M Michel ATTIAS
Directeur général de ATTIAS GROUP SA
M Michel ATTIAS a 70 ans ( naissance en 1952), est Directeur général de la société ATTIAS GROUP SA
M Michel ATTIAS peut être contacté au siège de la société ATTIAS GROUP SA par courrier à l'adresse ATTIAS GROUP SA 26 RUE MARBEUF 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 0153675555
La société ATTIAS GROUP SA est principalement dirigée par M Michel ATTIAS qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'habillement et de chaussures ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de vêtement, vendeur de vêtements en gros, grossiste en chaussure, vendeur de chaussures en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4642Z (Commerce de gros d'habillement et de chaussures), les activités sont :
- Commerce de gros d'habillement et de chaussures
- le commerce de gros d'articles d'habillement, y compris les vêtements de sport
- le commerce de gros d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates et bretelles
- le commerce de gros de chaussures
- le commerce de gros d'articles en fourrure
- le commerce de gros de parapluies
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros d'articles de bijouterie (cf46.48Z)
- le commerce de gros d'articles non vestimentaires en cuir (cf46.49Z)
- le commerce de gros de chaussures à usage exclusivement sportif, telles que des chaussures de ski, à crampons, etc(cf46.49Z)
La société ATTIAS GROUP SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/03/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44480013000056.
- M Michel ATTIAS, Président du conseil d`administration (1952) depuis le 20 juillet 2004
- MME Amelie ATTIAS, Administrateur (1981) depuis le 23 octobre 2007
- MME Carole ATTIAS, Administrateur (1956) depuis le 17 novembre 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ATTIAS GROUP SA est de 59 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Michel ATTIAS, Directeur général (1952) du 20 juillet 2004 au 17 février 2009
- M Olivier ATTIAS, Administrateur (1980) du 20 juillet 2004 au 23 octobre 2007
- MME Carole ATTIAS, Administrateur (1956) du 20 juillet 2004 au 17 novembre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ATTIAS GROUP SA | |
Entrepreneurs individuels | ATTIAS GROUP SA | |
Identifiant de l'entreprise | 444800130 | |
Numéro interne du siège | 00056 | |
Adresse | 26 RUE MARBEUF 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 juillet 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 3 332 000,00 | |
Résultat net | -232 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4642Z : Commerce de gros d'habillement et de chaussures | |
Activité principale de l'entreprise | 4642Z : Commerce de gros d'habillement et de chaussures | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de vêtement, vendeur de vêtements en gros, grossiste en chaussure, vendeur de chaussures en gros | |
Principal | vendeur de vêtements en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 307 000 |
Immobilisation incorporelle | 38 000 |
Immobilisation corporelle | 80 000 |
Immobilisation financière | 189 000 |
Actif circulant net | 1 118 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 110 000 |
Placement | 7 000 |
Total Actif | 1 425 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -405 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 830 000 |
Total Passif | 1 425 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 332 000 |
Produit d'exploitation | 3 332 000 |
Charge d'exploitation | 3 543 000 |
Résultat d'exploitation | -211 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 10 000 |
Résultat financier | -10 000 |
Résultat courrant | -221 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 2 000 |
Résultat exceptionnel | 2 000 |
Résultat net | -232 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44480013000056 | ATTIAS GROUP SA 26 RUE MARBEUF 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 00573 Commerces de gros
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00303 Couture Région parisienne
- 01580 Industrie de la chaussure
- 00247 Industries de l'habillement
- 00018 Industries textiles
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00804 VRP
nomination du Président du conseil d'administration : Attias, Michel, nomination de l'Administrateur : Fleury, nom d'usage : Attias, Carole Denise Jacqueline, nomination de l'Administrateur : Attias, Amelie, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : De La Chaise, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Zeitoun, Gilbert.