M Serge BONHOMME
Gérant de CANA PLAST
M Serge BONHOMME a 80 ans ( naissance en 1942), est Gérant de la société CANA PLAST
M Serge BONHOMME peut être contacté au siège de la société CANA PLAST par courrier à l'adresse CANA PLAST RUE D 988 LES BAULES BP 114 BP 114 81600 RIVIERES FRANCE
La société CANA PLAST est principalement dirigée par M Serge BONHOMME qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société CANA PLAST est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/01/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44491848600010.
- M Jean-Manuel MARROCANO, Gérant (1951) depuis le 10 octobre 2009
- M John MARROCANO, Gérant (1980) depuis le 22 juillet 2015
- M Max MARROCANO, Gérant (1977) depuis le 22 juillet 2015
- M Robert HARRIBEY, Commissaire aux comptes suppléant (1970) depuis le 22 juillet 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société CANA PLAST est de 53 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean MARROCANO, Co-gérant (1951) du 08 juin 2004 au 10 octobre 2009
- M Serge BONHOMME, Co-gérant (1942) du 08 juin 2004 au 10 octobre 2009
- M Serge BONHOMME, Gérant (1942) du 10 octobre 2009 au 04 décembre 2014
Dirigeants personne morale:
- FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 juillet 2015
LES BAULES R D 988 BP 114
81600 RIVIERES
Téléphone : Société
CANA PLAST
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CANA PLAST | |
Entrepreneurs individuels | CANA PLAST | |
Identifiant de l'entreprise | 444918486 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | LES BAULES R D 988 BP 114 81600 RIVIERES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 24 janvier 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 24 janvier 2003 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
44491848600010 | CANA PLAST RUE D 988 LES BAULES BP 114 BP 114 81600 RIVIERES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 63 54 00 83 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-albi.fr.
Les greffiers sont : GOUX Frédéric
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Gérant(e) : MARROCANO Jean-Manuel Gérant(e) : BONHOMME Serge, Richard, Raymond Commissaire aux comptes titulaire : DELCROS Didier Commissaire aux comptes suppléant : B ET D AUDIT (SARL)
Gérant : MARROCANO Jean-Manuel Commissaire aux comptes titulaire : DELCROS Didier Commissaire aux comptes suppléant : B ET D AUDIT (SARL)
Gérant : MARROCANO Jean-Manuel Gérant : MARROCANO Max, Louis, Michel Gérant : MARROCANO John, Luc, Guy Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : HARRIBEY Robert
Gérant : MARROCANO Max, Louis, Michel ; Gérant : MARROCANO John, Luc, Guy ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIE CONSULTANTS AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : HARRIBEY Robert
Gérant : MARROCANO Max, Louis, Michel ; Gérant : MARROCANO John, Luc, Guy
Gérant : MARROCANO Max, Louis, Michel ; Gérant : MARROCANO John, Luc, Guy ; Gérant : MARROCANO Aurore, Elodie, Hélène