M Jacques VASSELON a 60 ans ( naissance en 1964), est Administrateur de la société C.P.D.I.
M Jacques VASSELON peut être contacté au siège de la société C.P.D.I. par courrier à l'adresse C P D I 10 TSSEDE TRAVERSE DE L AIGLE D OR 13100 AIX EN PROVENCE FRANCE, par téléphone au 0478605919
La société C.P.D.I. est principalement dirigée par M Jacques VASSELON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société C.P.D.I. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/12/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44469609000034.
Anciens dirigeants :
- M Charles HABAULT, Administrateur (1961) du 08 mars 2005 au 20 août 2016
- M Charles HABAULT, Directeur général (1961) du 07 août 2010 au 05 septembre 2015
- M Jacques VASSELON, Administrateur (1964) du 01 septembre 2009 au 05 septembre 2015
- M Jean LEFRANCOIS, Administrateur (1947) du 08 mars 2005 au 19 avril 2005
- M Jean-Marc BARRUT, Administrateur (1945) du 08 mars 2005 au 05 septembre 2015
- M Manuel GRATIEN, Président du conseil d`administration (1965) du 05 septembre 2015 au 20 août 2016
- M Marc DERODEZ BENAVENT, Administrateur (1947) du 08 mars 2005 au 02 octobre 2009
- M Marc DERODEZ-BENAVENT, Administrateur (1947) du 02 octobre 2009 au 07 août 2010
- M Olivier RONDELET, Administrateur (1955) du 05 septembre 2015 au 20 août 2016
- M Philippe LEYNAUD, Président du conseil d`administration (1951) du 19 janvier 2005 au 02 octobre 2009
- M Philippe LEYNAUD, Directeur général (1951) du 19 avril 2005 au 02 octobre 2009
- M Philippe LEYNAUD, Directeur général (1951) du 02 octobre 2009 au 05 septembre 2015
- M Rene PAULE, Administrateur (1965) du 05 septembre 2015 au 20 août 2016
- MME Elisabeth GRAS, Administrateur (1946) du 07 août 2010 au 05 septembre 2015
Dirigeants personne morale:
- EXECUTIVE FIDUCIAIRE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 05 septembre 2015
- L BOULANJON AUDIT LBA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 mai 2017
- OGER INVESTISSEMENTS, Président depuis le 20 août 2016
- L BOULANJON AUDIT - LBA, Commissaire aux comptes titulaire du 05 septembre 2015 au 24 mai 2017
- SELARL DU DOCTEUR EMMANUELLE CARTIER, Administrateur du 16 septembre 2008 au 05 septembre 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 11 septembre 2008 : SELARL DU DOCTEUR EMMANUELLE CARTIER devient administrateur..)
- 26 août 2009 : LEFRANCOIS Jean-Jacques nom d'usage : LEFRANCOIS Jean-Jacques n'est plus administrateur. VASSELON Jacques nom d'usage : VASSELON Jacques devient administrateur. GIROD Pierre nom d'usage : GIROD Pierre n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Association loi de 1901 EXECUTIVE FIDUCIAIRE devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 26 août 2010 : HABAULT Charles nom d'usage : HABAULT Charles devient directeur général. DERODEZ-BENAVENT Marc nom d'usage : DERODEZ-BENAVENT Marc n'est plus administrateur. TIANO Elisabeth Lucienne nom d'usage : GRAS Elisabeth devient administrateur.)
- 15 janvier 2014 : GRATIEN Manuel Robert Jacques nom d'usage : GRATIEN devient président du conseil d'administration. GRATIEN Manuel Robert Jacques nom d'usage : GRATIEN devient directeur général. GRATIEN Manuel Robert Jacques nom d'usage : GRATIEN devient administrateur. LEYNAUD Philippe Louis Marie Joseph nom d'usage : LEYNAUD n'est plus président du conseil d'administration. LEYNAUD Philippe Louis Marie Joseph nom d'usage : LEYNAUD n'est plus directeur général. LEYNAUD Philippe Louis Marie Joseph nom d'usage : LEYNAUD devient administrateur. HABAULT Charles nom d'usage : HABAULT n'est plus directeur général. BARRUT Jean-Marc nom d'usage : BARRUT n'est plus administrateur. RONDELET Olivier Lucien Laurent nom d'usage : RONDELET devient administrateur. VASSELON Jacques nom d'usage : VASSELON n'est plus administrateur. PAULE René Claude Marie nom d'usage : PAULE devient administrateur. TIANO Elisabeth Lucienne nom d'usage : GRAS n'est plus administrateur. SELARL DU DOCTEUR EMMANUELLE CARTIER n'est plus administrateur.)
