M Cyprien OLIBO
Gérant de EARL CYPELISA
M Cyprien OLIBO a 71 ans ( naissance en 1951), est Gérant de la société EARL CYPELISA
M Cyprien OLIBO peut être contacté au siège de la société EARL CYPELISA par courrier à l'adresse EARL CYPELISA MONSIEUR CYPRIEN OLIBO CAMP DEL FREICHE LIEU DIT LE PALOL BP 25 66200 LATOUR BAS ELNE FRANCE, par téléphone au 04Â 68Â 87Â 31Â 05
La société EARL CYPELISA est principalement dirigée par M Cyprien OLIBO qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules ,agriculteur, cultivateur, producteur, maraîcher, cultivateur de légumes, producteur de légumes, cultivateur de melons, producteur de melons, cultivateur de racines, producteur de racines, cultivateur de tubercules, producteur de tubercules
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0113Z (Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules), les activités sont :
- Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
- la culture des légumes à feuilles et à tiges, tels que :
- artichauts
- asperges
- choux
- choux-fleurs et brocolis
- laitues et chicorées
- épinards
- autres légumes à feuilles et à tiges
- la culture de plantes cultivées pour leurs fruits, telles que :
- concombres et cornichons
- aubergines
- tomates
- pastèques
- melons cantaloups
- autres melons et plantes cultivées pour leurs fruits :
- la culture des légumes à racines, à bulbes ou à tubercules, tels que :
- carottes
- navets
- ail
- oignons (et échalotes)
- poireaux et autres légumes alliacés
- autres légumes à racines, à bulbes ou à tubercules
- la culture des champignons et des truffes
- la production de semences de légumes, y compris de graines de betteraves sucrières, à l'exclusion des graines d'autres betteraves
- la culture des betteraves sucrières
- la culture d'autres légumes
- la culture de racines et de tubercules, tels que :
- pommes de terre
- patates douces
- manioc
- ignames
- autres racines et tubercules
Mais sont exclues les activités :
- la culture de piments, de poivrons et d'autres plantes à épices et aromatiques (cf01.28Z)
- la culture de blanc de champignons (cf01.30Z)
La société EARL CYPELISA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/01/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44484433600016.
- M Cyprien OLIBO, Liquidateur (1951) depuis le 18 septembre 2012
Anciens dirigeants :
- M Cyprien OLIBO, Gérant (1951) du 19 janvier 2005 au 18 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 octobre 2012 : OLIBO Cyprien François Ferréol nom d'usage : OLIBO n'est plus gérant. OLIBO Cyprien François Ferréol nom d'usage : OLIBO devient liquidateur.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARL CYPELISA | |
Entrepreneurs individuels | EARL CYPELISA | |
Identifiant de l'entreprise | 444844336 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | LD AL CAMP DEL FREICHE 66200 LATOUR BAS ELNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0113Z : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | |
Activité principale de l'entreprise | 0113Z : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, maraîcher, cultivateur de légumes, producteur de légumes, cultivateur de melons, producteur de melons, cultivateur de racines, producteur de racines, cultivateur de tubercules, producteur de tubercules | |
Principal | maraîcher |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44484433600016 | EARL CYPELISA MONSIEUR CYPRIEN OLIBO CAMP DEL FREICHE LIEU DIT LE PALOL BP 25 66200 LATOUR BAS ELNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h00
OLIBO Cyprien François Ferréol nom d'usage : OLIBO n'est plus gérant. OLIBO Cyprien François Ferréol nom d'usage : OLIBO devient liquidateur.