M Mehmet CELIK
Gérant de S.G.B. CONSTRUCTION
M Mehmet CELIK a 50 ans ( naissance en 1972), est Gérant de la société S.G.B. CONSTRUCTION
M Mehmet CELIK peut être contacté au siège de la société S.G.B. CONSTRUCTION par courrier à l'adresse S G B CONSTRUCTION 16 PLACE DE LA FRATERNITE 93100 MONTREUIL FRANCE, par téléphone au 0148592766
La société S.G.B. CONSTRUCTION est principalement dirigée par M Mehmet CELIK qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment ,maçonnerie, maçon, gros oeuvre
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4399C (Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment), les activités sont :
- Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- maçonnerie, pavage
- maçonnerie et travaux courants de béton armé
- réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
- gros Åuvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
La société S.G.B. CONSTRUCTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/01/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44488335900028.
- M Celestin LIYOUCK, Commissaire aux comptes titulaire (1955) depuis le 21 octobre 2015
- M Ihsan YILDIRIM, Gérant (1992) depuis le 18 octobre 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société S.G.B. CONSTRUCTION est de 49 ans. Le plus jeune à 30 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Mehmet CELIK, Gérant (1972) du 01 février 2005 au 18 octobre 2014
- M Savas GUNDOGDU, Gérant (1974) du 19 janvier 2005 au 01 février 2005
Dirigeants personne morale:
- C E H, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 21 octobre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | S.G.B. CONSTRUCTION | |
Entrepreneurs individuels | S.G.B. CONSTRUCTION | |
Identifiant de l'entreprise | 444883359 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 16 PL DE LA FRATERNITE 93100 MONTREUIL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 mars 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 08 janvier 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 689 000,00 | |
Résultat net | -4 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité principale de l'entreprise | 4399C : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Activité principale au registre des métiers | 4399CZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre | |
Principal | maçon |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 111 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 54 000 |
Immobilisation financière | 57 000 |
Actif circulant net | 2 531 000 |
Stock | 329 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 873 000 |
Placement | 330 000 |
Total Actif | 2 642 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 972 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 670 000 |
Total Passif | 2 642 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 689 000 |
Produit d'exploitation | 2 764 000 |
Charge d'exploitation | 2 770 000 |
Résultat d'exploitation | -6 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 9 000 |
Résultat financier | -9 000 |
Résultat courrant | -15 000 |
Produit exceptionnel | 16 000 |
Charges exceptionnelles | 5 000 |
Résultat exceptionnel | 11 000 |
Résultat net | -4 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
44488335900028 | S G B CONSTRUCTION 16 PLACE DE LA FRATERNITE 93100 MONTREUIL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01702 Travaux publics ouvriers
Gérant : YILDIRIM Ihsan en fonction le 16 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : C. E. H. en fonction le 19 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : LIYOUCK Celestin en fonction le 19 Octobre 2015