- 09 septembre 2016 : GRATIEN Manuel Robert Jacques nom d'usage : GRATIEN n'est plus président du conseil d'administration. Sté par actions simplifiée OGER INVESTISSEMENTS devient président. GRATIEN Manuel Robert Jacques nom d'usage : GRATIEN n'est plus directeur général. GRATIEN Manuel Robert Jacques nom d'usage : GRATIEN n'est plus administrateur. LEYNAUD Philippe Louis Marie Joseph nom d'usage : LEYNAUD n'est plus administrateur. RONDELET Olivier Lucien Laurent nom d'usage : RONDELET n'est plus administrateur. HABAULT Charles nom d'usage : HABAULT n'est plus administrateur. PAULE René Claude Marie nom d'usage : PAULE n'est plus administrateur.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | C.P.D.I. | |
Entrepreneurs individuels | C.P.D.I. | |
Identifiant de l'entreprise | 444696090 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 10 TSSEDE L AIGLE D OR 13100 AIX EN PROVENCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 31 mars 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 872 400,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 17 décembre 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 113 157 000,00 | |
Résultat net | -327 051 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 928 569 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 208 013 000 |
Immobilisation financière | 720 556 000 |
Actif circulant net | 271 444 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 107 625 000 |
Placement | 163 819 000 |
Total Actif | 2 200 013 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 465 132 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 734 881 000 |
Total Passif | 2 200 012 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 113 157 000 |
Produit d'exploitation | 113 157 000 |
Charge d'exploitation | 98 224 000 |
Résultat d'exploitation | 14 933 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 341 984 000 |
Résultat financier | -341 984 000 |
Résultat courrant | -327 051 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -327 051 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44469609000034 | C P D I 10 TSSEDE TRAVERSE DE L AIGLE D OR 13100 AIX EN PROVENCE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
SELARL DU DOCTEUR EMMANUELLE CARTIER devient administrateur..
LEFRANCOIS Jean-Jacques nom d'usage : LEFRANCOIS Jean-Jacques n'est plus administrateur. VASSELON Jacques nom d'usage : VASSELON Jacques devient administrateur. GIROD Pierre nom d'usage : GIROD Pierre n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Association loi de 1901 EXECUTIVE FIDUCIAIRE devient commissaire aux comptes suppléant.
HABAULT Charles nom d'usage : HABAULT Charles devient directeur général. DERODEZ-BENAVENT Marc nom d'usage : DERODEZ-BENAVENT Marc n'est plus administrateur. TIANO Elisabeth Lucienne nom d'usage : GRAS Elisabeth devient administrateur.
GRATIEN Manuel Robert Jacques nom d'usage : GRATIEN devient président du conseil d'administration. GRATIEN Manuel Robert Jacques nom d'usage : GRATIEN devient directeur général. GRATIEN Manuel Robert Jacques nom d'usage : GRATIEN devient administrateur. LEYNAUD Philippe Louis Marie Joseph nom d'usage : LEYNAUD n'est plus président du conseil d'administration. LEYNAUD Philippe Louis Marie Joseph nom d'usage : LEYNAUD n'est plus directeur général. LEYNAUD Philippe Louis Marie Joseph nom d'usage : LEYNAUD devient administrateur. HABAULT Charles nom d'usage : HABAULT n'est plus directeur général. BARRUT Jean-Marc nom d'usage : BARRUT n'est plus administrateur. RONDELET Olivier Lucien Laurent nom d'usage : RONDELET devient administrateur. VASSELON Jacques nom d'usage : VASSELON n'est plus administrateur. PAULE René Claude Marie nom d'usage : PAULE devient administrateur. TIANO Elisabeth Lucienne nom d'usage : GRAS n'est plus administrateur. SELARL DU DOCTEUR EMMANUELLE CARTIER n'est plus administrateur.
GRATIEN Manuel Robert Jacques nom d'usage : GRATIEN n'est plus président du conseil d'administration. Sté par actions simplifiée OGER INVESTISSEMENTS devient président. GRATIEN Manuel Robert Jacques nom d'usage : GRATIEN n'est plus directeur général. GRATIEN Manuel Robert Jacques nom d'usage : GRATIEN n'est plus administrateur. LEYNAUD Philippe Louis Marie Joseph nom d'usage : LEYNAUD n'est plus administrateur. RONDELET Olivier Lucien Laurent nom d'usage : RONDELET n'est plus administrateur. HABAULT Charles nom d'usage : HABAULT n'est plus administrateur. PAULE René Claude Marie nom d'usage : PAULE n'est plus administrateur.
La souscription, l'achat, la propriété, la gestion de toutes valeurs mobilières émises par toutes sociétés
Président : OGER INVESTISSEMENTSà; Directeur général : KANTYS DEVELOPPEMENTà; Commissaire aux comptes titulaire : L.BOULANJON AUDIT LBAà; Commissaire aux comptes suppléant : EXECUTIVE FIDUCIAIRE
Président : OGER INVESTISSEMENTS ; Directeur général : KANTYS DEVELOPPEMENT