M Alex BLANC
Président de ROOFMART FRANCE
M Alex BLANC a 67 ans ( naissance en 1955), est Président de la société ROOFMART FRANCE
M Alex BLANC peut être contacté au siège de la société ROOFMART FRANCE par courrier à l'adresse ROOFMART FRANCE ZONE DU MOULIN CHEMIN DEPARTEMENTAL 7 76410 TOURVILLE LA RIVIERE FRANCE, par téléphone au 02Â 35Â 81Â 80Â 24
La société ROOFMART FRANCE est principalement dirigée par M Alex BLANC qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société ROOFMART FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/01/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44478372400016.
- M Alex BLANC, Président (1955) depuis le 26 mars 2011
Anciens dirigeants :
- M Alex BLANC, Président (1955) du 12 septembre 2006 au 26 mars 2011
- M Hartley KOSCHITZKY, Président (1965) du 17 février 2004 au 12 septembre 2006
- M Hartley KOSCHITZKY, Directeur général (1965) du 13 mai 2008 au 26 mars 2011
Dirigeants personne morale:
- IGEC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 16 juillet 2015
ZONE DU MOULIN
76410 TOURVILLE LA RIVIERE
Téléphone : 02Â 35Â 81Â 80Â 24 Société
ROOFMART FRANCE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ROOFMART FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | ROOFMART FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 444783724 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | ZONE DU MOULIN 76410 TOURVILLE LA RIVIERE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 11 mars 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 11 mars 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 9 749 000,00 | |
Résultat net | 203 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 651 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 000 |
Immobilisation corporelle | 113 000 |
Immobilisation financière | 537 000 |
Actif circulant net | 4 051 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 4 051 000 |
Placement | 40 |
Total Actif | 4 702 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 447 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 3 255 000 |
Total Passif | 4 702 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 9 749 000 |
Produit d'exploitation | 13 257 000 |
Charge d'exploitation | 13 158 000 |
Résultat d'exploitation | 99 000 |
Produit financier net | 113 000 |
Charge financière | 12 000 |
Résultat financier | 102 000 |
Résultat courrant | 201 000 |
Produit exceptionnel | 6 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | 3 000 |
Résultat net | 203 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44478372400016 | ROOFMART FRANCE ZONE DU MOULIN CHEMIN DEPARTEMENTAL 7 76410 TOURVILLE LA RIVIERE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 70 08 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rouen.fr.
Les greffiers sont : CLERC -PLUMAIL Marie , CLERC Georges
Le greffe est ouvert 9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures du lundi au vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Président : BLANC Alex Robert Louis. Personne ayant le pouvoir de diriger et d'engager (art 15-10 a) : KOSCHITZKY Hartley. Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SA). Commissaire aux comptes suppléant : ROBBE Yvon.
Président : BLANC Alex, Robert, Louis Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : KOSCHITZKY Hartley Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SA) Commissaire aux comptes suppléant : IGEC (SA)
Président : KOSCHITZKY Jonathan, Isaac ; Directeur général : STEINER Benoît, Laurent, Georges ; Personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société : KOSCHITZKY Hartley ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : IGEC (SA)